蔡純真
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡純真的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是彰信金屬工業股份有限公司, 統一編號是23234493.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 彰信金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 23234493 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 彰信金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 23234493 |
[ 搜尋所有相關: 蔡純真 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 23234493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉大同村福安路55號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 23234493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉大同村福安路55號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡純真 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 彰信金屬工業 資料。
[ 搜尋所有 彰信金屬工業 ... ]
根據姓名 蔡純真 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡純真 ...) | (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 蔡純真 ... ]
名稱 彰信金屬工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 彰信金屬工業)
彰信金屬工業股份有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉大同村福安路55號 | 負責人: 王阿茶 | 統編: 23234493 | 核准設立 |
姓名 蔡純真 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 蔡純真)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
拓遠股份有限公司天母第二分公司 臺北市士林區天母西路40之2號地下一樓 | 蔡純真 | 12953474 | 撤銷 |
一立商行 新北市五股區御成路33號6樓 | 蔡純真 | 42193991 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045250759) |
一立商行 新北市三重區仁興街4巷12號 | 蔡純真 | 42197379 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055230154) |
哈波尼斯手作有限公司 彰化縣彰化市東興里公園路一段274號1樓 | 蔡純真 | 53854385 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-25) |
升煥企業有限公司 臺北市大安區安和路1段113號3樓之5 | 朱蔡純真 | 70440311 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-28) |
拓遠股份有限公司天母第二分公司 登記地址: 臺北市士林區天母西路40之2號地下一樓 | 負責人: 蔡純真 | 統編: 12953474 | 撤銷 |
一立商行 登記地址: 新北市五股區御成路33號6樓 | 負責人: 蔡純真 | 統編: 42193991 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045250759) |
一立商行 登記地址: 新北市三重區仁興街4巷12號 | 負責人: 蔡純真 | 統編: 42197379 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055230154) |
哈波尼斯手作有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市東興里公園路一段274號1樓 | 負責人: 蔡純真 | 統編: 53854385 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-25) |
升煥企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段113號3樓之5 | 負責人: 朱蔡純真 | 統編: 70440311 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-28) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|