吳佳穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳佳穎的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是樺薪文教股份有限公司, 統一編號是24915383.
董監事資料集 資料集的 吳佳穎 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳佳穎 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: | 樺薪文教股份有限公司 | 統一編號: 24915383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 樺薪文教股份有限公司 | 統一編號: 24915383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: | 樺薪文教股份有限公司 | 統一編號: 24915383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 樺薪文教股份有限公司 | 統一編號: 24915383 |
[ 搜尋所有相關: 吳佳穎 @ 董監事資料集 ]
無其他 樺薪文教 資料。
[ 搜尋所有 樺薪文教 ... ]
根據姓名 吳佳穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳佳穎 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 穩穎投資股份有限公司 | 統一編號: 28389951 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/10/27 上午 12:00:00 | 桃園市大溪區瑞源里員東路485巷196號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市三重區中興北街180巷21弄8號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市三重區谷王里興德路88號13樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/06/05 | 故事摘要: 吳佳穎是奧運培訓隊的成員,高二才正式訓練,參與深圳世大運是他第一次參與國際賽。去年西班牙錦標賽時,所有選手都很緊張,他的心情卻很平和,一路射進決賽,並拿下奧運門票,賽後才高興得尖叫起來。他認為射擊運動... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02 22586606 | 機構負責人姓名: 吳佳穎 | 機構代碼: B20200108 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市板橋區英士路192號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02 22586606 | 機構負責人姓名: 吳佳穎 | 機構代碼: B20200108 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市板橋區英士路192號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02 22586606 | 機構負責人姓名: 吳佳穎 | 機構代碼: B20200108 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市板橋區英士路192號 @ 長照B據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 穩穎投資股份有限公司 | 統一編號: 28389951 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/10/27 上午 12:00:00 | 桃園市大溪區瑞源里員東路485巷196號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市三重區中興北街180巷21弄8號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市三重區谷王里興德路88號13樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/06/05 | 故事摘要: 吳佳穎是奧運培訓隊的成員,高二才正式訓練,參與深圳世大運是他第一次參與國際賽。去年西班牙錦標賽時,所有選手都很緊張,他的心情卻很平和,一路射進決賽,並拿下奧運門票,賽後才高興得尖叫起來。他認為射擊運動... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02 22586606 | 機構負責人姓名: 吳佳穎 | 機構代碼: B20200108 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市板橋區英士路192號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02 22586606 | 機構負責人姓名: 吳佳穎 | 機構代碼: B20200108 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市板橋區英士路192號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02 22586606 | 機構負責人姓名: 吳佳穎 | 機構代碼: B20200108 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市板橋區英士路192號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 吳佳穎 ... ]
名稱 樺薪文教 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 樺薪文教)
姓名 吳佳穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳佳穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳穎肉舖 高雄市苓雅區至誠路77號6樓 | 吳佳穎 | 69899459 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660285800) |
天穎有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 吳佳穎 | 50865303 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-23) |
詮穎消防工程行 高雄市鳳山區鳳東路545號9樓之3 | 吳佳穎 | 82683283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860216800) |
金穎戶外用品社 臺南市安定區嘉同里大同123之1號2樓 | 吳佳穎 | 92355372 | 核准設立 - 獨資 |
佳順興工程行 基隆市中山區復興路221號7樓之3 | 吳佳穎 | 94896825 | 核准設立 - 獨資 |
吳式商行 基隆市仁愛區愛三路98巷18號1樓 | 吳佳穎 | 91317180 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002121) |
中山伊通藥局 臺北市中山區伊通街97之2號1樓 | 吳佳穎 | 00511317 | 核准設立 - 獨資 |
華克興企業社 臺北市中正區忠孝西路1段215號405室 | 吳佳穎 | 05149918 | 歇業 - 獨資 |
佳穎肉舖 登記地址: 高雄市苓雅區至誠路77號6樓 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 69899459 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660285800) |
天穎有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 50865303 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-23) |
詮穎消防工程行 登記地址: 高雄市鳳山區鳳東路545號9樓之3 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 82683283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860216800) |
金穎戶外用品社 登記地址: 臺南市安定區嘉同里大同123之1號2樓 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 92355372 | 核准設立 - 獨資 |
佳順興工程行 登記地址: 基隆市中山區復興路221號7樓之3 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 94896825 | 核准設立 - 獨資 |
吳式商行 登記地址: 基隆市仁愛區愛三路98巷18號1樓 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 91317180 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002121) |
中山伊通藥局 登記地址: 臺北市中山區伊通街97之2號1樓 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 00511317 | 核准設立 - 獨資 |
華克興企業社 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段215號405室 | 負責人: 吳佳穎 | 統編: 05149918 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳佳穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
|