陳月春
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳月春的職稱是董事, 持有股份數是200, 公司名稱是汎吉興業股份有限公司, 統一編號是23964131.
董監事資料集 資料集的 陳月春 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳月春 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4550 | 所代表法人: | 汎吉興業股份有限公司 | 統一編號: 23964131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 汎吉興業股份有限公司 | 統一編號: 23964131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 汎吉興業股份有限公司 | 統一編號: 23964131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4550 | 所代表法人: | 汎吉興業股份有限公司 | 統一編號: 23964131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 汎吉興業股份有限公司 | 統一編號: 23964131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 汎吉興業股份有限公司 | 統一編號: 23964131 |
[ 搜尋所有相關: 陳月春 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23964131 | 電話號碼: 03-4762556 | 桃園市新屋區下田里田中路88巷111弄72號 |
統一編號: 23964131 | 電話號碼: 03-4762556 | 桃園市新屋區下田里田中路88巷111弄72號 |
[ 搜尋所有相關: 陳月春 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 23964131 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區下田里田中路88巷111弄72號 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 23964131 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區下田里田中路88巷111弄72號 |
[ 搜尋所有相關: 陳月春 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 汎吉興業 資料。
[ 搜尋所有 汎吉興業 ... ]
根據姓名 陳月春 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳月春 ...) | 事務所名稱: 陳月春事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 桃園市桃園區大興西路二段1號8樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第H0403號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照B據點 |
| 敍述者: 童敬雅;張伊庭 | 上傳者: 張建人 | 故事類別: 其他,家庭/家族,生老病死/退休,地景 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/06 | 故事摘要: 王陳月春今年75歲,是雲林縣虎尾人,每天清晨4點,雞都還沒啼,她就起床準備開攤。她的早餐攤子幾乎全年無休,不論是艷陽高照的大晴天,還是颳風下雨的颱風天;店裡賣的米糕,30多年來都堅持自己親手做,早期連... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照B據點 |
事務所名稱: 陳月春事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 桃園市桃園區大興西路二段1號8樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第H0403號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照B據點 |
敍述者: 童敬雅;張伊庭 | 上傳者: 張建人 | 故事類別: 其他,家庭/家族,生老病死/退休,地景 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/06 | 故事摘要: 王陳月春今年75歲,是雲林縣虎尾人,每天清晨4點,雞都還沒啼,她就起床準備開攤。她的早餐攤子幾乎全年無休,不論是艷陽高照的大晴天,還是颳風下雨的颱風天;店裡賣的米糕,30多年來都堅持自己親手做,早期連... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3857346 | 機構負責人姓名: 陳月春 | 機構代碼: 1T1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區正忠路455巷4之2號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 陳月春 ... ]
汎吉興業股份有限公司 | 地址: 桃園市新屋區下田村7鄰2號之2 | 電話: 03-486-4105 |
名稱 汎吉興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 汎吉興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
汎吉興業股份有限公司 桃園市新屋區下田里田中路88巷111弄72號 | 江福煙 | 23964131 | 核准設立 |
汎吉興業股份有限公司 登記地址: 桃園市新屋區下田里田中路88巷111弄72號 | 負責人: 江福煙 | 統編: 23964131 | 核准設立 |
姓名 陳月春 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳月春)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
月春商店 苗栗縣造橋鄉朝陽村一0鄰六號 | 陳月春 | 02937068 | 歇業 - 獨資 |
春源商行 臺北市大同區民權西路287號 | 陳月春 | 07634423 | 歇業 - 獨資 |
幸福咖啡廳 基隆市仁愛區文昌里孝三路九九巷一一號 | 張陳月春 | 00185409 | 撤銷 - 獨資 |
金而信股份有限公司 臺北市內湖區文德路90巷42弄12號1樓 | 陳月春 | 01511091 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-17) |
榮華商行 臺南市下營區宅內里永安街67巷45弄22號1樓 | 許陳月春 | 06542447 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110035641) |
大豪通訊行 桃園縣八德市瑞德里介壽路2段1192號1樓 | 李陳月春 | 09649838 | 核准設立 - 合夥 |
發哥裝潢五金行 新北市林口區文化北路2段550巷30弄26號 | 陳月春 | 09705731 | 核准設立 - 獨資 |
千翔商號 嘉義縣朴子市中正里中正路二○四號 | 陳月春 | 13615022 | 核准設立 - 獨資 |
月春商店 登記地址: 苗栗縣造橋鄉朝陽村一0鄰六號 | 負責人: 陳月春 | 統編: 02937068 | 歇業 - 獨資 |
春源商行 登記地址: 臺北市大同區民權西路287號 | 負責人: 陳月春 | 統編: 07634423 | 歇業 - 獨資 |
幸福咖啡廳 登記地址: 基隆市仁愛區文昌里孝三路九九巷一一號 | 負責人: 張陳月春 | 統編: 00185409 | 撤銷 - 獨資 |
金而信股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區文德路90巷42弄12號1樓 | 負責人: 陳月春 | 統編: 01511091 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-17) |
榮華商行 登記地址: 臺南市下營區宅內里永安街67巷45弄22號1樓 | 負責人: 許陳月春 | 統編: 06542447 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110035641) |
大豪通訊行 登記地址: 桃園縣八德市瑞德里介壽路2段1192號1樓 | 負責人: 李陳月春 | 統編: 09649838 | 核准設立 - 合夥 |
發哥裝潢五金行 登記地址: 新北市林口區文化北路2段550巷30弄26號 | 負責人: 陳月春 | 統編: 09705731 | 核准設立 - 獨資 |
千翔商號 登記地址: 嘉義縣朴子市中正里中正路二○四號 | 負責人: 陳月春 | 統編: 13615022 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳月春 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
|