邱盈甄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱盈甄的職稱是監察人, 持有股份數是136467305, 所代表法人是環華豐股份有限公司, 公司名稱是田江股份有限公司, 統一編號是24312643.
董監事資料集 資料集的 邱盈甄 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱盈甄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 136467305 | 所代表法人: 環華豐股份有限公司 | 田江股份有限公司 | 統一編號: 24312643 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 136467305 | 所代表法人: 環華豐股份有限公司 | 田江股份有限公司 | 統一編號: 24312643 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 136467305 | 所代表法人: 環華豐股份有限公司 | 田江股份有限公司 | 統一編號: 24312643 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 136467305 | 所代表法人: 環華豐股份有限公司 | 田江股份有限公司 | 統一編號: 24312643 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 136467305 | 所代表法人: 環華豐股份有限公司 | 田江股份有限公司 | 統一編號: 24312643 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 136467305 | 所代表法人: 環華豐股份有限公司 | 田江股份有限公司 | 統一編號: 24312643 |
[ 搜尋所有相關: 邱盈甄 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 邱盈甄 ...) | 食品業者登錄字號: G-124312643-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24312643 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號4樓 |
| 食品業者登錄字號: A-124312643-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24312643 | 台北市大同區市民大道1段209號10樓 |
食品業者登錄字號: G-124312643-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 24312643 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號4樓 |
食品業者登錄字號: A-124312643-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24312643 | 台北市大同區市民大道1段209號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 邱盈甄 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 田江 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 田江 ...) | (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 敍述者: 劉榮春 | 上傳者: 劉榮春 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 何禹田、江琛 | 發佈日期: 2014/08/08 | 故事摘要: 何禹田13歲從嘉義大林國小畢業後,南下高雄市新興區投靠表叔江琛,也就是藝人江蕙的父親,學刻布袋戲偶頭1年又11個月,學徒期間兼照顧表叔子女。早餐曾8人共吃一杯白米煮成的稀飯湯,也曾徹夜趕工打瞌睡,偶頭... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 姓名: 朱田江 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-5214552 | 高雄市鼓山區九如四路716巷53號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 134783083 | 所代表法人: 田江股份有限公司 | 榮江股份有限公司 | 統一編號: 80679946 @ 董監事資料集 |
| 電話: 03-9101000 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/02/07 | 260 宜蘭市 民權路2段36號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| 電話: 03-9101011 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/02/13 | 宜蘭縣 宜蘭市 民權路2段36號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
敍述者: 劉榮春 | 上傳者: 劉榮春 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 何禹田、江琛 | 發佈日期: 2014/08/08 | 故事摘要: 何禹田13歲從嘉義大林國小畢業後,南下高雄市新興區投靠表叔江琛,也就是藝人江蕙的父親,學刻布袋戲偶頭1年又11個月,學徒期間兼照顧表叔子女。早餐曾8人共吃一杯白米煮成的稀飯湯,也曾徹夜趕工打瞌睡,偶頭... @ 國民記憶庫故事資料 |
姓名: 朱田江 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-5214552 | 高雄市鼓山區九如四路716巷53號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 134783083 | 所代表法人: 田江股份有限公司 | 榮江股份有限公司 | 統一編號: 80679946 @ 董監事資料集 |
電話: 03-9101000 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/02/07 | 260 宜蘭市 民權路2段36號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
電話: 03-9101011 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/02/13 | 宜蘭縣 宜蘭市 民權路2段36號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
[ 搜尋所有 田江 ... ]
根據姓名 邱盈甄 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 邱盈甄 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: 鑫疆貿易股份有限公司 | 捷揆實業股份有限公司 | 統一編號: 28541273 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41715000 | 所代表法人: 寰宇天投資股份有限公司 | 凱麗股份有限公司 | 統一編號: 53930406 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 與時科技有限公司 | 統一編號: 69652239 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 134783083 | 所代表法人: 田江股份有限公司 | 榮江股份有限公司 | 統一編號: 80679946 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 科訊工程有限公司 | 統一編號: 96812548 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: 鑫疆貿易股份有限公司 | 捷揆實業股份有限公司 | 統一編號: 28541273 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41715000 | 所代表法人: 寰宇天投資股份有限公司 | 凱麗股份有限公司 | 統一編號: 53930406 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 與時科技有限公司 | 統一編號: 69652239 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 134783083 | 所代表法人: 田江股份有限公司 | 榮江股份有限公司 | 統一編號: 80679946 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 科訊工程有限公司 | 統一編號: 96812548 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱盈甄 ... ]
名稱 田江 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 田江)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
田江股份有限公司 臺北市大同區市民大道1段209號10樓 | 江素芬 | 24312643 | 核准設立 |
田江股份有限公司蘭城晶英酒店分公司 宜蘭縣宜蘭市民權路2段10號、36號及38巷2號5樓、38巷6號6樓 | 江素芬 | 28985923 | 廢止 |
松田江有限公司 新北市泰山區仁愛路100巷1號3樓 | | 29138378 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-28) |
田江股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區市民大道1段209號10樓 | 負責人: 江素芬 | 統編: 24312643 | 核准設立 |
田江股份有限公司蘭城晶英酒店分公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民權路2段10號、36號及38巷2號5樓、38巷6號6樓 | 負責人: 江素芬 | 統編: 28985923 | 廢止 |
松田江有限公司 登記地址: 新北市泰山區仁愛路100巷1號3樓 | 統編: 29138378 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-28) |
姓名 邱盈甄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 邱盈甄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
與時科技有限公司 桃園市中壢區自信里永福路959號11樓 | 邱盈甄 | 69652239 | 核准設立 |
皕梯科技有限公司 桃園市中壢區自信里永福路959號11樓 | 邱盈甄 | 83164725 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-05) |
科訊工程有限公司 臺中市神岡區溪頭路192號1樓 | 邱盈甄 | 96812548 | 核准設立 |
與時科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區自信里永福路959號11樓 | 負責人: 邱盈甄 | 統編: 69652239 | 核准設立 |
皕梯科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區自信里永福路959號11樓 | 負責人: 邱盈甄 | 統編: 83164725 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-05) |
科訊工程有限公司 登記地址: 臺中市神岡區溪頭路192號1樓 | 負責人: 邱盈甄 | 統編: 96812548 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|