林麗真
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗真的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是思進生物科技有限公司, 統一編號是27635842.
| 統一編號: 27635842 | 電話號碼: 06-5014350 | 臺南市新市區港墘里1鄰民族路86號 |
統一編號: 27635842 | 電話號碼: 06-5014350 | 臺南市新市區港墘里1鄰民族路86號 |
[ 搜尋所有相關: 林麗真 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 思進生物科技 資料。
[ 搜尋所有 思進生物科技 ... ]
根據姓名 林麗真 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗真 ...) | 事務所名稱: 林麗真記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區文化路一段32巷12號2樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0530號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 08317277 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁社里豐年路一0九巷七六弄二一號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 53876846 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮鐵山里鎮東路222號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 02-25173336 | 總機構代號: 807 | 機構代號: 8070081 | 負責人: 林麗真 | 地址: 台北市中山區南京東路3段36號3、4樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照ABC據點 |
事務所名稱: 林麗真記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區文化路一段32巷12號2樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0530號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 08317277 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁社里豐年路一0九巷七六弄二一號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 53876846 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮鐵山里鎮東路222號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 02-25173336 | 總機構代號: 807 | 機構代號: 8070081 | 負責人: 林麗真 | 地址: 台北市中山區南京東路3段36號3、4樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7326011 | 機構負責人姓名: 林麗真 | 機構代碼: A31600012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣屏東市忠孝路580號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林麗真 ... ]
名稱 思進生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 思進生物科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
思進生物科技有限公司 臺南市新市區港墘里1鄰民族路86號 | 林麗真 | 27635842 | 核准設立 |
思進生物科技有限公司 登記地址: 臺南市新市區港墘里1鄰民族路86號 | 負責人: 林麗真 | 統編: 27635842 | 核准設立 |
姓名 林麗真 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗真)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗真企業社 新竹縣湖口鄉德盛村龍江街133巷62號1樓 | 林麗真 | 99470475 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020302884) |
麗真商行 宜蘭縣羅東鎮公正里林森路一七三號一樓 | 林麗真 | 29288093 | 歇業 - 獨資 |
台灣真旺房地產 嘉義縣太保市麻寮里1鄰合德新村39號1樓 | 林麗真 | 37720635 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129301535) |
凱儷名店 雲林縣虎尾鎮公安里林森路一段四一六巷二九號一樓 | 林麗真 | 88828835 | 撤銷 - 獨資 |
摩翼咖啡名店 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段三三三號一樓 | 林麗真 | 88836552 | 撤銷 - 獨資 |
天山茶莊 雲林縣斗六市忠孝里永安路三四號 | 林麗真 | 64861460 | 撤銷 - 獨資 |
福運雜誌社 臺北市中山區民生東路25號11樓24室 | 林麗真 | 01261002 | 歇業 - 獨資 |
豐傑塑膠加工廠 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷76弄21號 | 林麗真 | 08317277 | 核准設立 - 獨資 |
麗真企業社 登記地址: 新竹縣湖口鄉德盛村龍江街133巷62號1樓 | 負責人: 林麗真 | 統編: 99470475 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020302884) |
麗真商行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮公正里林森路一七三號一樓 | 負責人: 林麗真 | 統編: 29288093 | 歇業 - 獨資 |
台灣真旺房地產 登記地址: 嘉義縣太保市麻寮里1鄰合德新村39號1樓 | 負責人: 林麗真 | 統編: 37720635 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129301535) |
凱儷名店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮公安里林森路一段四一六巷二九號一樓 | 負責人: 林麗真 | 統編: 88828835 | 撤銷 - 獨資 |
摩翼咖啡名店 登記地址: 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段三三三號一樓 | 負責人: 林麗真 | 統編: 88836552 | 撤銷 - 獨資 |
天山茶莊 登記地址: 雲林縣斗六市忠孝里永安路三四號 | 負責人: 林麗真 | 統編: 64861460 | 撤銷 - 獨資 |
福運雜誌社 登記地址: 臺北市中山區民生東路25號11樓24室 | 負責人: 林麗真 | 統編: 01261002 | 歇業 - 獨資 |
豐傑塑膠加工廠 登記地址: 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷76弄21號 | 負責人: 林麗真 | 統編: 08317277 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林麗真 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
|