黃昭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃昭的職稱是監察人, 持有股份數是53136, 公司名稱是鴻隆建設股份有限公司, 統一編號是27603216.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 鴻隆建設有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 鴻隆建設有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鴻隆建設 ... ]
根據姓名 黃昭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃昭 ...) | (中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: | 上傳者: 林緯誠 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 黃昭勝 | 發佈日期: 2014/03/27 | 故事摘要: 黃昭勝是古坑鄉永昌村人,從很久以前就在古坑鄉栽種菸草,當時的煙草都供應給菸酒公賣局,有不錯的價格和穩定的收入。不過在臺灣加入WTO後,臺灣菸草失去了競爭能力,永昌村的菸草種植戶難以維持,只得改種鳳梨等... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 連絡電話: 0906172797 | 正南五街337巷33號3樓之一 | 廠商序號: C20230902002 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: | 上傳者: 林緯誠 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 黃昭勝 | 發佈日期: 2014/03/27 | 故事摘要: 黃昭勝是古坑鄉永昌村人,從很久以前就在古坑鄉栽種菸草,當時的煙草都供應給菸酒公賣局,有不錯的價格和穩定的收入。不過在臺灣加入WTO後,臺灣菸草失去了競爭能力,永昌村的菸草種植戶難以維持,只得改種鳳梨等... @ 國民記憶庫故事資料 |
連絡電話: 0906172797 | 正南五街337巷33號3樓之一 | 廠商序號: C20230902002 @ 寵物食品業者資料 |
[ 搜尋所有 黃昭 ... ]
名稱 鴻隆建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻隆建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻隆建設股份有限公司 新北市三峽區大觀路82號2樓 | | 27603216 | 解散 (文號: 2010-6-25 北府經登字 第0993095701號) |
鴻隆建設股份有限公司 登記地址: 新北市三峽區大觀路82號2樓 | 統編: 27603216 | 解散 (文號: 2010-6-25 北府經登字 第0993095701號) |
姓名 黃昭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃昭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃昭月停車場 高雄市橋頭區站前街12號 | 黃昭月 | 10714483 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562100100) |
黃昭琳工程顧問有限公司 臺北市文山區萬和街8號3樓之1 | 黃昭琳 | 42646122 | 核准設立 |
昭民商行 高雄市小港區義興街140之2號 | 黃昭雅 | 10287427 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861305900) |
昭凱肉品商行 臺中市東區東英里東英十二街96號1樓 | 黃昭凱 | 10978267 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120870241) |
昭潁有限公司 新北市中和區中正路1222號 | 黃昭穎 | 12735870 | 核准設立 |
昭暟工程有限公司 高雄市前金區自強一路8巷7號 | 黃昭暟 | 13197060 | 核准設立 |
昭維眼鏡行 臺中市豐原區社皮里成功路378號1樓 | 黃昭維 | 14423178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120862031) |
德昭科技有限公司 新北市中和區橋和路120號9樓之3 | 黃昭錦 | 16202116 | 核准設立 |
黃昭月停車場 登記地址: 高雄市橋頭區站前街12號 | 負責人: 黃昭月 | 統編: 10714483 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562100100) |
黃昭琳工程顧問有限公司 登記地址: 臺北市文山區萬和街8號3樓之1 | 負責人: 黃昭琳 | 統編: 42646122 | 核准設立 |
昭民商行 登記地址: 高雄市小港區義興街140之2號 | 負責人: 黃昭雅 | 統編: 10287427 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861305900) |
昭凱肉品商行 登記地址: 臺中市東區東英里東英十二街96號1樓 | 負責人: 黃昭凱 | 統編: 10978267 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120870241) |
昭潁有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路1222號 | 負責人: 黃昭穎 | 統編: 12735870 | 核准設立 |
昭暟工程有限公司 登記地址: 高雄市前金區自強一路8巷7號 | 負責人: 黃昭暟 | 統編: 13197060 | 核准設立 |
昭維眼鏡行 登記地址: 臺中市豐原區社皮里成功路378號1樓 | 負責人: 黃昭維 | 統編: 14423178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120862031) |
德昭科技有限公司 登記地址: 新北市中和區橋和路120號9樓之3 | 負責人: 黃昭錦 | 統編: 16202116 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃昭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
|