黃麗娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗娟的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是建芃投資股份有限公司, 統一編號是27566319.
董監事資料集 資料集的 黃麗娟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃麗娟 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建芃投資股份有限公司 | 統一編號: 27566319 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 676813 | 所代表法人: | 建芃投資股份有限公司 | 統一編號: 27566319 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11250 | 所代表法人: | 建芃投資股份有限公司 | 統一編號: 27566319 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建芃投資股份有限公司 | 統一編號: 27566319 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 676813 | 所代表法人: | 建芃投資股份有限公司 | 統一編號: 27566319 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11250 | 所代表法人: | 建芃投資股份有限公司 | 統一編號: 27566319 |
[ 搜尋所有相關: 黃麗娟 @ 董監事資料集 ]
無其他 建芃投資 資料。
[ 搜尋所有 建芃投資 ... ]
根據姓名 黃麗娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗娟 ...) | 事務所名稱: 黃麗娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鼓山區九如四路469號2樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980484號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 聯絡方式: (03)560-1777#117 | 是否收費: N | 活動地點: 南港展覽館1館 | 開始日期: 20201014 | 結束日期: 20201016 | 發起單位: 黃麗娟 小姐 | 主辦單位: TAITRA中華民國對外貿易發展協會、SEMI國際半導體產業協會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 傅仰人, 李皇照, 黃國棟, 劉明宗, 朱建鏞, 蔣麗兒, 戴廷恩, 陳彥銘, 許雅婷, 楊雅淨, 黃麗娟, 鍾延宗, 陳基能, 蘇登照作 | 出版機構: 農業部桃園區農業改良場 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 154 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454411 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 傅仰人, 李皇照, 黃國棟, 劉明宗, 朱建鏞, 蔣麗兒, 戴廷恩, 陳彥銘, 許雅婷, 楊雅淨, 黃麗娟, 鍾延宗, 陳基能, 蘇登照作 | 出版機構: 農業部桃園區農業改良場 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454428 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 敍述者: 黃麗娟、李岳霖 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 周平德 | 發佈日期: 2014/02/24 | 故事摘要: 1979年12月10日發生美麗島事件,政府單位自12月12日起展開大規模逮捕行動,周平德便於隔日凌晨在家中被捕,隨即送至臺北警備總部審訊。起訴後移送軍法處看守所,全案於1980年9月16日定讞,周平德... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗志投資股份有限公司 | 統一編號: 83489688 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 黃麗娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鼓山區九如四路469號2樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980484號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
聯絡方式: (03)560-1777#117 | 是否收費: N | 活動地點: 南港展覽館1館 | 開始日期: 20201014 | 結束日期: 20201016 | 發起單位: 黃麗娟 小姐 | 主辦單位: TAITRA中華民國對外貿易發展協會、SEMI國際半導體產業協會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳明惠、羅文伶、黃麗娟 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 傅仰人, 李皇照, 黃國棟, 劉明宗, 朱建鏞, 蔣麗兒, 戴廷恩, 陳彥銘, 許雅婷, 楊雅淨, 黃麗娟, 鍾延宗, 陳基能, 蘇登照作 | 出版機構: 農業部桃園區農業改良場 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 154 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454411 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 傅仰人, 李皇照, 黃國棟, 劉明宗, 朱建鏞, 蔣麗兒, 戴廷恩, 陳彥銘, 許雅婷, 楊雅淨, 黃麗娟, 鍾延宗, 陳基能, 蘇登照作 | 出版機構: 農業部桃園區農業改良場 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267454428 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
敍述者: 黃麗娟、李岳霖 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 周平德 | 發佈日期: 2014/02/24 | 故事摘要: 1979年12月10日發生美麗島事件,政府單位自12月12日起展開大規模逮捕行動,周平德便於隔日凌晨在家中被捕,隨即送至臺北警備總部審訊。起訴後移送軍法處看守所,全案於1980年9月16日定讞,周平德... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗志投資股份有限公司 | 統一編號: 83489688 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃麗娟 ... ]
名稱 建芃投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 建芃投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建芃投資股份有限公司 桃園市桃園區新埔六街99號23樓 | 王嘉薈 | 27566319 | 核准設立 |
建芃投資股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區新埔六街99號23樓 | 負責人: 王嘉薈 | 統編: 27566319 | 核准設立 |
姓名 黃麗娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗娟老師的店 臺中市西區公舘里南屯路一段61之7號1樓 | 黃麗娟 | 88427986 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607751) |
麗娟餃子館 高雄市前金區民生里中正4路171號1樓 | 黃麗娟 | 06819416 | 核准設立 - 獨資 |
麗娟髮型工作室 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 黃麗娟 | 14802810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070866143) |
麗娟科技有限公司 臺南市南區開南里中華西路一段8巷3號4樓 | 黃麗娟 | 24909137 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-26) |
麗娟冰店 彰化縣彰化市延平里大埔路411號1樓 | 黃麗娟 | 45694701 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821262) |
麗娟商行 新竹市北區湳雅里武陵路195巷29號 | 黃麗娟 | 66885543 | 歇業 - 獨資 |
麗子坊 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 黃麗娟 | 87110124 | 歇業 - 獨資 |
麗泰隆企業有限公司 臺北市信義區光復南路419號5樓 | 黃麗娟 | 89466043 | 核准設立 |
麗娟老師的店 登記地址: 臺中市西區公舘里南屯路一段61之7號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 88427986 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607751) |
麗娟餃子館 登記地址: 高雄市前金區民生里中正4路171號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 06819416 | 核准設立 - 獨資 |
麗娟髮型工作室 登記地址: 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 14802810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070866143) |
麗娟科技有限公司 登記地址: 臺南市南區開南里中華西路一段8巷3號4樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 24909137 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-26) |
麗娟冰店 登記地址: 彰化縣彰化市延平里大埔路411號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 45694701 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821262) |
麗娟商行 登記地址: 新竹市北區湳雅里武陵路195巷29號 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 66885543 | 歇業 - 獨資 |
麗子坊 登記地址: 臺中市豐原區豐田里豐南街92巷98號1樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 87110124 | 歇業 - 獨資 |
麗泰隆企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路419號5樓 | 負責人: 黃麗娟 | 統編: 89466043 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃麗娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|