黃琬玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃琬玲的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是熙展有限公司, 統一編號是24932881.
| 統一編號: 24932881 | 電話號碼: 02-29993030#612 | 臺北市中山區長安東路2段173號3樓 |
統一編號: 24932881 | 電話號碼: 02-29993030#612 | 臺北市中山區長安東路2段173號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃琬玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 熙展 資料。
[ 搜尋所有 熙展 ... ]
根據姓名 黃琬玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃琬玲 ...) | (中華民國)陳擎耀;(中華民國)黃琬玲;(中華民國)謝牧岐;(日本)青野文昭;(中華民國)楊珪宋 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳擎耀;(中華民國)黃琬玲;(中華民國)謝牧岐;(日本)青野文昭;(中華民國)楊珪宋 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 作者: The Internal Audit Foundation原著; 陳錦烽, 施澍澤, 莊詠玲, 洪良明, 黃琬玲, 吳雪菁, 鄭子杰, 黃追譯 | 出版機構: 內部稽核協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 375 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98934-0-4 (平裝, NT$2500, 375面, 28公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 159其他紙製品 | 統一編號: 13036488 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段6-29號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 金順紙業有限公司 | 統一編號: 13036488 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 576 | 所代表法人: | 研新股份有限公司 | 統一編號: 34118437 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳擎耀;(中華民國)黃琬玲;(中華民國)謝牧岐;(日本)青野文昭;(中華民國)楊珪宋 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳擎耀;(中華民國)黃琬玲;(中華民國)謝牧岐;(日本)青野文昭;(中華民國)楊珪宋 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
作者: The Internal Audit Foundation原著; 陳錦烽, 施澍澤, 莊詠玲, 洪良明, 黃琬玲, 吳雪菁, 鄭子杰, 黃追譯 | 出版機構: 內部稽核協會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 375 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98934-0-4 (平裝, NT$2500, 375面, 28公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 159其他紙製品 | 統一編號: 13036488 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段6-29號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 金順紙業有限公司 | 統一編號: 13036488 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 576 | 所代表法人: | 研新股份有限公司 | 統一編號: 34118437 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃琬玲 ... ]
熙展工程有限公司 | 地址: 新北市新莊區西盛街395巷26號 | 電話: 02-2202-6514 |
名稱 熙展 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 熙展)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
熙展有限公司 臺北市中山區長安東路2段173號3樓 | 黃琬玲 | 24932881 | 核准設立 |
熙展工作室 新北市板橋區實踐路32巷4號5樓 | 林黃瓊子 | 02409799 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045242746) |
熙展工程有限公司 新北市新莊區西盛街395巷26號5樓 | | 84439413 | 解散 (098年08月11日 經授中字 第0983283367號) |
熙展有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段173號3樓 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 24932881 | 核准設立 |
熙展工作室 登記地址: 新北市板橋區實踐路32巷4號5樓 | 負責人: 林黃瓊子 | 統編: 02409799 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045242746) |
熙展工程有限公司 登記地址: 新北市新莊區西盛街395巷26號5樓 | 統編: 84439413 | 解散 (098年08月11日 經授中字 第0983283367號) |
姓名 黃琬玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃琬玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃琬玲工作室 臺北市士林區中山北路7段14巷78號地下1層 | 黃琬玲 | 93191362 | 核准設立 - 獨資 |
蜜豆屋食品商行 彰化縣鹿港鎮中興里介壽路三段四號 | 黃琬玲 | 08349469 | 歇業 - 獨資 |
金業紙業有限公司 彰化縣彰化市中華路167號2樓 | 黃琬玲 | 13016716 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-20) |
金順紙業有限公司 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段6-29號1樓 | 黃琬玲 | 13036488 | 核准設立 |
松昀圖書文具店 新北市新店區安康路2段128號地下1樓 | 黃琬玲 | 13795208 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055244404) |
金業企業社 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路2段886號 | 黃琬玲 | 18191425 | 停業 - 合夥 |
歐巴瑪餐館 臺北市北投區中央北路2段68之5號 | 黃琬玲 | 25655167 | 歇業 - 獨資 |
黃琬玲工作室 登記地址: 臺北市士林區中山北路7段14巷78號地下1層 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 93191362 | 核准設立 - 獨資 |
蜜豆屋食品商行 登記地址: 彰化縣鹿港鎮中興里介壽路三段四號 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 08349469 | 歇業 - 獨資 |
金業紙業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市中華路167號2樓 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 13016716 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-20) |
金順紙業有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段6-29號1樓 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 13036488 | 核准設立 |
松昀圖書文具店 登記地址: 新北市新店區安康路2段128號地下1樓 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 13795208 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055244404) |
金業企業社 登記地址: 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路2段886號 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 18191425 | 停業 - 合夥 |
歐巴瑪餐館 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段68之5號 | 負責人: 黃琬玲 | 統編: 25655167 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃琬玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
|