謝啟文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝啟文的職稱是董事, 持有股份數是4000000, 公司名稱是昶佳企業有限公司, 統一編號是23747058.
無其他 昶佳企業 資料。
[ 搜尋所有 昶佳企業 ... ]
根據姓名 謝啟文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝啟文 ...) | 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 謝啟文 | 發佈日期: 2015/03/20 | 故事摘要: 來到大坑山上,映入眼簾的是一個個蜂箱,手拿著噴煙器,正在拿取蜂王臺的是7年級生謝啟文。從小跟著父親養蜂的他,笑說自己老早就被蜜蜂叮習慣了,以前就常跟著兄弟姐妹,一起在蜂場旁挖蜂王乳、花粉,雖然就跟蜜蜂... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 281發電、輸電及配電機械、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 02011833 | 工廠登記狀態: 生產中 | 基隆市七堵區百福里百七街38號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 謝啟文 | 發佈日期: 2015/03/20 | 故事摘要: 來到大坑山上,映入眼簾的是一個個蜂箱,手拿著噴煙器,正在拿取蜂王臺的是7年級生謝啟文。從小跟著父親養蜂的他,笑說自己老早就被蜜蜂叮習慣了,以前就常跟著兄弟姐妹,一起在蜂場旁挖蜂王乳、花粉,雖然就跟蜜蜂... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 281發電、輸電及配電機械、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 02011833 | 工廠登記狀態: 生產中 | 基隆市七堵區百福里百七街38號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 06-9921271 | 機構負責人姓名: 謝啟文 | 機構代碼: B22000016 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣湖西鄉湖西村151-1號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝啟文 ... ]
名稱 昶佳企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 昶佳企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昶佳企業社 桃園市桃園區龍祥里龍泉六街2巷30號 | 李祈鴻 | 87567777 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119016564) |
昶佳企業有限公司 臺北市信義區新東街20巷35號1樓 | 謝啟文 | 23747058 | 核准設立 |
昶佳企業社 登記地址: 桃園市桃園區龍祥里龍泉六街2巷30號 | 負責人: 李祈鴻 | 統編: 87567777 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119016564) |
昶佳企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區新東街20巷35號1樓 | 負責人: 謝啟文 | 統編: 23747058 | 核准設立 |
姓名 謝啟文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 謝啟文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
啟文彩券行 臺北市松山區民生東路4段80巷2號 | 謝啟文 | 10311171 | 歇業 - 獨資 |
白雀城理髮廳 臺北市中山區1江街33號1樓 | 謝啟文 | 12395611 | 歇業 - 獨資 |
大圓圈成衣服飾店 雲林縣斗六市光興里愛國街37號1樓 | 謝啟文 | 18345982 | 歇業 - 獨資 |
啟文彩券行 登記地址: 臺北市松山區民生東路4段80巷2號 | 負責人: 謝啟文 | 統編: 10311171 | 歇業 - 獨資 |
白雀城理髮廳 登記地址: 臺北市中山區1江街33號1樓 | 負責人: 謝啟文 | 統編: 12395611 | 歇業 - 獨資 |
大圓圈成衣服飾店 登記地址: 雲林縣斗六市光興里愛國街37號1樓 | 負責人: 謝啟文 | 統編: 18345982 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|