林依璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林依璇的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是橋仔頭白屋股份有限公司, 統一編號是24395088.
董監事資料集 資料集的 林依璇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林依璇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橋仔頭白屋股份有限公司 | 統一編號: 24395088 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 橋仔頭白屋股份有限公司 | 統一編號: 24395088 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橋仔頭白屋股份有限公司 | 統一編號: 24395088 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橋仔頭白屋股份有限公司 | 統一編號: 24395088 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 橋仔頭白屋股份有限公司 | 統一編號: 24395088 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橋仔頭白屋股份有限公司 | 統一編號: 24395088 |
[ 搜尋所有相關: 林依璇 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 橋仔頭白屋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 橋仔頭白屋 ...) | 橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 免費參觀 @ 展覽資訊 |
| 橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 免費參觀 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張惠蘭 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張惠蘭 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 07-611-1350 | 是否收費: N | 活動地點: 橋頭區興糖路4巷1號 | 開始日期: 20230513 | 結束日期: 20230513 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 橋仔頭白屋股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 02-25865000#257 | 是否收費: Y | 活動地點: 橋頭區興糖路四巷一號 | 開始日期: 20240420 | 結束日期: 20240420 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 橋仔頭白屋股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 免費參觀 @ 展覽資訊 |
橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/02/25 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 免費參觀 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張惠蘭 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張惠蘭 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
橋仔頭白屋股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 07-611-1350 | 是否收費: N | 活動地點: 橋頭區興糖路4巷1號 | 開始日期: 20230513 | 結束日期: 20230513 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 橋仔頭白屋股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 02-25865000#257 | 是否收費: Y | 活動地點: 橋頭區興糖路四巷一號 | 開始日期: 20240420 | 結束日期: 20240420 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 橋仔頭白屋股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 橋仔頭白屋 ... ]
根據姓名 林依璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林依璇 ...) | 連絡電話: 0900007899 | 建中街48巷8弄2號2樓 | 廠商序號: C20240822003 @ 寵物食品業者資料 |
| 敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: 林依璇 | 發佈日期: 2014/08/24 | 故事摘要: 林依璇是白屋藝術村環境教育園區園長,致力於環境藝術教育,白屋藝術村於2012年通過環保署認證,正式成為環境教育場所,是臺灣唯一以「藝術與生態」通過認證的場所。她擁有一雙化腐朽為神奇的雙手,及一顆對環境... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: 林依璇 小姐 | 開放時間: 上午8時至下午5時 | 縣市: 新竹縣 | 注意事項: 請洽一樓行政科後使用 @ 依法應設置哺集乳室公共場所名單 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 新依國際股份有限公司 | 統一編號: 53217751 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 依恩科技理財有限公司 | 統一編號: 93489743 @ 董監事資料集 |
| 電話: 02-24222968 | 公司地址: 基隆市,信義區,義六路28號18樓之2 | 英文名稱: TOYUO TRAVEL SERVICE | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 達方企業股份有限公司 | 統一編號: 20822124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 介強製衣股份有限公司 | 統一編號: 34551185 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 0900007899 | 建中街48巷8弄2號2樓 | 廠商序號: C20240822003 @ 寵物食品業者資料 |
敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: 林依璇 | 發佈日期: 2014/08/24 | 故事摘要: 林依璇是白屋藝術村環境教育園區園長,致力於環境藝術教育,白屋藝術村於2012年通過環保署認證,正式成為環境教育場所,是臺灣唯一以「藝術與生態」通過認證的場所。她擁有一雙化腐朽為神奇的雙手,及一顆對環境... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: 林依璇 小姐 | 開放時間: 上午8時至下午5時 | 縣市: 新竹縣 | 注意事項: 請洽一樓行政科後使用 @ 依法應設置哺集乳室公共場所名單 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 新依國際股份有限公司 | 統一編號: 53217751 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 依恩科技理財有限公司 | 統一編號: 93489743 @ 董監事資料集 |
電話: 02-24222968 | 公司地址: 基隆市,信義區,義六路28號18樓之2 | 英文名稱: TOYUO TRAVEL SERVICE | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 達方企業股份有限公司 | 統一編號: 20822124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 介強製衣股份有限公司 | 統一編號: 34551185 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林依璇 ... ]
名稱 橋仔頭白屋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 橋仔頭白屋)
橋仔頭白屋股份有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區興糖路4巷1號 | 負責人: 郭哲雄 | 統編: 24395088 | 核准設立 |
姓名 林依璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林依璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新依國際股份有限公司 新北市土城區中華路1段60號 | 林依璇 | 53217751 | 核准設立 |
依恩科技理財有限公司 桃園市桃園區同安里中正路1082號11樓 | 林依璇 | 93489743 | 核准設立 |
依麗國際美髮 新北市永和區永貞路164號1樓 | 林依璇 | 73783310 | 核准設立 - 獨資 |
農社股份有限公司 雲林縣西螺鎮漢光里中山路229巷9號1樓 | 林依璇 | 42963554 | 核准設立 |
滿杯店舖 嘉義縣大林鎮大美里大智一街3號一樓 | 林依璇 | 81336835 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129302461) |
大心寵物美容 新北市樹林區鎮前街196號 | 林依璇 | 41098983 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235954) |
幸福小叮噹牛排館 桃園縣龜山鄉文化村文化三路551之13號 | 林依璇 | 01523456 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039004472) |
英柏絲商行 彰化縣田中鎮北路里大社路1段38號 | 林依璇 | 38924720 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030822259) |
新依國際股份有限公司 登記地址: 新北市土城區中華路1段60號 | 負責人: 林依璇 | 統編: 53217751 | 核准設立 |
依恩科技理財有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同安里中正路1082號11樓 | 負責人: 林依璇 | 統編: 93489743 | 核准設立 |
依麗國際美髮 登記地址: 新北市永和區永貞路164號1樓 | 負責人: 林依璇 | 統編: 73783310 | 核准設立 - 獨資 |
農社股份有限公司 登記地址: 雲林縣西螺鎮漢光里中山路229巷9號1樓 | 負責人: 林依璇 | 統編: 42963554 | 核准設立 |
滿杯店舖 登記地址: 嘉義縣大林鎮大美里大智一街3號一樓 | 負責人: 林依璇 | 統編: 81336835 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129302461) |
大心寵物美容 登記地址: 新北市樹林區鎮前街196號 | 負責人: 林依璇 | 統編: 41098983 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235954) |
幸福小叮噹牛排館 登記地址: 桃園縣龜山鄉文化村文化三路551之13號 | 負責人: 林依璇 | 統編: 01523456 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039004472) |
英柏絲商行 登記地址: 彰化縣田中鎮北路里大社路1段38號 | 負責人: 林依璇 | 統編: 38924720 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030822259) |
[ 查詢所有 林依璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
|