蔡明旭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡明旭的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是金木股份有限公司, 統一編號是22972149.
根據名稱 金木 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 金木 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 依據文獻記載,盤山翁氏家廟於1772年(乾隆37年)遷至現址,距今已近250年。後於1834-1862年間(道光14年至同治元年間)進行重修,歷時近30年。其後至今雖經歷次修建及國軍佔用,家廟之建築構... @ 文資局古蹟 |
| 開放時間: 09:00-16:30 | | 電話: 886-7-6113691 | 地址: 高雄市825橋頭區橋南里糖廠路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 1 | 現狀: 建築外牆磚體風化嚴重,灰壁局部剝落,且牆體因受潮有明顯滲漬;前落屋脊、榻受捧檐變形嚴重,後落正廳屋瓦多處破損。 | 歷史沿革: 陳振芳出生於清光緒12年(1886),其父陳詩落曾任金城鎮總兵署基層兵員(清嘉慶14年曾隨邱良功圍剿海盜蔡牽行動),並娶同村鄉紳葉幹亭孫女為妻(當時葉家有船隊往返臺金間經商,在葉幹亭五十歲壽辰時,臺灣... @ 文資局歷史建築 |
| 遊程主題: 農園觀光,
。 鄉村畜牧,
。 食農教育,
。 休閒渡假,
。 民俗文化 | 內容: 時間 地點 活動內容-半日遊
09:00-11:00 嘉盛社區 嘉盛社區導覽介紹(湯氏宗祠、五文昌廟、社區周圍風情與歷史介紹)
11:00-12:00 社區景點 客家粄食工... | 更新日期: 2018/10/11 下午 09:10:03 @ 農村小旅行 |
| 開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-6-6522088 | 地址: 臺南市737鹽水區水正里中正路140號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 敍述者: 潘淑寬 | 上傳者: 林常容 | 故事類別: 家庭/家族,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: 鄭金木 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 鄭金木原本在郵便局工作,常遇到學校老師下班後招呼他到廟裡走走,老師也是金瓜石勸濟堂的委員,見到鄭金木很勤快,便邀請他參加信徒洗禮,鄭金木於是在22歲時參加宣誓洗禮,正式成為道教信徒。早期在廟裡的服務,... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 依據文獻記載,盤山翁氏家廟於1772年(乾隆37年)遷至現址,距今已近250年。後於1834-1862年間(道光14年至同治元年間)進行重修,歷時近30年。其後至今雖經歷次修建及國軍佔用,家廟之建築構... @ 文資局古蹟 |
開放時間: 09:00-16:30 | | 電話: 886-7-6113691 | 地址: 高雄市825橋頭區橋南里糖廠路24號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
1 | 現狀: 建築外牆磚體風化嚴重,灰壁局部剝落,且牆體因受潮有明顯滲漬;前落屋脊、榻受捧檐變形嚴重,後落正廳屋瓦多處破損。 | 歷史沿革: 陳振芳出生於清光緒12年(1886),其父陳詩落曾任金城鎮總兵署基層兵員(清嘉慶14年曾隨邱良功圍剿海盜蔡牽行動),並娶同村鄉紳葉幹亭孫女為妻(當時葉家有船隊往返臺金間經商,在葉幹亭五十歲壽辰時,臺灣... @ 文資局歷史建築 |
遊程主題: 農園觀光,
。 鄉村畜牧,
。 食農教育,
。 休閒渡假,
。 民俗文化 | 內容: 時間 地點 活動內容-半日遊
09:00-11:00 嘉盛社區 嘉盛社區導覽介紹(湯氏宗祠、五文昌廟、社區周圍風情與歷史介紹)
11:00-12:00 社區景點 客家粄食工... | 更新日期: 2018/10/11 下午 09:10:03 @ 農村小旅行 |
開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-6-6522088 | 地址: 臺南市737鹽水區水正里中正路140號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
敍述者: 潘淑寬 | 上傳者: 林常容 | 故事類別: 家庭/家族,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: 鄭金木 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 鄭金木原本在郵便局工作,常遇到學校老師下班後招呼他到廟裡走走,老師也是金瓜石勸濟堂的委員,見到鄭金木很勤快,便邀請他參加信徒洗禮,鄭金木於是在22歲時參加宣誓洗禮,正式成為道教信徒。早期在廟裡的服務,... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 金木 ... ]
根據姓名 蔡明旭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡明旭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 旭和建材股份有限公司 | 統一編號: 36037044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 旭品建設股份有限公司 | 統一編號: 84580283 @ 董監事資料集 |
| 電話: 02-27556811 | 總機構代號: 007 | 機構代號: 0071613 | 負責人: 蔡明旭 | 地址: 臺北市大安區信義路四段382號、382號2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 宇將國際股份有限公司 | 統一編號: 16602491 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1124286 | 所代表法人: | 啟弘股份有限公司 | 統一編號: 22324355 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 949 | 所代表法人: | 幸基建設建材股份有限公司 | 統一編號: 36025434 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強馭股份有限公司 | 統一編號: 53478713 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 幸基興業股份有限公司 | 統一編號: 84243754 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 旭和建材股份有限公司 | 統一編號: 36037044 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 旭品建設股份有限公司 | 統一編號: 84580283 @ 董監事資料集 |
