陳虹伶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳虹伶的職稱是董事, 持有股份數是350000, 公司名稱是成大智研國際驗證股份有限公司, 統一編號是27703741.
董監事資料集 資料集的 陳虹伶 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳虹伶 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大智研國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 27703741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大智研國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 27703741 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 成大智研國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 27703741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大智研國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 27703741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大智研國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 27703741 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 成大智研國際驗證股份有限公司 | 統一編號: 27703741 |
[ 搜尋所有相關: 陳虹伶 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27703741 | 電話號碼: 0926-381352 | 臺南市歸仁區中正南路二段35之1號 |
統一編號: 27703741 | 電話號碼: 0926-381352 | 臺南市歸仁區中正南路二段35之1號 |
[ 搜尋所有相關: 陳虹伶 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 成大智研國際驗證 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 成大智研國際驗證 ...) | 生產者: 賴○發 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 花蓮縣玉里鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 電話: 0958715593 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜 | 證書效期: 2025/07/17 | 嘉義縣大埔鄉大埔村13鄰大埔279號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0916233683 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、其他 | 證書效期: 2021/03/30 | 桃園市大溪區一德里康莊路247號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0921387075、035940088 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 短期葉菜、冷藏或冷凍食品 | 證書效期: 2025/08/27 | 新竹縣竹東鎮大明路318號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0928206608 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他 | 證書效期: 2025/09/01 | 臺中市大里區祥興里32鄰大智路512之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0953370495 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜 | 證書效期: 2026/08/19 | 高雄市甲仙區大田里16鄰仁愛路19巷14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0926750399 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 瓜果、大漿果 | 證書效期: 2026/06/22 | 臺南市仁德區成功里4鄰文賢路一段15號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0937354754 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他、柑桔、大漿果、根莖菜 | 證書效期: 2026/04/17 | 嘉義縣阿里山鄉山美村6鄰山美123之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
生產者: 賴○發 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 花蓮縣玉里鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
電話: 0958715593 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜 | 證書效期: 2025/07/17 | 嘉義縣大埔鄉大埔村13鄰大埔279號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0916233683 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、蕈菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、其他 | 證書效期: 2021/03/30 | 桃園市大溪區一德里康莊路247號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0921387075、035940088 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 短期葉菜、冷藏或冷凍食品 | 證書效期: 2025/08/27 | 新竹縣竹東鎮大明路318號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0928206608 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他 | 證書效期: 2025/09/01 | 臺中市大里區祥興里32鄰大智路512之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0953370495 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜 | 證書效期: 2026/08/19 | 高雄市甲仙區大田里16鄰仁愛路19巷14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0926750399 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 瓜果、大漿果 | 證書效期: 2026/06/22 | 臺南市仁德區成功里4鄰文賢路一段15號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0937354754 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他、柑桔、大漿果、根莖菜 | 證書效期: 2026/04/17 | 嘉義縣阿里山鄉山美村6鄰山美123之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
[ 搜尋所有 成大智研國際驗證 ... ]
根據姓名 陳虹伶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳虹伶 ...) | 事務所名稱: 陳虹伶記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: 臺中市南 區永興里工學一街211號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981894號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照ABC據點 |
事務所名稱: 陳虹伶記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: 臺中市南 區永興里工學一街211號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981894號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/17 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-7866585 | 機構負責人姓名: 陳虹伶 | 機構代碼: 1X1500035 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市大寮區翁園里翁園路423號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳虹伶 ... ]
名稱 成大智研國際驗證 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 成大智研國際驗證)
成大智研國際驗證股份有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區中正南路二段35之1號 | 負責人: 盧子釗 | 統編: 27703741 | 核准設立 |
姓名 陳虹伶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳虹伶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金群股份有限公司 臺北市北投區中央北路2段333號1樓 | 陳虹伶 | 12228760 | 核准設立 |
新陽行 高雄市前金區新生里七賢2路389號7樓之2 | 陳虹伶 | 18452764 | 歇業 - 獨資 |
榮和資產管理股份有限公司 臺北市大同區太原路8巷3號3樓 | 陳虹伶 | 22423290 | 核准設立 |
阿肯髮型沙龍 高雄市前金區青年二路30號1樓 | 陳虹伶 | 47655401 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161519400) |
力霸飲料店 臺南市善化區東關里中山路466號1樓 | 陳虹伶 | 47962512 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110042670) |
宏燿企業社 新竹市東區頂竹里東南街167巷53弄2號1樓 | 陳虹伶 | 72757638 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120001120) |
興順發工程有限公司 高雄市岡山區竹圍東街一0五巷五七號一樓 | 陳虹伶 | 80092993 | 核准設立 |
阿仁海鮮粥 彰化縣社頭鄉仁雅村民生路775號1樓 | 陳虹伶 | 94428843 | 核准設立 - 獨資 |
金群股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段333號1樓 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 12228760 | 核准設立 |
新陽行 登記地址: 高雄市前金區新生里七賢2路389號7樓之2 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 18452764 | 歇業 - 獨資 |
榮和資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區太原路8巷3號3樓 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 22423290 | 核准設立 |
阿肯髮型沙龍 登記地址: 高雄市前金區青年二路30號1樓 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 47655401 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161519400) |
力霸飲料店 登記地址: 臺南市善化區東關里中山路466號1樓 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 47962512 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110042670) |
宏燿企業社 登記地址: 新竹市東區頂竹里東南街167巷53弄2號1樓 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 72757638 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120001120) |
興順發工程有限公司 登記地址: 高雄市岡山區竹圍東街一0五巷五七號一樓 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 80092993 | 核准設立 |
阿仁海鮮粥 登記地址: 彰化縣社頭鄉仁雅村民生路775號1樓 | 負責人: 陳虹伶 | 統編: 94428843 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳虹伶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
|