黃文勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃文勇的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是勇宏企業有限公司, 統一編號是24682011.
無其他 勇宏企業 資料。
[ 搜尋所有 勇宏企業 ... ]
根據姓名 黃文勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃文勇 ...) | (中華民國)黃文勇 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃文勇 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 呂沐芢、焦聖偉(眼蟲計畫)/呂沐芢藝術工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市仁德國小 @ 文化部公共藝術 |
| 林昭慶/古采藝創環境有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 安順國民小學藝文穿堂及週邊開放綠地 @ 文化部公共藝術 |
| 開始時間: 2022-10-28T11:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T20:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523135 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 各縣市展覽/美術館,詳見內文 | 參與者: | 收費: | 描述: 「12%的天空-2022雲嘉嘉營藝術連線」起航了✈️「12%的天空」(12% Skies),以天空與飛行的視角開展遼闊的共生想像,也為雲嘉嘉營編織出美好的優質展覽。邀請大家與我們共同翱翔雲嘉南百分之1... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 梅丁衍 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 803高雄市鹽埕區大勇路96號地下1層 @ 文化部公共藝術 |
| 黃文勇、呂裕文、黃志偉/環彩生活有限公司 | 屏東縣 | 場域: 政府機構 | 屏東市中山路段10座與勝利路段5座,總計15座 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)黃文勇 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃文勇 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
呂沐芢、焦聖偉(眼蟲計畫)/呂沐芢藝術工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市仁德國小 @ 文化部公共藝術 |
林昭慶/古采藝創環境有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 安順國民小學藝文穿堂及週邊開放綠地 @ 文化部公共藝術 |
開始時間: 2022-10-28T11:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T20:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523135 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 各縣市展覽/美術館,詳見內文 | 參與者: | 收費: | 描述: 「12%的天空-2022雲嘉嘉營藝術連線」起航了✈️「12%的天空」(12% Skies),以天空與飛行的視角開展遼闊的共生想像,也為雲嘉嘉營編織出美好的優質展覽。邀請大家與我們共同翱翔雲嘉南百分之1... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
梅丁衍 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 803高雄市鹽埕區大勇路96號地下1層 @ 文化部公共藝術 |
黃文勇、呂裕文、黃志偉/環彩生活有限公司 | 屏東縣 | 場域: 政府機構 | 屏東市中山路段10座與勝利路段5座,總計15座 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 黃文勇 ... ]
勇宏企業社 | 地址: 桃園市龍潭區梅龍二街17號 | 電話: 03-409-0831 |
名稱 勇宏企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 勇宏企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勇宏企業有限公司 屏東縣佳冬鄉石光村民享街15巷3號1樓 | 黃文勇 | 24682011 | 核准設立 |
勇宏企業社 新北市三重區力行路2段20號 | 潘秉宏 | 91420425 | 核准設立 - 合夥 |
勇宏企業社 桃園縣龍潭鄉八德村梅龍二街17號1樓 | 吳狄忠 | 14370117 | 核准設立 - 獨資 |
勇宏企業行 澎湖縣馬公市重慶里光明路一之七三號 | 顏秋桂 | 18231720 | 歇業 - 獨資 |
勇宏企業有限公司 南投縣南投市漳興里漳興巷五五號 | | 22207321 | 解散 (083年09月26日 建三乙字 第083440412號) |
勇宏企業社 新北市新莊區中泰街104巷5弄5號1樓 | 吳狄忠 | 78318545 | 歇業 - 獨資 |
勇宏企業行 澎湖縣馬公市重慶里光明路一之七三號一樓 | 顏秋桂 | 87745739 | 歇業 - 獨資 |
勇宏企業有限公司 登記地址: 屏東縣佳冬鄉石光村民享街15巷3號1樓 | 負責人: 黃文勇 | 統編: 24682011 | 核准設立 |
勇宏企業社 登記地址: 新北市三重區力行路2段20號 | 負責人: 潘秉宏 | 統編: 91420425 | 核准設立 - 合夥 |
勇宏企業社 登記地址: 桃園縣龍潭鄉八德村梅龍二街17號1樓 | 負責人: 吳狄忠 | 統編: 14370117 | 核准設立 - 獨資 |
勇宏企業行 登記地址: 澎湖縣馬公市重慶里光明路一之七三號 | 負責人: 顏秋桂 | 統編: 18231720 | 歇業 - 獨資 |
勇宏企業有限公司 登記地址: 南投縣南投市漳興里漳興巷五五號 | 統編: 22207321 | 解散 (083年09月26日 建三乙字 第083440412號) |
勇宏企業社 登記地址: 新北市新莊區中泰街104巷5弄5號1樓 | 負責人: 吳狄忠 | 統編: 78318545 | 歇業 - 獨資 |
勇宏企業行 登記地址: 澎湖縣馬公市重慶里光明路一之七三號一樓 | 負責人: 顏秋桂 | 統編: 87745739 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 勇宏企業 ... ]
姓名 黃文勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃文勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
異術工作室 高雄市三民區達勇里九如2路319號3樓 | 黃文勇 | 17114409 | 歇業 - 獨資 |
靖澤國際有限公司 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路206號1樓 | 黃文勇 | 89154787 | 核准設立 |
泰旺蛋品行 臺南市歸仁區崙頂里成功十街92號1樓 | 黃文勇 | 10712247 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060024780) |
帆訊有限公司 臺北市文山區景華街82巷7弄2號2樓 | 黃文勇 | 24539682 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-21) |
上大元企業社 臺中市北區賴厝里梅川西路三段66號11樓 | 黃文勇 | 26973915 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030720064) |
弘欣行 彰化縣社頭鄉社頭村員集路二段二四七巷六四弄一八號 | 黃文勇 | 05975347 | 撤銷 - 獨資 |
永生水果行 臺南市安南區原佃里怡安路2段102號(青果分貨場第4棟28號攤位) | 黃文勇 | 13921660 | 歇業 - 獨資 |
異術工作室 登記地址: 高雄市三民區達勇里九如2路319號3樓 | 負責人: 黃文勇 | 統編: 17114409 | 歇業 - 獨資 |
靖澤國際有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路206號1樓 | 負責人: 黃文勇 | 統編: 89154787 | 核准設立 |
泰旺蛋品行 登記地址: 臺南市歸仁區崙頂里成功十街92號1樓 | 負責人: 黃文勇 | 統編: 10712247 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060024780) |
帆訊有限公司 登記地址: 臺北市文山區景華街82巷7弄2號2樓 | 負責人: 黃文勇 | 統編: 24539682 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-21) |
上大元企業社 登記地址: 臺中市北區賴厝里梅川西路三段66號11樓 | 負責人: 黃文勇 | 統編: 26973915 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030720064) |
弘欣行 登記地址: 彰化縣社頭鄉社頭村員集路二段二四七巷六四弄一八號 | 負責人: 黃文勇 | 統編: 05975347 | 撤銷 - 獨資 |
永生水果行 登記地址: 臺南市安南區原佃里怡安路2段102號(青果分貨場第4棟28號攤位) | 負責人: 黃文勇 | 統編: 13921660 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃文勇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
|