葉茂榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉茂榮的職稱是董事長, 持有股份數是2500000, 公司名稱是翰中有限公司, 統一編號是22445983.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 翰中有限公司 | 統一編號: 22445983 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 翰中有限公司 | 統一編號: 22445983 |
[ 搜尋所有相關: 葉茂榮 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22445983 | 電話號碼: 02-25573737 | 桃園市蘆竹區新南路一段121號15樓之5 |
統一編號: 22445983 | 電話號碼: 02-25573737 | 桃園市蘆竹區新南路一段121號15樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 葉茂榮 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 翰中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 翰中 ...) | 1 | 現狀: 建築本體無明顯損壞,僅裝飾彩繪風化。 | 歷史沿革: 此宅位於瓊林聚落,興建者為蔡翰,又名苑,字仲潁,號毅園,生於清雍正10年(1732),卒於清嘉慶15年(1810),享年七十九歲。屬蔡氏新倉下二房派支,第二十二世,生有涯(尚江)、潤(尚溫)、文炳(尚... @ 文資局歷史建築 |
| 1 | 開放時間: 不開放 | 現狀: 1. 正立面牆面部分風化
2. 建築本體結構大致完整,無其他明顯毀損痕跡。 | 歷史沿革: 此宅為蔡翰所興建。蔡翰,又名苑,字仲潁,號毅園,生於清雍正壬子年(1732),卒於清嘉慶庚午年(1810),享年七十九歲。屬蔡氏新倉下二房派支,第二十二世,生有涯(尚江)、潤(尚溫)、文炳(尚耀)、文... @ 文資局歷史建築 |
| (南韓)金尚浩;(中華民國)鄭秉泓;(中華民國)何東翰;(中華民國)達卡鬧 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (南韓)金尚浩;(中華民國)鄭秉泓;(中華民國)何東翰;(中華民國)達卡鬧 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李長青;(中華民國)余欣娟;(中華民國)楊宗翰;(中華民國)楊佳嫻;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2mMxiStyZQfZyBYU6 @ 講座資訊 |
| (中華民國)李長青;(中華民國)余欣娟;(中華民國)楊宗翰;(中華民國)楊佳嫻;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2mMxiStyZQfZyBYU6 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 現狀: 建築本體無明顯損壞,僅裝飾彩繪風化。 | 歷史沿革: 此宅位於瓊林聚落,興建者為蔡翰,又名苑,字仲潁,號毅園,生於清雍正10年(1732),卒於清嘉慶15年(1810),享年七十九歲。屬蔡氏新倉下二房派支,第二十二世,生有涯(尚江)、潤(尚溫)、文炳(尚... @ 文資局歷史建築 |
1 | 開放時間: 不開放 | 現狀: 1. 正立面牆面部分風化
2. 建築本體結構大致完整,無其他明顯毀損痕跡。 | 歷史沿革: 此宅為蔡翰所興建。蔡翰,又名苑,字仲潁,號毅園,生於清雍正壬子年(1732),卒於清嘉慶庚午年(1810),享年七十九歲。屬蔡氏新倉下二房派支,第二十二世,生有涯(尚江)、潤(尚溫)、文炳(尚耀)、文... @ 文資局歷史建築 |
(南韓)金尚浩;(中華民國)鄭秉泓;(中華民國)何東翰;(中華民國)達卡鬧 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(南韓)金尚浩;(中華民國)鄭秉泓;(中華民國)何東翰;(中華民國)達卡鬧 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李長青;(中華民國)余欣娟;(中華民國)楊宗翰;(中華民國)楊佳嫻;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2mMxiStyZQfZyBYU6 @ 講座資訊 |
(中華民國)李長青;(中華民國)余欣娟;(中華民國)楊宗翰;(中華民國)楊佳嫻;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2mMxiStyZQfZyBYU6 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 翰中 ... ]
根據姓名 葉茂榮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉茂榮 ...) | 團體會址: 高雄市三民區九如一路805號6樓之2 | 成立日期: 0931106 | 理事長: 葉茂榮 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺南市東區東寧路226-2號 | 成立日期: 1051230 | 理事長: 葉茂榮 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 長耘機械自動化有限公司 | 統一編號: 16205346 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 宜禾國際事業有限公司 | 統一編號: 23295651 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 台灣多美社會企業有限公司 | 統一編號: 24987647 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美林生技股份有限公司 | 統一編號: 25095290 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 臺灣倍特生醫股份有限公司 | 統一編號: 25157627 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蘋果基因科技股份有限公司 | 統一編號: 29098523 @ 董監事資料集 |
