張教
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張教的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是穀果國際控股股份有限公司, 統一編號是23298989.
董監事資料集 資料集的 張教 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張教 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 穀果國際控股股份有限公司 | 統一編號: 23298989 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23766000 | 所代表法人: | 穀果國際控股股份有限公司 | 統一編號: 23298989 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 644000 | 所代表法人: | 穀果國際控股股份有限公司 | 統一編號: 23298989 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 穀果國際控股股份有限公司 | 統一編號: 23298989 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23766000 | 所代表法人: | 穀果國際控股股份有限公司 | 統一編號: 23298989 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 644000 | 所代表法人: | 穀果國際控股股份有限公司 | 統一編號: 23298989 |
[ 搜尋所有相關: 張教 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23298989 | 電話號碼: 02-27398895 | 臺北市中正區羅斯福路3段138號3樓之1 |
統一編號: 23298989 | 電話號碼: 02-27398895 | 臺北市中正區羅斯福路3段138號3樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 張教 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 張教 ...) | 食品業者登錄字號: A-200150677-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市大安區羅斯福路4段1號(台大社科院) |
| 食品業者登錄字號: A-200150677-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市大安區大安區羅斯福路四段85號 |
| 食品業者登錄字號: A-123298989-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市中正區羅斯福路3段138號3樓之1 |
| 食品業者登錄字號: A-200150677-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市中正區羅斯福路3段138號3樓之1 |
| 食品業者登錄字號: A-123298989-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市大安區羅斯福路4段1號國立台灣大學地下室1樓 |
食品業者登錄字號: A-200150677-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市大安區羅斯福路4段1號(台大社科院) |
食品業者登錄字號: A-200150677-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市大安區大安區羅斯福路四段85號 |
食品業者登錄字號: A-123298989-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市中正區羅斯福路3段138號3樓之1 |
食品業者登錄字號: A-200150677-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市中正區羅斯福路3段138號3樓之1 |
食品業者登錄字號: A-123298989-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 23298989 | 台北市大安區羅斯福路4段1號國立台灣大學地下室1樓 |
[ 搜尋所有相關: 張教 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 電話1: 04-23298989 | 電話2: | 加入公會名稱1: 台中市不動產代銷經紀商業同業公會 | 統一編號: 82893128 | 臺中市南屯區向心路109號10樓之6 @ 臺中市不動產經紀業名冊 |
電話1: 04-23298989 | 電話2: | 加入公會名稱1: 台中市不動產代銷經紀商業同業公會 | 統一編號: 82893128 | 臺中市南屯區向心路109號10樓之6 @ 臺中市不動產經紀業名冊 |
[ 搜尋所有 23298989 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 穀果國際控股股份有限公司 | 智慧永續顧問股份有限公司 | 統一編號: 90062028 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 穀果國際控股股份有限公司 | 智慧永續顧問股份有限公司 | 統一編號: 90062028 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 穀果國際控股 ... ]
