李建榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李建榮的職稱是董事長, 持有股份數是1305000, 公司名稱是榮展科技股份有限公司, 統一編號是27305595.
董監事資料集 資料集的 李建榮 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李建榮 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 榮展科技股份有限公司 | 統一編號: 27305595 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 榮展科技股份有限公司 | 統一編號: 27305595 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1305000 | 所代表法人: | 榮展科技股份有限公司 | 統一編號: 27305595 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 榮展科技股份有限公司 | 統一編號: 27305595 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 榮展科技股份有限公司 | 統一編號: 27305595 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1305000 | 所代表法人: | 榮展科技股份有限公司 | 統一編號: 27305595 |
[ 搜尋所有相關: 李建榮 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27305595 | 電話號碼: 07-3722281 | 高雄市仁武區竹業巷27之1號1樓 |
統一編號: 27305595 | 電話號碼: 07-3722281 | 高雄市仁武區竹業巷27之1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李建榮 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、262被動電子元件、293通用機械設備 | 統一編號: 27305595 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷27之1號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、262被動電子元件、293通用機械設備 | 統一編號: 27305595 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷27之1號 |
[ 搜尋所有相關: 李建榮 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 李建榮 | 統一編號: 27305595 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷27之1號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 李建榮 | 統一編號: 27305595 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷27之1號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 27305595 ... ]
無其他 榮展科技 資料。
[ 搜尋所有 榮展科技 ... ]
根據姓名 李建榮 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李建榮 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22095819 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷21號 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 李建榮 | 統一編號: 22095819 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷21號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4643385 | 機構負責人姓名: 李建榮 | 機構代碼: A10400015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區高榮里梅獅路539巷3號 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 271電腦及其週邊設備 | 統一編號: 22095819 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷25號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 03-4643385 | 機構負責人姓名: 李建榮 | 機構代碼: A10400099 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區高榮里梅獅路539巷3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2040/12/31 | 機構電話: 03-4643385 | 機構負責人姓名: 李建榮 | 機構代碼: A10400099 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區高榮里梅獅路539巷3號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22095819 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷21號 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 李建榮 | 統一編號: 22095819 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷21號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4643385 | 機構負責人姓名: 李建榮 | 機構代碼: A10400015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區高榮里梅獅路539巷3號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 271電腦及其週邊設備 | 統一編號: 22095819 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹業巷25號1樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 03-4643385 | 機構負責人姓名: 李建榮 | 機構代碼: A10400099 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區高榮里梅獅路539巷3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2040/12/31 | 機構電話: 03-4643385 | 機構負責人姓名: 李建榮 | 機構代碼: A10400099 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區高榮里梅獅路539巷3號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李建榮 ... ]
名稱 榮展科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 榮展科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮展科技股份有限公司 高雄市仁武區竹業巷27之1號1樓 | 李建榮 | 27305595 | 核准設立 |
榮展科技股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹業巷27之1號1樓 | 負責人: 李建榮 | 統編: 27305595 | 核准設立 |
姓名 李建榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李建榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮精企業股份有限公司 高雄市仁武區竹後里竹業巷21號 | 李建榮 | 22095819 | 核准設立 |
利榮電氣工程行 桃園市桃園區北埔里莊二街218號5樓之3 | 李建榮 | 50617418 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119002002) |
榮巨企業有限公司 高雄市仁武區竹業巷21號2樓 | 李建榮 | 89755557 | 核准設立 |
榮昇企業社 高雄市大寮區後庄里民族路138號 | 李建榮 | 99198617 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260020500) |
建榮商店 嘉義縣竹崎鄉緞繻村松脚四O號 | 李建榮 | 66444096 | 歇業 - 獨資 |
李成香 新北市萬里區瑪鋉路187號 | 李建榮 | 37048104 | 核准設立 - 獨資 |
建興鐵鋁工程行 基隆市暖暖區碇和里源遠路八九巷一號一樓(限作辦公室使用) | 李建榮 | 76668714 | 撤銷 - 獨資 |
榮精企業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹後里竹業巷21號 | 負責人: 李建榮 | 統編: 22095819 | 核准設立 |
利榮電氣工程行 登記地址: 桃園市桃園區北埔里莊二街218號5樓之3 | 負責人: 李建榮 | 統編: 50617418 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119002002) |
榮巨企業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹業巷21號2樓 | 負責人: 李建榮 | 統編: 89755557 | 核准設立 |
榮昇企業社 登記地址: 高雄市大寮區後庄里民族路138號 | 負責人: 李建榮 | 統編: 99198617 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260020500) |
建榮商店 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉緞繻村松脚四O號 | 負責人: 李建榮 | 統編: 66444096 | 歇業 - 獨資 |
李成香 登記地址: 新北市萬里區瑪鋉路187號 | 負責人: 李建榮 | 統編: 37048104 | 核准設立 - 獨資 |
建興鐵鋁工程行 登記地址: 基隆市暖暖區碇和里源遠路八九巷一號一樓(限作辦公室使用) | 負責人: 李建榮 | 統編: 76668714 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 李建榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
|