馬星
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名馬星的職稱是董事, 持有股份數是100000, 所代表法人是アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.), 公司名稱是新光今井貿易股份有限公司, 統一編號是24528313.
董監事資料集 資料集的 馬星 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 馬星 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: アイラツクイマイ株式会社(IRUC CO., LTD.) | 新光今井貿易股份有限公司 | 統一編號: 24528313 |
[ 搜尋所有相關: 馬星 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 新光今井貿易股份有限公司 | 到職日期: 0991105 | 統一編號: 24528313 |
公司名稱: 新光今井貿易股份有限公司 | 到職日期: 0991105 | 統一編號: 24528313 |
[ 搜尋所有相關: 馬星 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 24528313 | 電話號碼: 07-5367110 | 高雄市三民區九如一路502號8樓之2 |
統一編號: 24528313 | 電話號碼: 07-5367110 | 高雄市三民區九如一路502號8樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 馬星 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 新光今井貿易 資料。
[ 搜尋所有 新光今井貿易 ... ]
根據姓名 馬星 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 馬星 ...) | 發布日期: Mon, 25 Feb 2019 13:36:13 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85233 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
| 發布日期: Tue, 26 Feb 2019 03:19:58 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85235 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
| 統一編號: 45146043 | 電話號碼: 04-25367015 | 臺中市豐原區朴子里朴子街376巷1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 38706029 | 電話號碼: 07-806-1370 | 高雄市小港區店中路48巷18號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 45146043 | 核准日期: 20160323 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 投資型態: 新設公司 | 核准月年: 10501 | 國內被投資事業名稱: 馬星有限公司 | 統一編號: 45146043 | 國內被投資事業登記地址: 臺中市豐原區朴子里朴子街376巷1號1樓 | 投資金額(新台幣): 7,800,000 | 行業分類: 機械設備製造業 | 備註: @ 陸資來臺投資事業名錄 |
| 英文品名: DIAZEPAM | 許可證字號: 衛署藥輸字第017165號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/05/31 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2004/04/24 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 鎮靜、安眠 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DIAZEPAM | 製造商名稱: MARSING & CO., LTD. A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: DIAZEPAM | 許可證字號: 衛署藥輸字第017165號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
發布日期: Mon, 25 Feb 2019 13:36:13 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85233 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
發布日期: Tue, 26 Feb 2019 03:19:58 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85235 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
統一編號: 45146043 | 電話號碼: 04-25367015 | 臺中市豐原區朴子里朴子街376巷1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 38706029 | 電話號碼: 07-806-1370 | 高雄市小港區店中路48巷18號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 45146043 | 核准日期: 20160323 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
投資型態: 新設公司 | 核准月年: 10501 | 國內被投資事業名稱: 馬星有限公司 | 統一編號: 45146043 | 國內被投資事業登記地址: 臺中市豐原區朴子里朴子街376巷1號1樓 | 投資金額(新台幣): 7,800,000 | 行業分類: 機械設備製造業 | 備註: @ 陸資來臺投資事業名錄 |
英文品名: DIAZEPAM | 許可證字號: 衛署藥輸字第017165號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/05/31 | 註銷理由: 屆期未申請展延 | 有效日期: 2004/04/24 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 鎮靜、安眠 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DIAZEPAM | 製造商名稱: MARSING & CO., LTD. A/S @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: DIAZEPAM | 許可證字號: 衛署藥輸字第017165號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
[ 搜尋所有 馬星 ... ]
名稱 新光今井貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新光今井貿易)
新光今井貿易股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區九如一路502號8樓之2 | 負責人: 鈴木寛政 | 統編: 24528313 | 核准設立 |
姓名 馬星 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 馬星)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富義汽車材料行 臺中市東區樂成里東英二街30巷8弄13號1樓 | 馬星傑 | 88623397 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
富義汽車材料行 登記地址: 臺中市東區樂成里東英二街30巷8弄13號1樓 | 負責人: 馬星傑 | 統編: 88623397 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|