何秀珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何秀珠的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是伯尼有限公司, 統一編號是22608249.
根據名稱 伯尼 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 伯尼 ...) | (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.103877 | 電話: 04-23781291 | 地址: 台中市西區忠勤街27號11樓之3 | DN: o=瑞士商伯尼納股份有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 作者: 艾莉絲.麥晶蒂(Alice B. McGinty)文; 伊莉莎白.海德(Elizabeth Haidle)圖; 海狗房東譯 | 出版機構: 維京國際 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 40 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-440-437-7 (精裝, 40面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 統一編號: 56632078 | 電話號碼: 03-5381169 | 新竹市香山區埔前里浸水街7號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: “POINTNIX” MonziMOA Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008433號 | 有效日期: 2019/12/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 新島貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Ampronix” Medical Image Storage Device (Non-sterilize) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011365號 | 有效日期: 2022/02/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像儲存裝置(P.2010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 強生醫療儀器有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Cyberonics” VNS Therapy System | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021385號 | 有效日期: 2015/09/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 抗癲癇藥物難以控制之局部癲癇發作或大發作之輔助治療。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 103, 104, 303以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 卡地歐麥有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.103877 | 電話: 04-23781291 | 地址: 台中市西區忠勤街27號11樓之3 | DN: o=瑞士商伯尼納股份有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
作者: 艾莉絲.麥晶蒂(Alice B. McGinty)文; 伊莉莎白.海德(Elizabeth Haidle)圖; 海狗房東譯 | 出版機構: 維京國際 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 40 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-440-437-7 (精裝, 40面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
統一編號: 56632078 | 電話號碼: 03-5381169 | 新竹市香山區埔前里浸水街7號 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: “POINTNIX” MonziMOA Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008433號 | 有效日期: 2019/12/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 新島貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Ampronix” Medical Image Storage Device (Non-sterilize) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011365號 | 有效日期: 2022/02/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像儲存裝置(P.2010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 強生醫療儀器有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Cyberonics” VNS Therapy System | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021385號 | 有效日期: 2015/09/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 抗癲癇藥物難以控制之局部癲癇發作或大發作之輔助治療。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 103, 104, 303以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 卡地歐麥有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 伯尼 ... ]
根據姓名 何秀珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何秀珠 ...) | 主要產品: 281發電、輸電及配電機械、285家用電器、322金屬家具 | 統一編號: 22302710 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區文雅里文秀路23號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 86016282 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區連和里中山路二段三一五巷二號七樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市中和區連和里中山路二段三一五巷二號七樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 事務所名稱: 海匯記帳士事務所 | 事務所地址: 新竹縣橫山鄉中豐路1段96巷6弄1號 | 執行業務區域: 臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市 | 參加之記帳士公會: 新竹縣記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00431號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: | 執行業務區域: 新竹縣,新竹市 | 事務所地址: | 登錄字號: 北區國稅登字第J0036號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鼎晉廚器有限公司 | 統一編號: 22302710 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 光林興業股份有限公司 | 統一編號: 22844709 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 赫亮有限公司 | 統一編號: 42879780 @ 董監事資料集 |
