邱媛蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱媛蘭的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是泰首股份有限公司, 統一編號是23454480.
董監事資料集 資料集的 邱媛蘭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱媛蘭 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰首股份有限公司 | 統一編號: 23454480 |
[ 搜尋所有相關: 邱媛蘭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23454480 | 電話號碼: 02-22039259 | 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 |
統一編號: 23454480 | 電話號碼: 02-22039259 | 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 邱媛蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 泰首 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 泰首 ...) | (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 90003859 | 電話號碼: 0920021479 | 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 90003859 | 核准日期: 20230323 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 90003859 | 電話號碼: 0920021479 | 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 90003859 | 核准日期: 20230323 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 泰首 ... ]
無其他 邱媛蘭 資料。
[ 搜尋所有 邱媛蘭 ... ]
泰首股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區民安西路19號3樓 | 電話: 02-2203-9259 |
名稱 泰首 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 泰首)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰首股份有限公司 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 | 邱武偉 | 23454480 | 核准設立 |
泰首食品股份有限公司 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 | 郭綵婕 | 90003859 | 核准設立 |
新加坡商泰首護科技有限公司 新竹市北區大同里中正路107號6樓之5 | 謝富榮 | 90340233 | 核准登記 |
泰首安企業有限公司 臺中市西屯區內江街三一號 | | 23845641 | 解散 (文號: 1997-1-4 建三壬字 第086101497號) |
泰首股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區後德里後港一路49巷5弄7號3樓 | 負責人: 邱武偉 | 統編: 23454480 | 核准設立 |
泰首食品股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德一路381巷25號4樓 | 負責人: 郭綵婕 | 統編: 90003859 | 核准設立 |
新加坡商泰首護科技有限公司 登記地址: 新竹市北區大同里中正路107號6樓之5 | 負責人: 謝富榮 | 統編: 90340233 | 核准登記 |
泰首安企業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區內江街三一號 | 統編: 23845641 | 解散 (文號: 1997-1-4 建三壬字 第086101497號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|