團體會址: 高雄市三民區九如一路805號6樓之2 | 成立日期: 0931106 | 理事長: 葉茂榮 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺南市東區東寧路226-2號 | 成立日期: 1051230 | 理事長: 葉茂榮 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 長耘機械自動化有限公司 | 統一編號: 16205346 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 宜禾國際事業有限公司 | 統一編號: 23295651 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 台灣多美社會企業有限公司 | 統一編號: 24987647 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美林生技股份有限公司 | 統一編號: 25095290 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 臺灣倍特生醫股份有限公司 | 統一編號: 25157627 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蘋果基因科技股份有限公司 | 統一編號: 29098523 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉茂榮 ... ]
大翰中醫診所 | 地址: 台中市北屯區東山路一段219號之10 | 電話: 04-2436-1005 |
黃昱翰中醫診所 | 地址: 台東縣台東市博愛路362巷15號 | 電話: 089-339-899 |
翰中企業有限公司 | 地址: 新北市永和區環河東路二段8號5樓 | 電話: 02-8926-9916 |
名稱 翰中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 翰中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慶翰中藥房 高雄市鳳山區忠義里自由路104號1樓 | 羅台民 | 13325065 | 核准設立 - 獨資 |
翰中有限公司 桃園市蘆竹區新南路一段121號15樓之5 | 葉茂榮 | 22445983 | 核准設立 |
翰中建設股份有限公司 臺南市永康區烏竹里龍橋街291巷30號3樓 | 呂晶晶 | 42923982 | 核准設立 |
翰中千億有限公司 高雄市岡山區岡燕路357號2樓 | 劉芯岑 | 90968760 | 核准設立 |
新翰中文電腦排版有限公司 臺北市中山區長安東路1段45號4樓 | | 23032031 | 解散 (文號: 1999-4-23 建一字 第88282493號) |
博翰中英語文編驛社 高雄市前鎮區聖德二街21號3樓 | 黃淑秀 | 47601026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760541800) |
翰中企業有限公司 新北市永和區福和路一○巷三號一樓 | | 84820565 | 解散 (核准解散日期: 2014-11-28) |
慶翰中藥房 登記地址: 高雄市鳳山區忠義里自由路104號1樓 | 負責人: 羅台民 | 統編: 13325065 | 核准設立 - 獨資 |
翰中有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區新南路一段121號15樓之5 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 22445983 | 核准設立 |
翰中建設股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區烏竹里龍橋街291巷30號3樓 | 負責人: 呂晶晶 | 統編: 42923982 | 核准設立 |
翰中千億有限公司 登記地址: 高雄市岡山區岡燕路357號2樓 | 負責人: 劉芯岑 | 統編: 90968760 | 核准設立 |
新翰中文電腦排版有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段45號4樓 | 統編: 23032031 | 解散 (文號: 1999-4-23 建一字 第88282493號) |
博翰中英語文編驛社 登記地址: 高雄市前鎮區聖德二街21號3樓 | 負責人: 黃淑秀 | 統編: 47601026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760541800) |
翰中企業有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路一○巷三號一樓 | 統編: 84820565 | 解散 (核准解散日期: 2014-11-28) |
[ 查詢所有 翰中 ... ]
姓名 葉茂榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 葉茂榮)
葉茂榮個人車行 登記地址: 桃園縣平鎮市湧光里自由路40鄰75巷7號 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 45151143 | 核准設立 - 獨資 |
台灣多美社會企業有限公司 登記地址: 臺南市東區崇誨里東寧路226-2號1樓 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 24987647 | 核准設立 |
上德企業社 登記地址: 臺北市中山區龍江路429巷7號1樓 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 12430440 | 歇業 - 獨資 |
長耘機械自動化有限公司 登記地址: 臺中市大肚區遊園路一段六九巷一二號一樓 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 16205346 | 核准設立 |
宜禾國際事業有限公司 登記地址: 新北市三重區雙園街57巷33號1樓 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 23295651 | 核准設立 |
水蓮國際開發有限公司 登記地址: 新北市三重區雙園街57巷33號 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 24713909 | 核准設立 |
長陽開發科技股份有限公司 登記地址: 高雄市路竹區長興路22號 | 負責人: 葉茂榮 | 統編: 29184554 | 核准設立 |
[ 查詢所有 葉茂榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
|