李敏慈
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李敏慈的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是双方藝廊股份有限公司, 統一編號是24759101.
董監事資料集 資料集的 李敏慈 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李敏慈 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 770000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1540000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 770000 | 所代表法人: | 双方藝廊股份有限公司 | 統一編號: 24759101 |
[ 搜尋所有相關: 李敏慈 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24759101 | 電話號碼: 02-85012138 | 臺北市中山區北安路770巷30號 |
統一編號: 24759101 | 電話號碼: 02-85012138 | 臺北市中山區北安路770巷30號 |
[ 搜尋所有相關: 李敏慈 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 双方藝廊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 双方藝廊 ...) | | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 双方藝廊 ... ]
根據姓名 李敏慈 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 李敏慈 ...) | 資料集識別碼: 134923 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 15:30:57 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市動物保護處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供動物用藥品販賣業者名冊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 作者: 涂卉, 陳君媺, 李敏慈圖文編輯 | 出版機構: 中市龍井區農會 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 26 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-95009-3-7 (精裝, NT$480, 26面, 21X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 統一編號: 24755870 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 詮陽科技股份有限公司 | 統一編號: 28669643 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5400000 | 所代表法人: | 藝視創意影像有限公司 | 統一編號: 29164017 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 品藝生活有限公司 | 統一編號: 83687126 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: | 呷胖食品有限公司 | 統一編號: 94267852 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 134923 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 15:30:57 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市動物保護處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供動物用藥品販賣業者名冊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
作者: 涂卉, 陳君媺, 李敏慈圖文編輯 | 出版機構: 中市龍井區農會 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 26 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-95009-3-7 (精裝, NT$480, 26面, 21X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 統一編號: 24755870 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 詮陽科技股份有限公司 | 統一編號: 28669643 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5400000 | 所代表法人: | 藝視創意影像有限公司 | 統一編號: 29164017 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 品藝生活有限公司 | 統一編號: 83687126 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: | 呷胖食品有限公司 | 統一編號: 94267852 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李敏慈 ... ]
名稱 双方藝廊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 双方藝廊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
双方藝廊股份有限公司 臺北市中山區北安路770巷30號 | 王克誠 | 24759101 | 核准設立 |
双方藝廊股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區北安路770巷30號 | 負責人: 王克誠 | 統編: 24759101 | 核准設立 |
姓名 李敏慈 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李敏慈)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
敏慈工程行 高雄市新興區六合路190號6樓 | 李敏慈 | 93333989 | 核准設立 - 獨資 |
藝視創意影像有限公司 新北市新莊區思源路177巷52號1樓 | 李敏慈 | 29164017 | 核准設立 |
財神碰彩券行 臺中市西屯區何安里西屯路二段97-17號1樓 | 李敏慈 | 45844005 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030701559) |
利成商號 高雄市左營區埤子頭路24號 | 李敏慈 | 83233223 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461164100) |
品藝生活有限公司 新北市新莊區思源路177巷52號 | 李敏慈 | 83687126 | 核准設立 |
最高工作室 臺北市中正區館前路49號6樓 | 李敏慈 | 88155915 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1104118690) |
芹來咖啡 新北市五股區五福路29號 | 李敏慈 | 91225020 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118168597) |
呷胖食品有限公司 臺中市大雅區忠義里仁愛路91之1號1樓 | 李敏慈 | 94267852 | 核准設立 |
敏慈工程行 登記地址: 高雄市新興區六合路190號6樓 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 93333989 | 核准設立 - 獨資 |
藝視創意影像有限公司 登記地址: 新北市新莊區思源路177巷52號1樓 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 29164017 | 核准設立 |
財神碰彩券行 登記地址: 臺中市西屯區何安里西屯路二段97-17號1樓 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 45844005 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030701559) |
利成商號 登記地址: 高雄市左營區埤子頭路24號 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 83233223 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461164100) |
品藝生活有限公司 登記地址: 新北市新莊區思源路177巷52號 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 83687126 | 核准設立 |
最高工作室 登記地址: 臺北市中正區館前路49號6樓 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 88155915 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1104118690) |
芹來咖啡 登記地址: 新北市五股區五福路29號 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 91225020 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118168597) |
呷胖食品有限公司 登記地址: 臺中市大雅區忠義里仁愛路91之1號1樓 | 負責人: 李敏慈 | 統編: 94267852 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李敏慈 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
|