根據姓名 張教 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張教 ...) | (中華民國)張克晉 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張克晉 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 張紹進 | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 張紹進 | 發佈日期: 2013/11/28 | 故事摘要: 從小就有數學天分的張紹進,在文山國中有著難忘的回憶,夏天跟著友人一起跳進碧潭游泳,划著小船渡過快樂的兒少時光,考上大學後有著精采的生活,當時就讀臺大物理系,臺灣沒有很大的望遠鏡,因此有個夢想就是做個大... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 張盈盈 | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 張盈盈 | 發佈日期: 2013/11/28 | 故事摘要: 張盈盈於1940年出生於重慶,1949年和家人遷移至臺灣,1962年畢業於臺大,隨後去美國留學並與張紹進結婚,婚後在伊利諾大學香檳校區微生物學系展開30年的教學生涯。此外,很感謝臺大培育了張教授,因此... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 施明樹 | 發佈日期: 2013/12/13 | 故事摘要: 施明樹主張教小孩要身教重於言教,而不是怪罪學校及老師。他總共有三個小孩,兩個男生目前都是醫生,女孩是老師,施明樹認為教小孩老大最重要,把老大教好了後面的孩子就會跟著學好,所以施明樹一定先做模範給小孩看... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)張克晉 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張克晉 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 張紹進 | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 張紹進 | 發佈日期: 2013/11/28 | 故事摘要: 從小就有數學天分的張紹進,在文山國中有著難忘的回憶,夏天跟著友人一起跳進碧潭游泳,划著小船渡過快樂的兒少時光,考上大學後有著精采的生活,當時就讀臺大物理系,臺灣沒有很大的望遠鏡,因此有個夢想就是做個大... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 張盈盈 | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 張盈盈 | 發佈日期: 2013/11/28 | 故事摘要: 張盈盈於1940年出生於重慶,1949年和家人遷移至臺灣,1962年畢業於臺大,隨後去美國留學並與張紹進結婚,婚後在伊利諾大學香檳校區微生物學系展開30年的教學生涯。此外,很感謝臺大培育了張教授,因此... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 施明樹 | 發佈日期: 2013/12/13 | 故事摘要: 施明樹主張教小孩要身教重於言教,而不是怪罪學校及老師。他總共有三個小孩,兩個男生目前都是醫生,女孩是老師,施明樹認為教小孩老大最重要,把老大教好了後面的孩子就會跟著學好,所以施明樹一定先做模範給小孩看... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 張教 ... ]
名稱 穀果國際控股 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 穀果國際控股)
姓名 張教 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張教)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綠圓企業社 臺北市北投區西安街1段165巷7弄2號2樓 | 張教芬 | 10302742 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084105497) |
力泰工程行 臺中市東勢區北興里公園路五六號一樓 | 張教瑋 | 17376326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110862073) |
宏君企業行 高雄市梓官區典寶里展寶路永生巷147號一樓 | 張教升 | 19671582 | 撤銷 - 獨資 |
唯力食品行 臺北市信義區松山路287巷1之1號1樓 | 張教妹 | 20890733 | 歇業 - 獨資 |
奕勝企業社 新竹縣竹北市十興里勝利六街135號1樓101室 | 張教耘 | 26665396 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090301933) |
泳彩企業社 臺南市安平區怡平里文平路431號1樓 | 張教梅 | 47788253 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080008521) |
英屬維京群島商維京味全有限公司 臺北市中山區松江路125號10樓 | 張教華 | 51317966 | 核准設立 |
長泓企業股份有限公司 高雄市鹽埕區公園二路227號 | 張教義 | 59344157 | 核准設立 |
綠圓企業社 登記地址: 臺北市北投區西安街1段165巷7弄2號2樓 | 負責人: 張教芬 | 統編: 10302742 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084105497) |
力泰工程行 登記地址: 臺中市東勢區北興里公園路五六號一樓 | 負責人: 張教瑋 | 統編: 17376326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110862073) |
宏君企業行 登記地址: 高雄市梓官區典寶里展寶路永生巷147號一樓 | 負責人: 張教升 | 統編: 19671582 | 撤銷 - 獨資 |
唯力食品行 登記地址: 臺北市信義區松山路287巷1之1號1樓 | 負責人: 張教妹 | 統編: 20890733 | 歇業 - 獨資 |
奕勝企業社 登記地址: 新竹縣竹北市十興里勝利六街135號1樓101室 | 負責人: 張教耘 | 統編: 26665396 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090301933) |
泳彩企業社 登記地址: 臺南市安平區怡平里文平路431號1樓 | 負責人: 張教梅 | 統編: 47788253 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080008521) |
英屬維京群島商維京味全有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路125號10樓 | 負責人: 張教華 | 統編: 51317966 | 核准設立 |
長泓企業股份有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區公園二路227號 | 負責人: 張教義 | 統編: 59344157 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張教 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
|