胡桂娥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名胡桂娥的職稱是監察人, 持有股份數是200000, 公司名稱是意格股份有限公司, 統一編號是22363650.
根據名稱 意格 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 意格 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 意格有限公司 | 統一編號: 83278656 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 意格有限公司 | 統一編號: 83278656 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 意格 ... ]
根據姓名 胡桂娥 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 胡桂娥 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 明郁服飾股份有限公司 | 統一編號: 22031127 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 冠品餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22047845 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 130 | 所代表法人: | 新舫餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22187351 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 明郁服飾股份有限公司 | 統一編號: 22031127 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 冠品餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22047845 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 130 | 所代表法人: | 新舫餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22187351 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 胡桂娥 ... ]
名稱 意格 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 意格)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
意格有限公司 苗栗縣苗栗市文山里自治路472巷33號一樓 | 王意姍 | 83278656 | 核准設立 |
意格珠寶企業社 臺北市中山區中山北路2段89號1樓 | 李明泓 | 42341796 | 停業 (停業起迄日期 107年07月15日 至 108年07月13日) - 獨資 |
意格工作室 臺北市中正區羅斯福路4段150號2樓 | 何貫雍 | 42425367 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1104104765) |
獨樹一格創意格子鋪 臺北市大安區通化街20號 | 王愛麗 | 48976057 | 歇業 - 獨資 |
意格股份有限公司 臺北市中山區南京東路二段38號1、2樓 | | 22363650 | 解散 |
新美創意格子舖 新竹市東區榮光里東門街39號 | 陳志豪 | 30322788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050000854) |
意格珠寶有限公司 臺北市中山區錦州街157巷25號4樓 | | 80666436 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-22) |
意格寶飾坊 新北市三重區3和路2段1號1樓 | 李明泓 | 92899831 | 核准設立 - 獨資 |
意格有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市文山里自治路472巷33號一樓 | 負責人: 王意姍 | 統編: 83278656 | 核准設立 |
意格珠寶企業社 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段89號1樓 | 負責人: 李明泓 | 統編: 42341796 | 停業 (停業起迄日期 107年07月15日 至 108年07月13日) - 獨資 |
意格工作室 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路4段150號2樓 | 負責人: 何貫雍 | 統編: 42425367 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1104104765) |
獨樹一格創意格子鋪 登記地址: 臺北市大安區通化街20號 | 負責人: 王愛麗 | 統編: 48976057 | 歇業 - 獨資 |
意格股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路二段38號1、2樓 | 統編: 22363650 | 解散 |
新美創意格子舖 登記地址: 新竹市東區榮光里東門街39號 | 負責人: 陳志豪 | 統編: 30322788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050000854) |
意格珠寶有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街157巷25號4樓 | 統編: 80666436 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-22) |
意格寶飾坊 登記地址: 新北市三重區3和路2段1號1樓 | 負責人: 李明泓 | 統編: 92899831 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 意格 ... ]
姓名 胡桂娥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 胡桂娥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
娥媚時裝社 臺北市士林區福港街282號1樓 | 胡桂娥 | 31185328 | 歇業 - 獨資 |
暘暘文具行 臺北市士林區福港街222號1樓 | 胡桂娥 | 01816137 | 歇業 - 獨資 |
弘發服飾店 臺北市中正區武昌街2段13號1樓 | 胡桂娥 | 05110505 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
娥媚時裝社 登記地址: 臺北市士林區福港街282號1樓 | 負責人: 胡桂娥 | 統編: 31185328 | 歇業 - 獨資 |
暘暘文具行 登記地址: 臺北市士林區福港街222號1樓 | 負責人: 胡桂娥 | 統編: 01816137 | 歇業 - 獨資 |
弘發服飾店 登記地址: 臺北市中正區武昌街2段13號1樓 | 負責人: 胡桂娥 | 統編: 05110505 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
|