蔡東龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡東龍的職稱是董事, 持有股份數是20000, 公司名稱是方舟創價商務育成股份有限公司, 統一編號是27548185.
董監事資料集 資料集的 蔡東龍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡東龍 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
[ 搜尋所有相關: 蔡東龍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27548185 | 電話號碼: 02-29993030 | 桃園市桃園區文化里民權路6號12樓 |
統一編號: 27548185 | 電話號碼: 02-29993030 | 桃園市桃園區文化里民權路6號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡東龍 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據姓名 蔡東龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡東龍 ...) | 公司名稱: 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080827 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-4833753 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市振興里員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
| 公司名稱: 鈺銓通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210222 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 團體會址: 新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之2 | 成立日期: 1030810 | 理事長: 蔡東龍 @ 全國性人民團體名冊 |
| 機構電話: (07)5874211 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 高雄市左營區中華一路3之1號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
公司名稱: 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080827 @ 遊覽車駕駛資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-4833753 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市振興里員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
公司名稱: 鈺銓通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210222 @ 遊覽車駕駛資料 |
團體會址: 新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之2 | 成立日期: 1030810 | 理事長: 蔡東龍 @ 全國性人民團體名冊 |
機構電話: (07)5874211 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 高雄市左營區中華一路3之1號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
[ 搜尋所有 蔡東龍 ... ]
名稱 方舟創價商務育成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 方舟創價商務育成)
方舟創價商務育成股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區文化里民權路6號12樓 | 負責人: 李淑敏 | 統編: 27548185 | 核准設立 |
姓名 蔡東龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡東龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小蔡烤肉專賣店 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯志路59號一樓 | 蔡東龍 | 49813460 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050903425) |
好萊屋影音光碟社 臺南市東區龍山里富德街49號1樓 | 蔡東龍 | 17969968 | 歇業 - 獨資 |
威世騏有限公司 桃園市龍潭區中興里中興路392巷64弄1號 (1樓) | 蔡東龍 | 25042610 | 核准設立 |
中龍機械工業股份有限公司 臺中市霧峰區吉峰里吉峰路67巷2弄12號1樓 | 蔡東龍 | 28765940 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-11) |
台大自助餐 屏東縣屏東市長春里廣東路46號 | 蔡東龍 | 81397810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162188100) |
足之夢鞋店 臺南市東區東明里怡東路26號1樓 | 蔡東龍 | 88886659 | 歇業 - 獨資 |
立川企業社 新竹市東區東門里文昌街26.28號一、二樓 | 蔡東龍 | 26155083 | 歇業 - 獨資 |
無餓不坐火鍋燒烤店 臺南市東區崇德里中華東路3段88號1樓 | 蔡東龍 | 99538159 | 歇業 - 獨資 |
小蔡烤肉專賣店 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯志路59號一樓 | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 49813460 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050903425) |
好萊屋影音光碟社 登記地址: 臺南市東區龍山里富德街49號1樓 | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 17969968 | 歇業 - 獨資 |
威世騏有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區中興里中興路392巷64弄1號 (1樓) | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 25042610 | 核准設立 |
中龍機械工業股份有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區吉峰里吉峰路67巷2弄12號1樓 | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 28765940 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-11) |
台大自助餐 登記地址: 屏東縣屏東市長春里廣東路46號 | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 81397810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162188100) |
足之夢鞋店 登記地址: 臺南市東區東明里怡東路26號1樓 | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 88886659 | 歇業 - 獨資 |
立川企業社 登記地址: 新竹市東區東門里文昌街26.28號一、二樓 | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 26155083 | 歇業 - 獨資 |
無餓不坐火鍋燒烤店 登記地址: 臺南市東區崇德里中華東路3段88號1樓 | 負責人: 蔡東龍 | 統編: 99538159 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡東龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
|