王秉睿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王秉睿的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是常永義肢輔具有限公司, 統一編號是24933397.
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 王秉睿 ...) | 英文品名: "Chang Yong" External limb prosthetic component (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005610號 | 有效日期: 2020/03/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
| 英文品名: "Chang Yong" External limb prosthetic component (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005610號 | 有效日期: 20200316 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
| 英文品名: “Chang Yong” External limb prosthetic component (non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008699號 | 有效日期: 2025/12/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
| 英文品名: “Chang Yong” External limb prosthetic component (non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008699號 | 有效日期: 20251201 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
| 英文品名: “Chang Yong” External limb prosthetic component (non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第008699號 | 有效日期: 2026/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
英文品名: "Chang Yong" External limb prosthetic component (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005610號 | 有效日期: 2020/03/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
英文品名: "Chang Yong" External limb prosthetic component (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005610號 | 有效日期: 20200316 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
英文品名: “Chang Yong” External limb prosthetic component (non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008699號 | 有效日期: 2025/12/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
英文品名: “Chang Yong” External limb prosthetic component (non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008699號 | 有效日期: 20251201 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
英文品名: “Chang Yong” External limb prosthetic component (non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第008699號 | 有效日期: 2026/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 常永義肢輔具有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 王秉睿 @ 醫療器材許可證資料集 ]
根據名稱 常永義肢輔具 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 常永義肢輔具 ...) | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市林口區中正路527號 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區錦州街46號12樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市林口區中正路527號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區錦州街46號12樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 常永義肢輔具 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 七王綠能科技有限公司 | 統一編號: 83129214 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 七王綠能科技有限公司 | 統一編號: 83129214 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王秉睿 ... ]
名稱 常永義肢輔具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 常永義肢輔具)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
常永義肢輔具有限公司 新北市林口區中正路527號(1樓) | 王秉睿 | 24933397 | 核准設立 |
常永義肢輔具有限公司 登記地址: 新北市林口區中正路527號(1樓) | 負責人: 王秉睿 | 統編: 24933397 | 核准設立 |
姓名 王秉睿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 王秉睿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
七王綠能科技有限公司 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯2號 | 王秉睿 | 83129214 | 核准設立 |
中成商行 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯2號 | 王秉睿 | 80041801 | 核准設立 - 獨資 |
上寶商行 雲林縣虎尾鎮新吉里工專路170號 | 王秉睿 | 80041963 | 核准設立 - 獨資 |
七王綠能科技有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯2號 | 負責人: 王秉睿 | 統編: 83129214 | 核准設立 |
中成商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯2號 | 負責人: 王秉睿 | 統編: 80041801 | 核准設立 - 獨資 |
上寶商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮新吉里工專路170號 | 負責人: 王秉睿 | 統編: 80041963 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|