李秀月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀月的職稱是監察人, 持有股份數是2000, 公司名稱是凌瑋興業股份有限公司, 統一編號是22727569.
無其他 凌瑋興業 資料。
[ 搜尋所有 凌瑋興業 ... ]
根據姓名 李秀月 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀月 ...) | (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李秀月 ... ]
名稱 凌瑋興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 凌瑋興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凌瑋興業股份有限公司 臺北市大安區和平東路2段111號11樓 | | 22727569 | 廢止 (095年11月30日 府建商字 第09571370900號) |
凌瑋興業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段111號11樓 | 統編: 22727569 | 廢止 (095年11月30日 府建商字 第09571370900號) |
姓名 李秀月 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李秀月)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新秀山旅社 桃園縣桃園市武陵里大同路75、77號 | 許李秀月 | 43649766 | 核准設立 - 獨資 |
秀的古著名店 臺北市大同區重慶北路1段80號 | 李秀月 | 38573816 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056016830) |
旺生商號 臺南市歸仁區沙崙里302號 | 陳李秀月 | 06594556 | 歇業 - 獨資 |
真愛寵物用品生活館 臺南市東區德光里崇明路109號1樓 | 李秀月 | 09134064 | 歇業 - 獨資 |
新學社 新北市板橋區中山路2段60巷5號(1樓) | 李秀月 | 14373108 | 歇業 - 獨資 |
福馨佛具金香行 桃園縣平鎮市新榮里新德街143號1樓 | 李秀月 | 17493561 | 撤銷 - 獨資 |
亨利商行 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿埔路四八五號一樓 | 李秀月 | 17934531 | 歇業 - 獨資 |
宇成工程行 新北市鶯歌區鳳吉五街23號2樓(現場僅供辦公室使用) | 李秀月 | 21514618 | 核准設立 - 獨資 |
新秀山旅社 登記地址: 桃園縣桃園市武陵里大同路75、77號 | 負責人: 許李秀月 | 統編: 43649766 | 核准設立 - 獨資 |
秀的古著名店 登記地址: 臺北市大同區重慶北路1段80號 | 負責人: 李秀月 | 統編: 38573816 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056016830) |
旺生商號 登記地址: 臺南市歸仁區沙崙里302號 | 負責人: 陳李秀月 | 統編: 06594556 | 歇業 - 獨資 |
真愛寵物用品生活館 登記地址: 臺南市東區德光里崇明路109號1樓 | 負責人: 李秀月 | 統編: 09134064 | 歇業 - 獨資 |
新學社 登記地址: 新北市板橋區中山路2段60巷5號(1樓) | 負責人: 李秀月 | 統編: 14373108 | 歇業 - 獨資 |
福馨佛具金香行 登記地址: 桃園縣平鎮市新榮里新德街143號1樓 | 負責人: 李秀月 | 統編: 17493561 | 撤銷 - 獨資 |
亨利商行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿埔路四八五號一樓 | 負責人: 李秀月 | 統編: 17934531 | 歇業 - 獨資 |
宇成工程行 登記地址: 新北市鶯歌區鳳吉五街23號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李秀月 | 統編: 21514618 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李秀月 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
|