陳金鍠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳金鍠的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是塑恒股份有限公司, 統一編號是22427084.
董監事資料集 資料集的 陳金鍠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳金鍠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 塑恒股份有限公司 | 統一編號: 22427084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 塑恒股份有限公司 | 統一編號: 22427084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 塑恒股份有限公司 | 統一編號: 22427084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 塑恒股份有限公司 | 統一編號: 22427084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 塑恒股份有限公司 | 統一編號: 22427084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 塑恒股份有限公司 | 統一編號: 22427084 |
[ 搜尋所有相關: 陳金鍠 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 塑恒股份有限公司 | 到職日期: 0760228 | 統一編號: 22427084 |
公司名稱: 塑恒股份有限公司 | 到職日期: 0760228 | 統一編號: 22427084 |
[ 搜尋所有相關: 陳金鍠 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 22427084 | 電話號碼: 02-27552256 | 臺北市大安區信義路4段306號13樓 |
統一編號: 22427084 | 電話號碼: 02-27552256 | 臺北市大安區信義路4段306號13樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳金鍠 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、339未分類其他製品、220塑膠製品 | 統一編號: 22427084 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市岡山區本洲里本工五路17號 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、339未分類其他製品、220塑膠製品 | 統一編號: 22427084 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市岡山區本洲里本工五路17號 |
[ 搜尋所有相關: 陳金鍠 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 陳金樹 | 統一編號: 22427084 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區本洲里本工五路17號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 陳金樹 | 統一編號: 22427084 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區本洲里本工五路17號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 22427084 ... ]
根據名稱 塑恒 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 塑恒 ...) | 證書現況: 換發證書 | 工廠名稱: 塑恒股份有限公司本洲廠 | 英文名稱: P.V.C. windows( Strength 360kgf/㎡, Air Infiltration 2/h.㎡, Water Penetration 50kgf/㎡) | 撤銷廢止處份日: @ 正字標記證書資料集 |
| 證書現況: 證書廢止 | 工廠名稱: 塑恒股份有限公司本洲廠 | 英文名稱: P.V.C. windows( Strength 360kgf/㎡, Air Infiltration 8/h.㎡, Water Penetration 25kgf/㎡) | 撤銷廢止處份日: 2020/5/28 @ 正字標記證書資料集 |
| 英文品名: "SUZHOU Marieben" LANCET (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002185號 | 有效日期: 2019/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/03/21 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 惠碁生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “SUZHOU Marieben” LANCING DEVICE (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002238號 | 有效日期: 2019/10/14 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/03/21 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 惠碁生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “SUZHOU Marieben” LANCING DEVICE (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002238號 | 有效日期: 20191014 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20190321 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 惠碁生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
證書現況: 換發證書 | 工廠名稱: 塑恒股份有限公司本洲廠 | 英文名稱: P.V.C. windows( Strength 360kgf/㎡, Air Infiltration 2/h.㎡, Water Penetration 50kgf/㎡) | 撤銷廢止處份日: @ 正字標記證書資料集 |
證書現況: 證書廢止 | 工廠名稱: 塑恒股份有限公司本洲廠 | 英文名稱: P.V.C. windows( Strength 360kgf/㎡, Air Infiltration 8/h.㎡, Water Penetration 25kgf/㎡) | 撤銷廢止處份日: 2020/5/28 @ 正字標記證書資料集 |
英文品名: "SUZHOU Marieben" LANCET (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002185號 | 有效日期: 2019/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/03/21 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 惠碁生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “SUZHOU Marieben” LANCING DEVICE (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002238號 | 有效日期: 2019/10/14 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/03/21 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 惠碁生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “SUZHOU Marieben” LANCING DEVICE (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002238號 | 有效日期: 20191014 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20190321 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 惠碁生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 塑恒 ... ]
根據姓名 陳金鍠 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳金鍠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 閤盛興業股份有限公司 | 統一編號: 12622192 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 塑桓股份有限公司 | 統一編號: 28448993 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 塑洹股份有限公司 | 統一編號: 28713710 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曄柏投資股份有限公司 | 統一編號: 53936008 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 曄柏投資股份有限公司 | 塑峰股份有限公司 | 統一編號: 54203116 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 鄉民三十企業有限公司 | 統一編號: 54716729 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 閤盛興業股份有限公司 | 統一編號: 12622192 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 塑桓股份有限公司 | 統一編號: 28448993 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 塑洹股份有限公司 | 統一編號: 28713710 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曄柏投資股份有限公司 | 統一編號: 53936008 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 曄柏投資股份有限公司 | 塑峰股份有限公司 | 統一編號: 54203116 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 鄉民三十企業有限公司 | 統一編號: 54716729 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳金鍠 ... ]
名稱 塑恒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 塑恒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
塑恒股份有限公司 臺北市大安區信義路4段306號13樓 | 陳金樹 | 22427084 | 核准設立 |
塑恒股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段306號13樓 | 負責人: 陳金樹 | 統編: 22427084 | 核准設立 |
姓名 陳金鍠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳金鍠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
塑桓股份有限公司 臺北市大安區信義路4段302巷1號1樓 | 陳金鍠 | 28448993 | 核准設立 |
塑峰股份有限公司 高雄市前鎮區廉江街47號14樓之1 | 陳金鍠 | 54203116 | 核准設立 |
鄉民三十企業有限公司 臺北市大安區信義路4段302巷1號 | 陳金鍠 | 54716729 | 核准設立 |
塑洹股份有限公司 臺北市大安區信義路4段302巷1號1樓 | 陳金鍠 | 28713710 | 核准設立 |
塑桓股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段302巷1號1樓 | 負責人: 陳金鍠 | 統編: 28448993 | 核准設立 |
塑峰股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區廉江街47號14樓之1 | 負責人: 陳金鍠 | 統編: 54203116 | 核准設立 |
鄉民三十企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段302巷1號 | 負責人: 陳金鍠 | 統編: 54716729 | 核准設立 |
塑洹股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段302巷1號1樓 | 負責人: 陳金鍠 | 統編: 28713710 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
|