林芳儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林芳儀的職稱是董事, 持有股份數是20000000, 所代表法人是Honya Investment Limited., 公司名稱是弘亞商務有限公司, 統一編號是24820582.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: Honya Investment Limited. | 弘亞商務有限公司 | 統一編號: 24820582 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: Honya Investment Limited. | 弘亞商務有限公司 | 統一編號: 24820582 |
[ 搜尋所有相關: 林芳儀 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 24820582 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 24820582 ...) | 統一編號: 24820582 | 核准日期: 20141111 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 聯絡電話: 04-24820582 | 聯絡人: 楊淯安 | 聯絡地址: 412臺中市大里區中興路1段89號 | 標章編號: 15251 | 商店編號: L000153 @ 綠色商店基本資料 |
統一編號: 24820582 | 核准日期: 20141111 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
聯絡電話: 04-24820582 | 聯絡人: 楊淯安 | 聯絡地址: 412臺中市大里區中興路1段89號 | 標章編號: 15251 | 商店編號: L000153 @ 綠色商店基本資料 |
[ 搜尋所有 24820582 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宓弘亞商務管理顧問有限公司 | 統一編號: 90095013 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宓弘亞商務管理顧問有限公司 | 統一編號: 90095013 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 弘亞商務 ... ]
根據姓名 林芳儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林芳儀 ...) | 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 芳信生活開發傳媒有限公司 | 統一編號: 90401809 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 魯瓦克(Robert Chester Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-8567-31-3 (全套:平裝, NT$640, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7334-15-7 (平裝, NT$420, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267498026 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 芳信生活開發傳媒有限公司 | 統一編號: 90401809 @ 董監事資料集 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 魯瓦克(Robert Chester Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-8567-31-3 (全套:平裝, NT$640, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7334-15-7 (平裝, NT$420, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267498026 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 林芳儀 ... ]
名稱 弘亞商務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 弘亞商務)
宓弘亞商務管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路78之16號8樓 | 負責人: 張奉琇 | 統編: 90095013 | 核准設立 |
弘亞商務有限公司 登記地址: 臺中市南區忠明南路787號38樓之2 | 負責人: 楊雯菁 | 統編: 24820582 | 核准設立 |
姓名 林芳儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林芳儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳信生活開發傳媒有限公司 臺南市北區開元路501號21樓之7 | 林芳儀 | 90401809 | 核准設立 |
靖順光學股份有限公司 新北市新店區寶中路123巷1號 | 林芳儀 | 90876761 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-23) |
鑫儀有限公司 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 林芳儀 | 85036140 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-23) |
鑫儀企業社 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 林芳儀 | 72857313 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128175774) |
弘基工程行 臺中市大雅區員林里神林路1段162巷1號1樓 | 林芳儀 | 21896714 | 歇業 - 獨資 |
林奕坊商行 臺北市萬華區國興路84號6樓之1 | 林芳儀 | 42510928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064217572) |
廣平商行 彰化縣員林市大埔里員大路2段167巷141弄16號 | 林芳儀 | 59083532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110820764) |
默語生態農業有限公司 新北市汐止區大同路3段139巷1弄1號3樓 | 林芳儀 | 83494958 | 核准設立 |
芳信生活開發傳媒有限公司 登記地址: 臺南市北區開元路501號21樓之7 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 90401809 | 核准設立 |
靖順光學股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶中路123巷1號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 90876761 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-23) |
鑫儀有限公司 登記地址: 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 85036140 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-23) |
鑫儀企業社 登記地址: 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 72857313 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128175774) |
弘基工程行 登記地址: 臺中市大雅區員林里神林路1段162巷1號1樓 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 21896714 | 歇業 - 獨資 |
林奕坊商行 登記地址: 臺北市萬華區國興路84號6樓之1 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 42510928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064217572) |
廣平商行 登記地址: 彰化縣員林市大埔里員大路2段167巷141弄16號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 59083532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110820764) |
默語生態農業有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路3段139巷1弄1號3樓 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 83494958 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林芳儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
|