鄭美珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭美珠的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是鉅門企業股份有限公司, 統一編號是22697404.
董監事資料集 資料集的 鄭美珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭美珠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20056 | 所代表法人: | 鉅門企業股份有限公司 | 統一編號: 22697404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10973 | 所代表法人: | 鉅門企業股份有限公司 | 統一編號: 22697404 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10043 | 所代表法人: | 鉅門企業股份有限公司 | 統一編號: 22697404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20056 | 所代表法人: | 鉅門企業股份有限公司 | 統一編號: 22697404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10973 | 所代表法人: | 鉅門企業股份有限公司 | 統一編號: 22697404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10043 | 所代表法人: | 鉅門企業股份有限公司 | 統一編號: 22697404 |
[ 搜尋所有相關: 鄭美珠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22697404 | 電話號碼: 04-7386555 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄16號 |
統一編號: 22697404 | 電話號碼: 04-7386555 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄16號 |
[ 搜尋所有相關: 鄭美珠 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 鄭美珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 鄭美珠 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22697404 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄18號 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22697404 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄15號 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22697404 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄16號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22697404 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄18號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22697404 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄15號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22697404 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄16號 |
[ 搜尋所有相關: 鄭美珠 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 鉅門企業 資料。
[ 搜尋所有 鉅門企業 ... ]
根據姓名 鄭美珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭美珠 ...) | (中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 鄭美珠 | 發佈日期: 2014/09/10 | 故事摘要: 鄭美珠在苦難中成長,一步一腳印的往上爬,她學習畫水彩3、4年,透過看書的方式自學,並預計104年就讀臺南科大研究所。她說機會是給有計畫性準備的人,希望透過自己的畫作把愛傳出去,並把澎湖作為行動展的第一... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)薛顏玉蘭;(中華民國)張彩麗;(中華民國)鄭美珠 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
大媒體新聞網、譯嘉傳媒公司 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 鄭美珠 | 發佈日期: 2014/09/10 | 故事摘要: 鄭美珠在苦難中成長,一步一腳印的往上爬,她學習畫水彩3、4年,透過看書的方式自學,並預計104年就讀臺南科大研究所。她說機會是給有計畫性準備的人,希望透過自己的畫作把愛傳出去,並把澎湖作為行動展的第一... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪根深;(中華民國)莊麗珠;(中華民國)蔡樂生 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 鄭美珠 ... ]
名稱 鉅門企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鉅門企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅門企業股份有限公司 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄16號 | 鄭明塗 | 22697404 | 核准設立 |
鉅門企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市福山里福山街212巷10弄16號 | 負責人: 鄭明塗 | 統編: 22697404 | 核准設立 |
姓名 鄭美珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭美珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿珠畫畫室 澎湖縣馬公市朝陽里林森路56號1樓 | 鄭美珠 | 18230530 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040820628) |
國美紙器股份有限公司 嘉義縣溪口鄉美南村2鄰崙尾96之25號 | 鄭美珠 | 28720894 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-20) |
國美紙器廠 嘉義縣溪口鄉美南村崙尾96-25號 | 鄭美珠 | 81334647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301138) |
虹登企業社 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後路159號 | 鄭美珠 | 02385419 | 核准設立 - 獨資 |
億龍男飾百貨 臺南市新營區延平里廷平路40號 | 黃鄭美珠 | 06547421 | 歇業 - 獨資 |
阿狗兄西裝社 高雄市新興區開平里八德1路180號 | 陳鄭美珠 | 06788075 | 核准停業 - 獨資 |
正光玻璃行 臺北市大同區西寧北路54之1號1樓 | 白鄭美珠 | 07087311 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046010298) |
禾晟油行 彰化縣溪湖鎮大竹里東環路62巷23號1樓(限辦公室使用) | 鄭美珠 | 08347808 | 歇業 - 獨資 |
阿珠畫畫室 登記地址: 澎湖縣馬公市朝陽里林森路56號1樓 | 負責人: 鄭美珠 | 統編: 18230530 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040820628) |
國美紙器股份有限公司 登記地址: 嘉義縣溪口鄉美南村2鄰崙尾96之25號 | 負責人: 鄭美珠 | 統編: 28720894 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-20) |
國美紙器廠 登記地址: 嘉義縣溪口鄉美南村崙尾96-25號 | 負責人: 鄭美珠 | 統編: 81334647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301138) |
虹登企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後路159號 | 負責人: 鄭美珠 | 統編: 02385419 | 核准設立 - 獨資 |
億龍男飾百貨 登記地址: 臺南市新營區延平里廷平路40號 | 負責人: 黃鄭美珠 | 統編: 06547421 | 歇業 - 獨資 |
阿狗兄西裝社 登記地址: 高雄市新興區開平里八德1路180號 | 負責人: 陳鄭美珠 | 統編: 06788075 | 核准停業 - 獨資 |
正光玻璃行 登記地址: 臺北市大同區西寧北路54之1號1樓 | 負責人: 白鄭美珠 | 統編: 07087311 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046010298) |
禾晟油行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮大竹里東環路62巷23號1樓(限辦公室使用) | 負責人: 鄭美珠 | 統編: 08347808 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭美珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|