陳玉樹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉樹的職稱是董事長, 持有股份數是120000, 公司名稱是力永鑫工業股份有限公司, 統一編號是24203455.
董監事資料集 資料集的 陳玉樹 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳玉樹 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力永鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 24203455 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 力永鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 24203455 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 力永鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 24203455 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力永鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 24203455 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 力永鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 24203455 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 力永鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 24203455 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉樹 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24203455 | 電話號碼: 04-7619086 | 彰化縣彰化市東芳里彰馬路520巷32號2樓 |
統一編號: 24203455 | 電話號碼: 04-7619086 | 彰化縣彰化市東芳里彰馬路520巷32號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉樹 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 陳玉樹 ...) | 食品業者登錄字號: N-124203455-00001-7 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 24203455 | 彰化縣彰化市東芳里永芳路540巷67弄11號 |
| 食品業者登錄字號: N-124203455-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24203455 | 彰化縣彰化市東芳里彰馬路520巷32號2樓 |
食品業者登錄字號: N-124203455-00001-7 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 24203455 | 彰化縣彰化市東芳里永芳路540巷67弄11號 |
食品業者登錄字號: N-124203455-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24203455 | 彰化縣彰化市東芳里彰馬路520巷32號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉樹 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 力永鑫工業 資料。
[ 搜尋所有 力永鑫工業 ... ]
根據姓名 陳玉樹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉樹 ...) | 公司名稱: 富泰旅運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20151029 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 宜蘭縣史館站管理者 | 故事類別: 成長,工作/職場,產業 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 陳玉樹於昭和16年(民國30年)搬到南方澳,父親與叔伯等7人共有兩艘船,當時魚獲收益非常好,所以有錢購屋兄弟一人分一棟。民國32年美國空襲轟炸,當時很多房子都被炸毀,二層樓房子只剩樓板,許多人跑到山上... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 統一編號: 91486707 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1100803 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 公司名稱: 華馥遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230104 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 富泰旅運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20151029 @ 遊覽車駕駛資料 |
敍述者: | 上傳者: 宜蘭縣史館站管理者 | 故事類別: 成長,工作/職場,產業 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/12/20 | 故事摘要: 陳玉樹於昭和16年(民國30年)搬到南方澳,父親與叔伯等7人共有兩艘船,當時魚獲收益非常好,所以有錢購屋兄弟一人分一棟。民國32年美國空襲轟炸,當時很多房子都被炸毀,二層樓房子只剩樓板,許多人跑到山上... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27620999 | 機構負責人姓名: 陳玉樹 | 機構代碼: 1R0100015 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷46弄8號2樓 @ 長照ABC據點 |
統一編號: 91486707 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1100803 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
公司名稱: 華馥遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230104 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 陳玉樹 ... ]
力永鑫工業股份有限公司 | 地址: 彰化縣彰化市永芳路540巷67弄11號 | 電話: 04-762-9792 |
名稱 力永鑫工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 力永鑫工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力永鑫工業股份有限公司 彰化縣彰化市東芳里彰馬路520巷32號2樓 | 陳玉樹 | 24203455 | 核准設立 |
力永鑫工業股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市東芳里彰馬路520巷32號2樓 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 24203455 | 核准設立 |
姓名 陳玉樹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉樹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祐樹工程行 新北市樹林區保安街2段178號 | 陳玉樹 | 85173523 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088127839) |
穎昕翊樹有限公司 新竹市東區關新里關新路63巷1號3樓 | 陳玉樹 | 57197469 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-01) |
翔匠金屬工程行 新北市樹林區柑園街1段132巷60號6樓 | 陳玉樹 | 92734867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128176345) |
玉記商號 嘉義縣鹿草鄉鹿草市場 | 陳玉樹 | 67053906 | 撤銷 - 獨資 |
伯爵別墅 臺南市北區玉皇里佑民街55號 | 陳玉樹 | 68321401 | 歇業 - 獨資 |
承旺金屬有限公司 新北市樹林區太順街72號3樓 | 陳玉樹 | 42652670 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-29) |
奧林匹克體育用品社 臺中市北屯區東山里東山路二段中興巷49弄2號1樓 | 陳玉樹 | 45842766 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080861786) |
展慶企業社 新北市三重區安慶街102號2樓 | 陳玉樹 | 02212037 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
祐樹工程行 登記地址: 新北市樹林區保安街2段178號 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 85173523 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088127839) |
穎昕翊樹有限公司 登記地址: 新竹市東區關新里關新路63巷1號3樓 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 57197469 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-01) |
翔匠金屬工程行 登記地址: 新北市樹林區柑園街1段132巷60號6樓 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 92734867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128176345) |
玉記商號 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉鹿草市場 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 67053906 | 撤銷 - 獨資 |
伯爵別墅 登記地址: 臺南市北區玉皇里佑民街55號 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 68321401 | 歇業 - 獨資 |
承旺金屬有限公司 登記地址: 新北市樹林區太順街72號3樓 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 42652670 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-29) |
奧林匹克體育用品社 登記地址: 臺中市北屯區東山里東山路二段中興巷49弄2號1樓 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 45842766 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080861786) |
展慶企業社 登記地址: 新北市三重區安慶街102號2樓 | 負責人: 陳玉樹 | 統編: 02212037 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳玉樹 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
|