洪清山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪清山的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是順益果菜企業股份有限公司, 統一編號是22816561.
| 資料集識別碼: 152071 | 詮釋資料更新時間: 2045 | 品質檢測: https://data.ntpc.gov.tw/api/datasets/22816561-765A-4DAD-9FB5-9C03F9D3B41E/csv/file | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 新北市綠色商店。-連鎖型綠色商店 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 新北市政府環境保護局 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 152071 | 詮釋資料更新時間: 2045 | 品質檢測: https://data.ntpc.gov.tw/api/datasets/22816561-765A-4DAD-9FB5-9C03F9D3B41E/csv/file | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 新北市綠色商店。-連鎖型綠色商店 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 新北市政府環境保護局 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 22816561 ... ]
無其他 順益果菜企業 資料。
[ 搜尋所有 順益果菜企業 ... ]
根據姓名 洪清山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪清山 ...) | 敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 洪清山 | 發佈日期: 2014/03/14 | 故事摘要: 洪青山自幼家境清苦,父母忙於農耕,幼年由祖母帶大,天生不喜歡讀書,為貼補家用,當兵前曾與朋友由南往北專事割稻工作,也曾前往梨山開墾。金門當兵回來後,偶見南部文蛤養殖,引發在家鄉養殖文蛤想法,因養殖用地... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 94803489 | 工廠負責人姓名: 洪清山 | 工廠地址: 花蓮縣花蓮市主農里長安街66號 | 主要產品: 081肉類加工 @ 臨時工廠名錄 |
| 主要產品: 081肉類加工 | 統一編號: 94803489 | 工廠登記狀態: 生產中 | 花蓮縣花蓮市主農里長安街66號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230201 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0921-770051 | 機構負責人姓名: 洪清山 | 機構代碼: BF0900274 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣芳苑鄉漢寶村成功一路45號 @ 長照ABC據點 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 洪清山 | 發佈日期: 2014/03/14 | 故事摘要: 洪青山自幼家境清苦,父母忙於農耕,幼年由祖母帶大,天生不喜歡讀書,為貼補家用,當兵前曾與朋友由南往北專事割稻工作,也曾前往梨山開墾。金門當兵回來後,偶見南部文蛤養殖,引發在家鄉養殖文蛤想法,因養殖用地... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 94803489 | 工廠負責人姓名: 洪清山 | 工廠地址: 花蓮縣花蓮市主農里長安街66號 | 主要產品: 081肉類加工 @ 臨時工廠名錄 |
主要產品: 081肉類加工 | 統一編號: 94803489 | 工廠登記狀態: 生產中 | 花蓮縣花蓮市主農里長安街66號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230201 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0921-770051 | 機構負責人姓名: 洪清山 | 機構代碼: BF0900274 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣芳苑鄉漢寶村成功一路45號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 洪清山 ... ]
名稱 順益果菜企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 順益果菜企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順益果菜企業股份有限公司 花蓮縣花蓮市復興街四○之二號 | | 22816561 | 撤銷 (086年10月30日 建三管字 第086412858號) |
順益果菜企業股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市復興街四○之二號 | 統編: 22816561 | 撤銷 (086年10月30日 建三管字 第086412858號) |
姓名 洪清山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪清山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洪清山自營計程車行 臺南市安南區鳳凰里安中路1段702巷13㑀2號3樓 | 洪清山 | 69754685 | 撤銷 - 獨資 |
名全興業有限公司 新北市樹林區東順街90巷3弄1號4樓 | 洪清山 | 53416127 | 核准設立 |
清山農產行 嘉義縣太保市新埤里108號 | 洪清山 | 21901940 | 歇業 - 獨資 |
忠山工程有限公司 新北市三重區三和路四段一四五巷八十二之一號 | 洪清山 | 04716610 | 核准設立 |
勝揚機車行 高雄市小港區學府路55號1樓 | 洪清山 | 57904870 | 核准設立 - 獨資 |
永昇鐵工廠 雲林縣斗六市鎮南里中山路六一九號 | 洪清山 | 63052429 | 撤銷 - 獨資 |
越世界飲食店 臺南市安南區溪東里北安路2段87號1樓 | 洪清山 | 10479945 | 歇業 - 獨資 |
鑫鑫行 雲林縣斗南鎮林子里國宅六號一樓 | 洪清山 | 14157164 | 歇業 - 獨資 |
洪清山自營計程車行 登記地址: 臺南市安南區鳳凰里安中路1段702巷13㑀2號3樓 | 負責人: 洪清山 | 統編: 69754685 | 撤銷 - 獨資 |
名全興業有限公司 登記地址: 新北市樹林區東順街90巷3弄1號4樓 | 負責人: 洪清山 | 統編: 53416127 | 核准設立 |
清山農產行 登記地址: 嘉義縣太保市新埤里108號 | 負責人: 洪清山 | 統編: 21901940 | 歇業 - 獨資 |
忠山工程有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路四段一四五巷八十二之一號 | 負責人: 洪清山 | 統編: 04716610 | 核准設立 |
勝揚機車行 登記地址: 高雄市小港區學府路55號1樓 | 負責人: 洪清山 | 統編: 57904870 | 核准設立 - 獨資 |
永昇鐵工廠 登記地址: 雲林縣斗六市鎮南里中山路六一九號 | 負責人: 洪清山 | 統編: 63052429 | 撤銷 - 獨資 |
越世界飲食店 登記地址: 臺南市安南區溪東里北安路2段87號1樓 | 負責人: 洪清山 | 統編: 10479945 | 歇業 - 獨資 |
鑫鑫行 登記地址: 雲林縣斗南鎮林子里國宅六號一樓 | 負責人: 洪清山 | 統編: 14157164 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 洪清山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
|