黃俊雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃俊雄的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是尚殷股份有限公司, 統一編號是22392888.
董監事資料集 資料集的 黃俊雄 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃俊雄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 尚殷股份有限公司 | 統一編號: 22392888 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22392888 | 電話號碼: 046-872771 | 臺中市大甲區庄美里興安路132之1號 |
統一編號: 22392888 | 電話號碼: 046-872771 | 臺中市大甲區庄美里興安路132之1號 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大甲區庄美里興安路132-1號 | 符合之產業類別: 31其他運輸工具及其零件製造業,33其他製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99643733 | 統一編號: 22392888 |
臺中市大甲區庄美里興安路132-1號 | 符合之產業類別: 31其他運輸工具及其零件製造業,33其他製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99643733 | 統一編號: 22392888 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、312機車及其零件、313自行車及其零件、331育樂用品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 22392888 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區庄美里興安路132-1號 |
主要產品: 259其他金屬製品、312機車及其零件、313自行車及其零件、331育樂用品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 22392888 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區庄美里興安路132-1號 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 登記工廠名錄 ]
| 統一編號: 84117270 | 電話號碼: 02-22392888 | 臺北市文山區木柵路4段143之2號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 84117270 | 電話號碼: 02-22392888 | 臺北市文山區木柵路4段143之2號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 22392888 ... ]
根據名稱 尚殷 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 尚殷 ...) | 英文品名: “GOMIER”Mechanical Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002712號 | 有效日期: 2014/12/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/09 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 尚上股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “GOMIER”Mechanical Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002712號 | 有效日期: 20141203 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180809 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 尚上股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Bethesda”Three-in-one stander (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002877號 | 有效日期: 2015/03/22 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/25 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式治療檯(O.3750)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 畢士大實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Bethesda” positioning chair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002888號 | 有效日期: 2015/04/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/25 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械椅(O.3100)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 畢士大實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Bethesda" wheelchair (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004552號 | 有效日期: 2018/03/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/20 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 畢士大創意開發有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “GOMIER”Mechanical Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002712號 | 有效日期: 2014/12/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/09 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 尚上股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “GOMIER”Mechanical Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002712號 | 有效日期: 20141203 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180809 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 尚上股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Bethesda”Three-in-one stander (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002877號 | 有效日期: 2015/03/22 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/25 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式治療檯(O.3750)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 畢士大實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Bethesda” positioning chair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002888號 | 有效日期: 2015/04/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/04/25 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械椅(O.3100)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 畢士大實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Bethesda" wheelchair (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004552號 | 有效日期: 2018/03/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/20 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 畢士大創意開發有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 尚殷 ... ]
根據姓名 黃俊雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃俊雄 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃俊雄 ... ]
尚殷股份有限公司 | 地址: 台中市大甲區興安路132號 | 電話: 04-2687-2771 |
名稱 尚殷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 尚殷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚殷股份有限公司 臺中市大甲區庄美里興安路132之1號 | 黃嘉祥 | 22392888 | 核准設立 |
尚殷電子有限公司 桃園市八德區廣隆里廣隆街一七八巷八號 | | 23791146 | 解散 (文號: 1998-1-2 建三戊字 第087101938號) |
尚殷股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區庄美里興安路132之1號 | 負責人: 黃嘉祥 | 統編: 22392888 | 核准設立 |
尚殷電子有限公司 登記地址: 桃園市八德區廣隆里廣隆街一七八巷八號 | 統編: 23791146 | 解散 (文號: 1998-1-2 建三戊字 第087101938號) |
姓名 黃俊雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃俊雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃俊雄自營計程車行 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 黃俊雄 | 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 黃俊雄 | 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 黃俊雄 | 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 黃俊雄 | 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 黃俊雄 | 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 黃俊雄 | 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 黃俊雄 | 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 黃俊雄 | 99533393 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 登記地址: 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 登記地址: 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99533393 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃俊雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
|