林淑鈴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑鈴的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是東聯管理顧問股份有限公司, 統一編號是27651005.
董監事資料集 資料集的 林淑鈴 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林淑鈴 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 東聯管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 27651005 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東聯管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 27651005 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 東聯管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 27651005 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東聯管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 27651005 |
[ 搜尋所有相關: 林淑鈴 @ 董監事資料集 ]
| 組織識別碼: EB27651005 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-20 15:35:34 @ 公文電子交換系統地址簿 |
組織識別碼: EB27651005 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-20 15:35:34 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 東聯管理顧問 ... ]
根據姓名 林淑鈴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林淑鈴 ...) | (中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林淑鈴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰秀路54巷63號 | 電話: 04-76***67 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (99)台財稅證字第00596號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 林淑鈴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰秀路54巷63號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 彰化縣記帳士公會 | 記帳士證書字號: (99)台財稅證字第00596號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林淑鈴 | 發佈日期: 2014/08/27 | 故事摘要: 林淑鈴之前參加國家經濟型計畫的開發工作,現在是社區的專案經理人,目前在輔導福田社區的推廣工作。在這裡他學到怎麼與老人溝通,達成計畫的相關工作,從來沒想到自己會成為這個社區的重要角色,雖然辛苦但卻很值得... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 事務所名稱: 林淑鈴事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰秀路54巷63號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981908號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 作者: 黃源協, 張玉龍, 莊俐昕, 翁肇澤, 林淑鈴, 蔡惠雅, 張雅惠, 蕭文高, 施淑莉, 劉明浩, 譚崇珍, 謝鄒傳, 戴榮賦合著 | 出版機構: 雙葉書廊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 300 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5492-99-1 (平裝, 300面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他,社區,災難 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/12 | 故事摘要: 林淑鈴從小出生在桐林,現為桐林社區理事長。小時候印象最深刻的是作文課,老師會帶他們到社區各處觀察大自然,把內心的感受轉化為文字,還會教他們錄製廣播劇,用各種道具製作特效音。長大後到都市生活,在都市裡會... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林淑鈴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰秀路54巷63號 | 電話: 04-76***67 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (99)台財稅證字第00596號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 林淑鈴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰秀路54巷63號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 彰化縣記帳士公會 | 記帳士證書字號: (99)台財稅證字第00596號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林淑鈴 | 發佈日期: 2014/08/27 | 故事摘要: 林淑鈴之前參加國家經濟型計畫的開發工作,現在是社區的專案經理人,目前在輔導福田社區的推廣工作。在這裡他學到怎麼與老人溝通,達成計畫的相關工作,從來沒想到自己會成為這個社區的重要角色,雖然辛苦但卻很值得... @ 國民記憶庫故事資料 |
事務所名稱: 林淑鈴事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰秀路54巷63號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981908號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
作者: 黃源協, 張玉龍, 莊俐昕, 翁肇澤, 林淑鈴, 蔡惠雅, 張雅惠, 蕭文高, 施淑莉, 劉明浩, 譚崇珍, 謝鄒傳, 戴榮賦合著 | 出版機構: 雙葉書廊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 300 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5492-99-1 (平裝, 300面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他,社區,災難 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/12 | 故事摘要: 林淑鈴從小出生在桐林,現為桐林社區理事長。小時候印象最深刻的是作文課,老師會帶他們到社區各處觀察大自然,把內心的感受轉化為文字,還會教他們錄製廣播劇,用各種道具製作特效音。長大後到都市生活,在都市裡會... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 林淑鈴 ... ]
名稱 東聯管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 東聯管理顧問)
姓名 林淑鈴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林淑鈴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈴服飾店 嘉義市西區保安里北興街364號一樓 | 林淑鈴 | 93941013 | 歇業 - 獨資 |
丞桀工程行 雲林縣麥寮鄉麥豐村中山路97巷88號1樓 | 林淑鈴 | 38790969 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120080702) |
聚食育樂食品股份有限公司 新北市林口區文化北路2段78號 | 林淑鈴 | 83080752 | 核准設立 |
百美理髮廳 雲林縣斗六市忠孝里永樂街七二號一樓 | 林淑鈴 | 97613547 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090003275) |
美商迪爾傌設計股份有限公司 嘉義市東區林森東路684巷21號1樓 | 林淑鈴 LIN, SHU-LING | 28436455 | 撤銷 (文號: 2010-1-6 經授商字 第09801301900號) |
鉅麗絲有限公司 雲林縣虎尾鎮東仁里信義路59號1樓 | 林淑鈴 | 56669449 | 核准設立 |
釣友商行 彰化縣員林鎮中央里中山路一段一三一號 | 林淑鈴 | 70874809 | 撤銷 - 獨資 |
依依洗衣店 新北市樹林區中山路2段36號1樓 | 林淑鈴 | 90929541 | 核准設立 - 獨資 |
鈴服飾店 登記地址: 嘉義市西區保安里北興街364號一樓 | 負責人: 林淑鈴 | 統編: 93941013 | 歇業 - 獨資 |
丞桀工程行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉麥豐村中山路97巷88號1樓 | 負責人: 林淑鈴 | 統編: 38790969 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120080702) |
聚食育樂食品股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化北路2段78號 | 負責人: 林淑鈴 | 統編: 83080752 | 核准設立 |
百美理髮廳 登記地址: 雲林縣斗六市忠孝里永樂街七二號一樓 | 負責人: 林淑鈴 | 統編: 97613547 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090003275) |
美商迪爾傌設計股份有限公司 登記地址: 嘉義市東區林森東路684巷21號1樓 | 負責人: 林淑鈴 LIN, SHU-LING | 統編: 28436455 | 撤銷 (文號: 2010-1-6 經授商字 第09801301900號) |
鉅麗絲有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東仁里信義路59號1樓 | 負責人: 林淑鈴 | 統編: 56669449 | 核准設立 |
釣友商行 登記地址: 彰化縣員林鎮中央里中山路一段一三一號 | 負責人: 林淑鈴 | 統編: 70874809 | 撤銷 - 獨資 |
依依洗衣店 登記地址: 新北市樹林區中山路2段36號1樓 | 負責人: 林淑鈴 | 統編: 90929541 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林淑鈴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|