李月香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李月香的職稱是監察人, 持有股份數是200, 公司名稱是帥利刀具股份有限公司, 統一編號是23234894.
無其他 帥利刀具 資料。
[ 搜尋所有 帥利刀具 ... ]
根據姓名 李月香 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李月香 ...) | 統一編號: 23575941 | 工廠負責人姓名: 李月香 | 工廠地址: 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段126巷208弄11號 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/07/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0929000395 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/07/20 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0929000395 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 23575941 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區東園里溪南路一段126巷208弄11號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20200720 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2396672 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區歸南里民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20200720 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2396672 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區歸南里民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20200720 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-2396672 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區歸南里民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: | 雅緻國際股份有限公司 | 統一編號: 09491415 @ 董監事資料集 |
統一編號: 23575941 | 工廠負責人姓名: 李月香 | 工廠地址: 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段126巷208弄11號 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/07/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0929000395 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/07/20 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0929000395 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 23575941 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區東園里溪南路一段126巷208弄11號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20200720 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2396672 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區歸南里民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20200720 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2396672 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區歸南里民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20200720 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-2396672 | 機構負責人姓名: 李月香 | 機構代碼: 2X1400013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市歸仁區歸南里民權南路214號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: | 雅緻國際股份有限公司 | 統一編號: 09491415 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李月香 ... ]
名稱 帥利刀具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 帥利刀具)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
帥利刀具股份有限公司 臺中市神岡區豐洲里豐洲路一一三號 | | 23234894 | 解散 (文號: 2000-12-30 經89中字 第089679867號) |
帥利刀具股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里豐洲路一一三號 | 統編: 23234894 | 解散 (文號: 2000-12-30 經89中字 第089679867號) |
姓名 李月香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李月香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢捷打字印刷品行 臺北市萬華區大埔街8號1樓 | 李月香 | 01302714 | 撤銷 - 獨資 |
美多女子美容院 桃園縣桃園市南門里南豐街194號一樓 | 李月香 | 02635444 | 歇業 - 獨資 |
生峰企業社 桃園縣大溪鎮仁武里介壽路844巷20號 | 李月香 | 02714995 | 歇業 - 獨資 |
蘭屋美容院 高雄市苓雅區正心里正言路107巷15號1樓 | 李月香 | 06985596 | 歇業 - 獨資 |
獅子王企業社 臺東縣臺東市鐵花里鐵花路二四四號 | 李月香 | 08106358 | 歇業 - 獨資 |
公正冷飲店 臺中市西區中興里美村路1段229號1樓 | 李月香 | 09288861 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040677087) |
悅仕國際有限公司 臺北市中山區松江路204巷25號 | 李月香 | 16283285 | 核准設立 |
花雅集花藝坊 新北市中和區中安街126號 | 李月香 | 17439119 | 歇業 - 獨資 |
漢捷打字印刷品行 登記地址: 臺北市萬華區大埔街8號1樓 | 負責人: 李月香 | 統編: 01302714 | 撤銷 - 獨資 |
美多女子美容院 登記地址: 桃園縣桃園市南門里南豐街194號一樓 | 負責人: 李月香 | 統編: 02635444 | 歇業 - 獨資 |
生峰企業社 登記地址: 桃園縣大溪鎮仁武里介壽路844巷20號 | 負責人: 李月香 | 統編: 02714995 | 歇業 - 獨資 |
蘭屋美容院 登記地址: 高雄市苓雅區正心里正言路107巷15號1樓 | 負責人: 李月香 | 統編: 06985596 | 歇業 - 獨資 |
獅子王企業社 登記地址: 臺東縣臺東市鐵花里鐵花路二四四號 | 負責人: 李月香 | 統編: 08106358 | 歇業 - 獨資 |
公正冷飲店 登記地址: 臺中市西區中興里美村路1段229號1樓 | 負責人: 李月香 | 統編: 09288861 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040677087) |
悅仕國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路204巷25號 | 負責人: 李月香 | 統編: 16283285 | 核准設立 |
花雅集花藝坊 登記地址: 新北市中和區中安街126號 | 負責人: 李月香 | 統編: 17439119 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李月香 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|