林晉民
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林晉民的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是弘宥有限公司, 統一編號是24821549.
根據名稱 弘宥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 弘宥 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/13 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3106023 | 機構負責人姓名: 陳旭輝 | 機構代碼: 1N1500002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區重愛路22巷48號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 弘宥 ... ]
根據姓名 林晉民 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 林晉民 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3300000 | 所代表法人: | 華友加油站有限公司 | 統一編號: 16718866 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 魔技運動健康顧問有限公司 | 統一編號: 64243030 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 群獅企業有限公司 | 統一編號: 83796118 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 挺環模具股份有限公司 | 統一編號: 86932827 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 能友加油站有限公司 | 統一編號: 96878111 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3300000 | 所代表法人: | 華友加油站有限公司 | 統一編號: 16718866 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 魔技運動健康顧問有限公司 | 統一編號: 64243030 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 群獅企業有限公司 | 統一編號: 83796118 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 挺環模具股份有限公司 | 統一編號: 86932827 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 能友加油站有限公司 | 統一編號: 96878111 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林晉民 ... ]
名稱 弘宥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 弘宥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘宥有限公司 臺中市沙鹿區斗抵里太平路20之1號1樓 | 林晉民 | 24821549 | 核准設立 |
弘宥投資股份有限公司 臺北市松山區八德路4段760號9樓 | 須家芳 | 52489467 | 核准設立 |
弘宥工程有限公司 苗栗縣頭份市流東里2鄰流東13-5號1樓 | 陳昱全 | 53959515 | 核准設立 |
弘宥國際有限公司 臺中市北屯區松竹里崇德路二段447號12樓之5 | 黃宗毅 | 93659606 | 核准設立 |
弘宥精密工業股份有限公司 新北市土城區亞洲路一四八號 | | 22675886 | 解散 (092年07月14日 經授中字 第0923236033號) |
弘宥工程行 苗栗縣造橋鄉造橋村3鄰國光新城33號1樓 | 陳昱全 | 26856000 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1031000575) |
弘宥鋒工程行 新竹縣湖口鄉中興村永順街42巷43弄12號 | 馮美珍 | 34926732 | 廢止 (100年11月08日 府產商 字第 1000146538 號) - 獨資 |
弘宥有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區斗抵里太平路20之1號1樓 | 負責人: 林晉民 | 統編: 24821549 | 核准設立 |
弘宥投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段760號9樓 | 負責人: 須家芳 | 統編: 52489467 | 核准設立 |
弘宥工程有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市流東里2鄰流東13-5號1樓 | 負責人: 陳昱全 | 統編: 53959515 | 核准設立 |
弘宥國際有限公司 登記地址: 臺中市北屯區松竹里崇德路二段447號12樓之5 | 負責人: 黃宗毅 | 統編: 93659606 | 核准設立 |
弘宥精密工業股份有限公司 登記地址: 新北市土城區亞洲路一四八號 | 統編: 22675886 | 解散 (092年07月14日 經授中字 第0923236033號) |
弘宥工程行 登記地址: 苗栗縣造橋鄉造橋村3鄰國光新城33號1樓 | 負責人: 陳昱全 | 統編: 26856000 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1031000575) |
弘宥鋒工程行 登記地址: 新竹縣湖口鄉中興村永順街42巷43弄12號 | 負責人: 馮美珍 | 統編: 34926732 | 廢止 (100年11月08日 府產商 字第 1000146538 號) - 獨資 |
[ 查詢所有 弘宥 ... ]
姓名 林晉民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林晉民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晉民農產行 彰化縣大城鄉東城村大安路13-1號1樓 | 林晉民 | 10956910 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
成新實業工程行 臺北市南港區重陽路504巷6號1樓 | 林晉民 | 04826829 | 歇業 - 獨資 |
戲典企業社 新北市中和區福祥路58號1樓 | 林晉民 | 09989738 | 歇業 - 獨資 |
華友加油站有限公司 屏東縣長治鄉德協村中興路746號 | 林晉民 | 16718866 | 核准設立 |
魔技運動健康顧問有限公司 臺中市西屯區西平里福星北路31號1樓 | 林晉民 | 64243030 | 核准設立 |
霍谷商行 臺中市西屯區福雅里永福路126號5樓之6 | 林晉民 | 80074366 | 核准設立 - 獨資 |
升友水電材料行 高雄市岡山區壽峰里前峰路134號1樓 | 林晉民 | 80948040 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062017300) |
晉民農產行 登記地址: 彰化縣大城鄉東城村大安路13-1號1樓 | 負責人: 林晉民 | 統編: 10956910 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
成新實業工程行 登記地址: 臺北市南港區重陽路504巷6號1樓 | 負責人: 林晉民 | 統編: 04826829 | 歇業 - 獨資 |
戲典企業社 登記地址: 新北市中和區福祥路58號1樓 | 負責人: 林晉民 | 統編: 09989738 | 歇業 - 獨資 |
華友加油站有限公司 登記地址: 屏東縣長治鄉德協村中興路746號 | 負責人: 林晉民 | 統編: 16718866 | 核准設立 |
魔技運動健康顧問有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西平里福星北路31號1樓 | 負責人: 林晉民 | 統編: 64243030 | 核准設立 |
霍谷商行 登記地址: 臺中市西屯區福雅里永福路126號5樓之6 | 負責人: 林晉民 | 統編: 80074366 | 核准設立 - 獨資 |
升友水電材料行 登記地址: 高雄市岡山區壽峰里前峰路134號1樓 | 負責人: 林晉民 | 統編: 80948040 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062017300) |
[ 查詢所有 林晉民 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|