張鴻森
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張鴻森的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是君臣氏股份有限公司, 統一編號是27352870.
無其他 君臣氏 資料。
[ 搜尋所有 君臣氏 ... ]
根據姓名 張鴻森 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 張鴻森 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 賴潔穎 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/01/04 | 故事摘要: 張鴻森今年86歲,原是北京人,隨著青年軍來到臺灣。退伍後因緣際會接觸到媒體界,當過新聞記者、廣播員、公務員。擔任公職時曾經是唱票人員,為此感到非常榮幸,現在雖然年事已高,仍不斷充實自己,有空就會寫作、... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 999000 | 所代表法人: | 祐詮油壓機械股份有限公司 | 統一編號: 16893955 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 中極科技有限公司 | 統一編號: 16944384 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 賴潔穎 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/01/04 | 故事摘要: 張鴻森今年86歲,原是北京人,隨著青年軍來到臺灣。退伍後因緣際會接觸到媒體界,當過新聞記者、廣播員、公務員。擔任公職時曾經是唱票人員,為此感到非常榮幸,現在雖然年事已高,仍不斷充實自己,有空就會寫作、... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 999000 | 所代表法人: | 祐詮油壓機械股份有限公司 | 統一編號: 16893955 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 中極科技有限公司 | 統一編號: 16944384 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張鴻森 ... ]
名稱 君臣氏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 君臣氏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
君臣氏股份有限公司 臺北市大同區雙連街53巷28之1號1樓 | | 27352870 | 廢止 (文號: 2006-8-31 府建商字 第09571089500號) |
君臣氏股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區雙連街53巷28之1號1樓 | 統編: 27352870 | 廢止 (文號: 2006-8-31 府建商字 第09571089500號) |
姓名 張鴻森 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 張鴻森)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祐詮油壓機械股份有限公司 桃園市桃園區光興里信一街22號1樓 | 張鴻森 | 16893955 | 核准設立 |
中極科技有限公司 桃園市桃園區信一街22號 | 張鴻森 | 16944384 | 核准設立 |
常青檳榔店 桃園縣中壢市水尾里新生路514號1樓 | 張鴻森 | 83897827 | 歇業 - 獨資 |
明多利電子遊戲場 彰化縣和美鎮山犁里仁和路77號 | 張鴻森 | 99857836 | 歇業 - 獨資 |
祐詮油壓機械股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區光興里信一街22號1樓 | 負責人: 張鴻森 | 統編: 16893955 | 核准設立 |
中極科技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區信一街22號 | 負責人: 張鴻森 | 統編: 16944384 | 核准設立 |
常青檳榔店 登記地址: 桃園縣中壢市水尾里新生路514號1樓 | 負責人: 張鴻森 | 統編: 83897827 | 歇業 - 獨資 |
明多利電子遊戲場 登記地址: 彰化縣和美鎮山犁里仁和路77號 | 負責人: 張鴻森 | 統編: 99857836 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
|