林金順
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林金順的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是順伊有限公司, 統一編號是24276029.
| 食品業者登錄字號: F-200221658-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市林口區中原街9號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-200221658-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市林口區中原街9號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 順伊 ... ]
根據姓名 林金順 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林金順 ...) | 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,災難 | 敍述的主要人物: 林金順 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 10歲才報戶口、開始上小學的林金順,因為上學要騎自行車而受盡苦難。讀國中時母親不幸往生,每天三餐得靠看不見的爺爺在廚房靠著一張嘴說明指導。不服輸的林金順,當了二任的鄉民代表後,再度回到社福協會,選擇在... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 27420434 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區埔前里埔前路二三一巷二六號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國順興實業股份有限公司 | 統一編號: 16950765 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鴻順工藝品有限公司 | 統一編號: 90564367 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2918808 | 機構負責人姓名: 林金順 | 機構代碼: BF0900181 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣秀水鄉金興村正興路126巷臨9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2918808 | 機構負責人姓名: 林金順 | 機構代碼: BF0900181 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣秀水鄉金興村正興路126巷臨9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2918808 | 機構負責人姓名: 林金順 | 機構代碼: BF0900181 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣秀水鄉金興村正興路126巷臨9號 @ 長照B據點 |
| 負責人: 林金順 | 工廠地址: 新竹市香山區埔前里埔前路二三一巷二六號 | 產業類別: 25金屬製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,災難 | 敍述的主要人物: 林金順 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 10歲才報戶口、開始上小學的林金順,因為上學要騎自行車而受盡苦難。讀國中時母親不幸往生,每天三餐得靠看不見的爺爺在廚房靠著一張嘴說明指導。不服輸的林金順,當了二任的鄉民代表後,再度回到社福協會,選擇在... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 27420434 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區埔前里埔前路二三一巷二六號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國順興實業股份有限公司 | 統一編號: 16950765 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鴻順工藝品有限公司 | 統一編號: 90564367 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2918808 | 機構負責人姓名: 林金順 | 機構代碼: BF0900181 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣秀水鄉金興村正興路126巷臨9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2918808 | 機構負責人姓名: 林金順 | 機構代碼: BF0900181 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣秀水鄉金興村正興路126巷臨9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2918808 | 機構負責人姓名: 林金順 | 機構代碼: BF0900181 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣秀水鄉金興村正興路126巷臨9號 @ 長照B據點 |
負責人: 林金順 | 工廠地址: 新竹市香山區埔前里埔前路二三一巷二六號 | 產業類別: 25金屬製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
[ 搜尋所有 林金順 ... ]
名稱 順伊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 順伊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順伊有限公司 臺中市外埔區三崁里五穀路161號 | 林金順 | 24276029 | 核准設立 |
順伊有限公司 登記地址: 臺中市外埔區三崁里五穀路161號 | 負責人: 林金順 | 統編: 24276029 | 核准設立 |
姓名 林金順 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林金順)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻順工藝品有限公司 新北市蘆洲區長安街182之1號4樓 | 林金順 | 90564367 | 核准設立 |
金順興肉店 新北市鶯歌區尖山埔街271號 | 林金順 | 15551516 | 撤銷 - 獨資 |
達摩順食品行 苗栗縣三義鄉西湖村17鄰伯公坑260號 | 林金順 | 25203636 | 歇業 - 獨資 |
佑薪香業 雲林縣東勢鄉同安村同安路166之6號 | 林金順 | 82491715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110107188) |
德昌餐飲部 雲林縣東勢鄉同安村同安路一六八之一號 | 林金順 | 92821905 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120058069) |
國勝國際礦業有限公司 高雄市三民區九如一路112號6樓 | 林金順 | 54218173 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-01) |
祥蒼企業社 彰化縣秀水鄉金興村番花路一八三號 | 林 金 順 | 77071116 | 歇業 - 獨資 |
鴻順工藝品有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街182之1號4樓 | 負責人: 林金順 | 統編: 90564367 | 核准設立 |
金順興肉店 登記地址: 新北市鶯歌區尖山埔街271號 | 負責人: 林金順 | 統編: 15551516 | 撤銷 - 獨資 |
達摩順食品行 登記地址: 苗栗縣三義鄉西湖村17鄰伯公坑260號 | 負責人: 林金順 | 統編: 25203636 | 歇業 - 獨資 |
佑薪香業 登記地址: 雲林縣東勢鄉同安村同安路166之6號 | 負責人: 林金順 | 統編: 82491715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110107188) |
德昌餐飲部 登記地址: 雲林縣東勢鄉同安村同安路一六八之一號 | 負責人: 林金順 | 統編: 92821905 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120058069) |
國勝國際礦業有限公司 登記地址: 高雄市三民區九如一路112號6樓 | 負責人: 林金順 | 統編: 54218173 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-01) |
祥蒼企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉金興村番花路一八三號 | 負責人: 林 金 順 | 統編: 77071116 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林金順 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
|