主要產品: 281發電、輸電及配電機械、285家用電器、322金屬家具 | 統一編號: 22302710 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區文雅里文秀路23號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 86016282 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區連和里中山路二段三一五巷二號七樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市中和區連和里中山路二段三一五巷二號七樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
事務所名稱: 海匯記帳士事務所 | 事務所地址: 新竹縣橫山鄉中豐路1段96巷6弄1號 | 執行業務區域: 臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市 | 參加之記帳士公會: 新竹縣記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00431號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: | 執行業務區域: 新竹縣,新竹市 | 事務所地址: | 登錄字號: 北區國稅登字第J0036號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鼎晉廚器有限公司 | 統一編號: 22302710 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 光林興業股份有限公司 | 統一編號: 22844709 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 赫亮有限公司 | 統一編號: 42879780 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何秀珠 ... ]
名稱 伯尼 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 伯尼)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伯尼國際有限公司 臺北市中山區一江街24號 | 陳惠姿 | 42996252 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-08) |
亞伯尼股份有限公司 新竹市香山區埔前里浸水街7號 | 蘇彥碩 | 56632078 | 核准設立 |
伯尼斯有限公司 臺中市龍井區臺灣大道五段157號 | 謝美續 | 61861016 | 核准設立 |
伯尼創意科技有限公司 臺中市北屯區大德里平德路76號1樓 | 劉于凡 | 61882357 | 核准設立 |
伯尼爾工作室 臺北市文山區興隆路2段203巷120號5樓 | 賴正穎 | 75245978 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094108434) |
伯尼工程行 桃園市觀音區觀音里文化路60號 | 嚴天濬 | 92695843 | 核准設立 |
伯尼有限公司 臺北市大同區庫倫街43之1號1樓 | 何秀珠 | 22608249 | 核准設立 |
愛伯尼連鎖商行 臺北市大安區樂利路42巷2號1樓 | 曹思碧 | 01780172 | 歇業 - 獨資 |
伯尼國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區一江街24號 | 負責人: 陳惠姿 | 統編: 42996252 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-08) |
亞伯尼股份有限公司 登記地址: 新竹市香山區埔前里浸水街7號 | 負責人: 蘇彥碩 | 統編: 56632078 | 核准設立 |
伯尼斯有限公司 登記地址: 臺中市龍井區臺灣大道五段157號 | 負責人: 謝美續 | 統編: 61861016 | 核准設立 |
伯尼創意科技有限公司 登記地址: 臺中市北屯區大德里平德路76號1樓 | 負責人: 劉于凡 | 統編: 61882357 | 核准設立 |
伯尼爾工作室 登記地址: 臺北市文山區興隆路2段203巷120號5樓 | 負責人: 賴正穎 | 統編: 75245978 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094108434) |
伯尼工程行 登記地址: 桃園市觀音區觀音里文化路60號 | 負責人: 嚴天濬 | 統編: 92695843 | 核准設立 |
伯尼有限公司 登記地址: 臺北市大同區庫倫街43之1號1樓 | 負責人: 何秀珠 | 統編: 22608249 | 核准設立 |
愛伯尼連鎖商行 登記地址: 臺北市大安區樂利路42巷2號1樓 | 負責人: 曹思碧 | 統編: 01780172 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 伯尼 ... ]
姓名 何秀珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 何秀珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎晉廚器有限公司 臺中市大雅區文雅里文秀路23號 | 何秀珠 | 22302710 | 核准設立 |
男俊理髮廳 臺北市文山區羅斯福路6段249號1樓 | 周何秀珠 | 01715314 | 歇業 - 獨資 |
開發傢俱行 臺南市關廟區南花里南花154之19號1樓 | 吳何秀珠 | 17246823 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061120499) |
晶品商行 臺北市信義區松山路540巷9號 | 何秀珠 | 42286956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094111208) |
赫亮有限公司 臺中市沙鹿區福興里鎮南路二段299巷21號一樓 | 何秀珠 | 42879780 | 核准設立 |
益利彩券行 臺中市烏日區溪埧里溪南路1段439號1樓 | 何秀珠 | 45424670 | 核准設立 - 獨資 |
赫宣商行 臺中市沙鹿區福興里鎮南路2段299巷21號2樓 | 何秀珠 | 45715945 | 核准設立 - 獨資 |
鼎晉廚器有限公司 登記地址: 臺中市大雅區文雅里文秀路23號 | 負責人: 何秀珠 | 統編: 22302710 | 核准設立 |
男俊理髮廳 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路6段249號1樓 | 負責人: 周何秀珠 | 統編: 01715314 | 歇業 - 獨資 |
開發傢俱行 登記地址: 臺南市關廟區南花里南花154之19號1樓 | 負責人: 吳何秀珠 | 統編: 17246823 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061120499) |
晶品商行 登記地址: 臺北市信義區松山路540巷9號 | 負責人: 何秀珠 | 統編: 42286956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094111208) |
赫亮有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區福興里鎮南路二段299巷21號一樓 | 負責人: 何秀珠 | 統編: 42879780 | 核准設立 |
益利彩券行 登記地址: 臺中市烏日區溪埧里溪南路1段439號1樓 | 負責人: 何秀珠 | 統編: 45424670 | 核准設立 - 獨資 |
赫宣商行 登記地址: 臺中市沙鹿區福興里鎮南路2段299巷21號2樓 | 負責人: 何秀珠 | 統編: 45715945 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 何秀珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
|