蔡素琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡素琴的職稱是監察人, 持有股份數是120, 公司名稱是炬威實業股份有限公司, 統一編號是23971718.
董監事資料集 資料集的 蔡素琴 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡素琴 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 炬威實業股份有限公司 | 統一編號: 23971718 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 炬威實業股份有限公司 | 統一編號: 23971718 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 炬威實業股份有限公司 | 統一編號: 23971718 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 炬威實業股份有限公司 | 統一編號: 23971718 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 炬威實業股份有限公司 | 統一編號: 23971718 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 炬威實業股份有限公司 | 統一編號: 23971718 |
[ 搜尋所有相關: 蔡素琴 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23971718 | 電話號碼: 04-7321931 | 彰化縣彰化市福山里彰南路一段325巷33弄10-6號 |
統一編號: 23971718 | 電話號碼: 04-7321931 | 彰化縣彰化市福山里彰南路一段325巷33弄10-6號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡素琴 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 23971718 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里彰南路一段325巷33弄10之6號 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 23971718 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里彰南路一段325巷33弄10之6號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡素琴 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 炬威實業 資料。
[ 搜尋所有 炬威實業 ... ]
根據姓名 蔡素琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡素琴 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 12800766 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社口里八德路651號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 12800766 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社口里八德路649號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200009 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區學府路二九九號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200009 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區學府路二九九號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200009 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區學府路二九九號 @ 長照B據點 |
| 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,愛,感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 吳培欽 | 發佈日期: 2014/05/27 | 故事摘要: 吳培欽全家4人,包括自己、太太及小兒子都領有身障手冊,夫妻2人不向命運認輸,從不因外表殘缺而怨天尤人。回想和妻子結識過程,吳培欽說自己積極參加各種活動,在一次參加殘障協會舉辦的戶外活動時,認識太太蔡素... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/09 | 特約迄日: 2021/08/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200020 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區鹿寮里學府路299號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/09 | 特約迄日: 2021/08/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200020 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區鹿寮里學府路299號 @ 長照C據點 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 12800766 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社口里八德路651號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 12800766 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社口里八德路649號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200009 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區學府路二九九號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200009 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區學府路二九九號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200009 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區學府路二九九號 @ 長照B據點 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,愛,感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 吳培欽 | 發佈日期: 2014/05/27 | 故事摘要: 吳培欽全家4人,包括自己、太太及小兒子都領有身障手冊,夫妻2人不向命運認輸,從不因外表殘缺而怨天尤人。回想和妻子結識過程,吳培欽說自己積極參加各種活動,在一次參加殘障協會舉辦的戶外活動時,認識太太蔡素... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/09 | 特約迄日: 2021/08/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200020 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區鹿寮里學府路299號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/09 | 特約迄日: 2021/08/31 | 機構電話: 05-2759200 | 機構負責人姓名: 蔡素琴 | 機構代碼: A31200020 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區鹿寮里學府路299號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 蔡素琴 ... ]
炬威實業股份有限公司 | 地址: 彰化縣彰化市彰南路一段325巷33弄10號之6 | 電話: 04-732-0042 |
名稱 炬威實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 炬威實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
炬威實業股份有限公司 彰化縣彰化市福山里彰南路一段325巷33弄10-6號 | 洪志雄 | 23971718 | 核准設立 |
炬威實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段325巷33弄10-6號 | 負責人: 洪志雄 | 統編: 23971718 | 核准設立 |
姓名 蔡素琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡素琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
琴的花坊 臺南市新營區新北里周武街1號1樓 | 蔡素琴 | 13211886 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
卡登髮式美容名店 臺北市文山區辛亥路4段246號1樓 | 張蔡素琴 | 01715601 | 歇業 - 獨資 |
卡登食品行 臺北市文山區辛亥路4段246號1樓 | 張蔡素琴 | 01722080 | 歇業 - 獨資 |
旭亨食品行 臺北市大安區和平東路3段391巷20弄13號1樓 | 陳蔡素琴 | 01769922 | 撤銷 - 獨資 |
金德中藥房 基隆市中正區正濱里中正路738號1樓 | 羅蔡素琴 | 02526305 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003012) |
立建工程行 屏東縣屏東市新興里公興路368巷10號 | 蔡素琴 | 10894226 | 核准設立 - 獨資 |
系今工作室 臺北市文山區羅斯福路5段192巷22號1樓 | 蔡素琴 | 17753708 | 歇業 - 獨資 |
宗睿開發實業股份有限公司 桃園市桃園區中正五街195號 | 蔡素琴 | 24869748 | 廢止 (108年01月10日 府經登字 第1089126057號) |
琴的花坊 登記地址: 臺南市新營區新北里周武街1號1樓 | 負責人: 蔡素琴 | 統編: 13211886 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
卡登髮式美容名店 登記地址: 臺北市文山區辛亥路4段246號1樓 | 負責人: 張蔡素琴 | 統編: 01715601 | 歇業 - 獨資 |
卡登食品行 登記地址: 臺北市文山區辛亥路4段246號1樓 | 負責人: 張蔡素琴 | 統編: 01722080 | 歇業 - 獨資 |
旭亨食品行 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段391巷20弄13號1樓 | 負責人: 陳蔡素琴 | 統編: 01769922 | 撤銷 - 獨資 |
金德中藥房 登記地址: 基隆市中正區正濱里中正路738號1樓 | 負責人: 羅蔡素琴 | 統編: 02526305 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003012) |
立建工程行 登記地址: 屏東縣屏東市新興里公興路368巷10號 | 負責人: 蔡素琴 | 統編: 10894226 | 核准設立 - 獨資 |
系今工作室 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路5段192巷22號1樓 | 負責人: 蔡素琴 | 統編: 17753708 | 歇業 - 獨資 |
宗睿開發實業股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正五街195號 | 負責人: 蔡素琴 | 統編: 24869748 | 廢止 (108年01月10日 府經登字 第1089126057號) |
[ 查詢所有 蔡素琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
|