電話: 02-27556811 | 總機構代號: 007 | 機構代號: 0071613 | 負責人: 蔡明旭 | 地址: 臺北市大安區信義路四段382號、382號2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 宇將國際股份有限公司 | 統一編號: 16602491 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1124286 | 所代表法人: | 啟弘股份有限公司 | 統一編號: 22324355 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 949 | 所代表法人: | 幸基建設建材股份有限公司 | 統一編號: 36025434 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強馭股份有限公司 | 統一編號: 53478713 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 幸基興業股份有限公司 | 統一編號: 84243754 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡明旭 ... ]
金木金屬工業有限公司 | 地址: 高雄市大社區大社路506號 | 電話: 07-352-8237 |
金木樹金香舖 | 地址: 屏東縣車城鄉中正路84號 | 電話: 08-882-1927 |
陳金木 | 地址: 基隆市中正區中砂里調和街290巷109號 | 電話: 02-2469-3207 |
郭金木 | 地址: 台南市中西區普濟街3號 | 電話: 06-222-4655 |
陳金木 | 地址: 台南市中西區長樂市場36號 | 電話: 06-226-7318 |
柯金木 | 地址: 彰化縣彰化市竹和路158號 | 電話: 04-723-4949 |
洪金木 | 地址: 台中市清水區清水市場地下室1號 | 電話: 04-2622-5359 |
吳金木 | 地址: 新竹市經國路一段411號之1,B1樓55室 | 電話: 03-542-3469 |
陳金木 | 地址: 屏東縣林邊鄉美華路111號之2 | 電話: 08-875-3726 |
徐金木 | 地址: 台中市大雅區雅潭路298號之14 | 電話: 04-2566-3799 |
名稱 金木 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 金木)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順合五金木材行 桃園市中壢區文化里吉林路100號1樓 | 黃淑娟 | 08396785 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119006212) |
維鑫五金木材行 新北市新莊區新泰路413巷13號 | 林碧雪 | 31486128 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098115403) |
吳金木自營計程車行 新北市鶯歌區國際二路2巷3號1樓 | 吳金木 | 01914926 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108162749) |
魏金木自營計程車行 宜蘭縣礁溪鄉三民村番劉田路62號 | 魏金木 | 02415455 | 核准設立 - 獨資 |
金木景觀設計工程有限公司 新北市淡水區淡海路二○六巷一六號二樓 | | 27272383 | 核准設立 |
申晉五金木材行 新北市新莊區建中街81巷10弄1號1樓 | 黃詠宏 | 29485685 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128181420) |
林金木自營計程車行 新北市土城區延吉街?037巷22號3樓 | 林金木 | 34501735 | 核准設立 - 獨資 |
鄭金木自營計程車行 新北市板橋區莊敬路88號2樓 | 鄭金木 | 34675329 | 核准設立 - 獨資 |
順合五金木材行 登記地址: 桃園市中壢區文化里吉林路100號1樓 | 負責人: 黃淑娟 | 統編: 08396785 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119006212) |
維鑫五金木材行 登記地址: 新北市新莊區新泰路413巷13號 | 負責人: 林碧雪 | 統編: 31486128 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098115403) |
吳金木自營計程車行 登記地址: 新北市鶯歌區國際二路2巷3號1樓 | 負責人: 吳金木 | 統編: 01914926 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108162749) |
魏金木自營計程車行 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉三民村番劉田路62號 | 負責人: 魏金木 | 統編: 02415455 | 核准設立 - 獨資 |
金木景觀設計工程有限公司 登記地址: 新北市淡水區淡海路二○六巷一六號二樓 | 統編: 27272383 | 核准設立 |
申晉五金木材行 登記地址: 新北市新莊區建中街81巷10弄1號1樓 | 負責人: 黃詠宏 | 統編: 29485685 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128181420) |
林金木自營計程車行 登記地址: 新北市土城區延吉街?037巷22號3樓 | 負責人: 林金木 | 統編: 34501735 | 核准設立 - 獨資 |
鄭金木自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區莊敬路88號2樓 | 負責人: 鄭金木 | 統編: 34675329 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 金木 ... ]
姓名 蔡明旭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 蔡明旭)
辰旭車業 登記地址: 桃園市中壢區至善里後興路1段13號(1樓) | 負責人: 蔡明旭 | 統編: 92583592 | 核准設立 - 獨資 |
第一商業銀行股份有限公司大安分公司 登記地址: 臺北市大安區信義路四段382號、382號2樓 | 負責人: 蔡明旭 | 統編: 03740303 | 核准設立 |
第一商業銀行股份有限公司南科園區分公司 登記地址: 臺南市新市區南科三路15號2樓 | 負責人: 蔡明旭 | 統編: 16741058 | 核准設立 |
山芝騄生技興業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區山腳里海山路246號 | 負責人: 蔡明旭 | 統編: 54265007 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-10) |
光成土木包工業 登記地址: 雲林縣土庫鎮溪邊里溪埔七號 | 負責人: 蔡明旭 | 統編: 78914282 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|