楊凱傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊凱傑的職稱是董事, 持有股份數是1344, 公司名稱是貿星國際股份有限公司, 統一編號是23122265.
董監事資料集 資料集的 楊凱傑 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊凱傑 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1344 | 所代表法人: | 貿星國際股份有限公司 | 統一編號: 23122265 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 56 | 所代表法人: | 貿星國際股份有限公司 | 統一編號: 23122265 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 56 | 所代表法人: | 貿星國際股份有限公司 | 統一編號: 23122265 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1344 | 所代表法人: | 貿星國際股份有限公司 | 統一編號: 23122265 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 56 | 所代表法人: | 貿星國際股份有限公司 | 統一編號: 23122265 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 56 | 所代表法人: | 貿星國際股份有限公司 | 統一編號: 23122265 |
[ 搜尋所有相關: 楊凱傑 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23122265 | 電話號碼: 02-85012396 | 臺北市中山區樂群2路189號9樓之2 |
統一編號: 23122265 | 電話號碼: 02-85012396 | 臺北市中山區樂群2路189號9樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 楊凱傑 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 楊凱傑 ...) | 英文品名: "Hudson" Sempermed Surgical Gloves Sterile (Powder Free) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016003號 | 有效日期: 2020/12/21 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/07/13 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手術用手套(I.4460)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
| 英文品名: "Hudson" Sempermed Surgical Gloves Sterile (Powder Free) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016003號 | 有效日期: 20201221 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180713 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;GMP | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
| 英文品名: "Hudson" Sempermed Examination Gloves (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016265號 | 有效日期: 2021/03/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/07/13 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「病患檢查用手套(J.6250)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
| 英文品名: "Hudson" Sempermed Examination Gloves (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016265號 | 有效日期: 20210316 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180713 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;GMP | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
英文品名: "Hudson" Sempermed Surgical Gloves Sterile (Powder Free) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016003號 | 有效日期: 2020/12/21 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/07/13 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手術用手套(I.4460)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
英文品名: "Hudson" Sempermed Surgical Gloves Sterile (Powder Free) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016003號 | 有效日期: 20201221 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180713 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;GMP | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
英文品名: "Hudson" Sempermed Examination Gloves (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016265號 | 有效日期: 2021/03/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/07/13 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「病患檢查用手套(J.6250)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
英文品名: "Hudson" Sempermed Examination Gloves (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第016265號 | 有效日期: 20210316 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180713 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;GMP | 申請商名稱: 貿星國際股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 楊凱傑 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區中山北路二段89號5樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區中山北路二段89號5樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 貿星國際 ... ]
根據姓名 楊凱傑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊凱傑 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 慶楊股份有限公司 | 統一編號: 59209835 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 77266169 | 工廠登記狀態: 生產中 | 金門縣金寧鄉安美村中堡35之2號 @ 登記工廠名錄 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2022/11/14 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市五權里金馬路三段73巷7號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 54701726 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區吉峰里12鄰中正路1265巷61號C棟 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬發運輸股份有限公司 | 統一編號: 16649762 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1157156 | 所代表法人: | 綺益彩印科技股份有限公司 | 統一編號: 22367467 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬商國際物流股份有限公司 | 統一編號: 23112695 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 采禾田國際企業股份有限公司 | 勁捷實業股份有限公司 | 統一編號: 42572677 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 慶楊股份有限公司 | 統一編號: 59209835 @ 董監事資料集 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 77266169 | 工廠登記狀態: 生產中 | 金門縣金寧鄉安美村中堡35之2號 @ 登記工廠名錄 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2022/11/14 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市五權里金馬路三段73巷7號 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 54701726 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區吉峰里12鄰中正路1265巷61號C棟 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬發運輸股份有限公司 | 統一編號: 16649762 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1157156 | 所代表法人: | 綺益彩印科技股份有限公司 | 統一編號: 22367467 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬商國際物流股份有限公司 | 統一編號: 23112695 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 采禾田國際企業股份有限公司 | 勁捷實業股份有限公司 | 統一編號: 42572677 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊凱傑 ... ]
名稱 貿星國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 貿星國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
貿星國際股份有限公司 臺北市中山區樂群2路189號9樓之2 | 吳玉金 | 23122265 | 核准設立 |
貿星國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區樂群2路189號9樓之2 | 負責人: 吳玉金 | 統編: 23122265 | 核准設立 |
姓名 楊凱傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊凱傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱傑精密有限公司 高雄市小港區沿海一路107號5樓 | 楊凱傑 | 59229327 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-21) |
凱傑企業社 臺南市北區仁愛里東豐路287號1樓(僅供辦公室使用) | 楊凱傑 | 62953111 | 廢止 - 獨資 |
宏美冰果店 高雄市苓雅區凱旋里江都街51號1樓 | 楊凱傑 | 06844858 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461874300) |
逸凱企業社 彰化縣芬園鄉社口村芬草路2段284巷18弄7號1樓 | 楊凱傑 | 72428806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090816739) |
凱升智能通訊有限公司 臺中市北區賴福里中清路一段446號1樓 | 楊凱傑 | 90642188 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
凱揚工程行 高雄市大寮區琉球路127之4號 | 楊凱傑 | 94607445 | 核准設立 - 獨資 |
慶楊股份有限公司 高雄市燕巢區鳳龍巷26之2號 | 楊凱傑 | 59209835 | 核准設立 |
合記小吃店 桃園市八德區茄明里中華北街16號 | 楊凱傑 | 10593426 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109017005) |
凱傑精密有限公司 登記地址: 高雄市小港區沿海一路107號5樓 | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 59229327 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-21) |
凱傑企業社 登記地址: 臺南市北區仁愛里東豐路287號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 62953111 | 廢止 - 獨資 |
宏美冰果店 登記地址: 高雄市苓雅區凱旋里江都街51號1樓 | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 06844858 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461874300) |
逸凱企業社 登記地址: 彰化縣芬園鄉社口村芬草路2段284巷18弄7號1樓 | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 72428806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090816739) |
凱升智能通訊有限公司 登記地址: 臺中市北區賴福里中清路一段446號1樓 | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 90642188 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
凱揚工程行 登記地址: 高雄市大寮區琉球路127之4號 | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 94607445 | 核准設立 - 獨資 |
慶楊股份有限公司 登記地址: 高雄市燕巢區鳳龍巷26之2號 | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 59209835 | 核准設立 |
合記小吃店 登記地址: 桃園市八德區茄明里中華北街16號 | 負責人: 楊凱傑 | 統編: 10593426 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109017005) |
[ 查詢所有 楊凱傑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
|