劉綉珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉綉珠的職稱是董事長, 持有股份數是1100000, 公司名稱是建宏開發股份有限公司, 統一編號是25006213.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 建宏開發股份有限公司 | 統一編號: 25006213 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 建宏開發股份有限公司 | 統一編號: 25006213 |
[ 搜尋所有相關: 劉綉珠 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 建宏開發 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 建宏開發 ...) | 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 千瑞營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-09-11 | 違反時間: 2023-06-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市永和區中興段五二六地號 | 營利事業統一編號: 34667051 | 管制編號: F0314281 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市永和區中興段五二六地號 | 營利事業統一編號: 34667051 | 管制編號: F0314147 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建宏開發事業股份有限公司 | 統一編號: 16696624 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 115000 | 所代表法人: | 建宏開發股份有限公司 | 統一編號: 27608649 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建宏開發汽車企業有限公司 | 統一編號: 79977524 @ 董監事資料集 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 千瑞營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-09-11 | 違反時間: 2023-06-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市永和區中興段五二六地號 | 營利事業統一編號: 34667051 | 管制編號: F0314281 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市永和區中興段五二六地號 | 營利事業統一編號: 34667051 | 管制編號: F0314147 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建宏開發事業股份有限公司 | 統一編號: 16696624 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 115000 | 所代表法人: | 建宏開發股份有限公司 | 統一編號: 27608649 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建宏開發汽車企業有限公司 | 統一編號: 79977524 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 建宏開發 ... ]
根據姓名 劉綉珠 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 劉綉珠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 大好藥品企業股份有限公司 | 統一編號: 20854407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大漢藥品股份有限公司 | 統一編號: 22341875 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國瑞文化企業有限公司 | 統一編號: 22621263 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 大好藥品企業股份有限公司 | 統一編號: 20854407 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大漢藥品股份有限公司 | 統一編號: 22341875 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 國瑞文化企業有限公司 | 統一編號: 22621263 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉綉珠 ... ]
名稱 建宏開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 建宏開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建宏開發股份有限公司 新北市永和區永利路9號2樓 | 劉綉珠 | 25006213 | 核准設立 |
建宏開發汽車企業有限公司 南投縣埔里鎮西門里中正路666號 | 李偉正 | 79977524 | 核准設立 |
建宏開發股份有限公司 新北市新莊區中義街6號 | | 27608649 | 解散 (文號: 2006-4-28 經授中字 第0953210952號) |
建宏開發事業股份有限公司 雲林縣莿桐鄉莿桐村南安路二之七號一樓 | | 16696624 | 解散 (091年09月23日 經授中字 第0913274777號) |
建宏開發股份有限公司 登記地址: 新北市永和區永利路9號2樓 | 負責人: 劉綉珠 | 統編: 25006213 | 核准設立 |
建宏開發汽車企業有限公司 登記地址: 南投縣埔里鎮西門里中正路666號 | 負責人: 李偉正 | 統編: 79977524 | 核准設立 |
建宏開發股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中義街6號 | 統編: 27608649 | 解散 (文號: 2006-4-28 經授中字 第0953210952號) |
建宏開發事業股份有限公司 登記地址: 雲林縣莿桐鄉莿桐村南安路二之七號一樓 | 統編: 16696624 | 解散 (091年09月23日 經授中字 第0913274777號) |
姓名 劉綉珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 劉綉珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朝代金銀珠寶有限公司 臺北市中山區伊通街103號1樓 | 蘇劉綉珠 | 04506023 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-13) |
唐寅藝品店 南投縣魚池鄉水社村中山路163號3樓 | 劉綉珠 | 39918752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002913) |
朝代金銀珠寶有限公司 登記地址: 臺北市中山區伊通街103號1樓 | 負責人: 蘇劉綉珠 | 統編: 04506023 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-13) |
唐寅藝品店 登記地址: 南投縣魚池鄉水社村中山路163號3樓 | 負責人: 劉綉珠 | 統編: 39918752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002913) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|