蔡慧玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡慧玲的職稱是獨立董事, 持有股份數是0, 公司名稱是實威國際股份有限公司, 統一編號是27746072.
董監事資料集 資料集的 蔡慧玲 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡慧玲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3374214 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2367753 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3374214 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2367753 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 實威國際股份有限公司 | 統一編號: 27746072 |
[ 搜尋所有相關: 蔡慧玲 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 02-2795-1618 | 公司代號: 8416 | 產業別: 30 | 營利事業統一編號: 27746072 | 住址: 台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5 | 董事長: 李建興 | 成立日期: 20050707 | 出表日期: 1130917 |
總機電話: 02-2795-1618 | 公司代號: 8416 | 產業別: 30 | 營利事業統一編號: 27746072 | 住址: 台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5 | 董事長: 李建興 | 成立日期: 20050707 | 出表日期: 1130917 |
[ 搜尋所有相關: 蔡慧玲 @ 上櫃公司基本資料 ]
| 統一編號: 27746072 | 電話號碼: 02-27951618 | 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之7 |
統一編號: 27746072 | 電話號碼: 02-27951618 | 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之7 |
[ 搜尋所有相關: 蔡慧玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 實威國際 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 實威國際 ...) | 登錄日期: 1090728 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 基本每股盈餘(元): 3.42 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 96384.00 | 營業收入: 540707.00 | 營業利益: 114859.00 | 營業外收入及支出: 7510.00 | 出表日期: 108/08/23 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 5.86 | 年度: 108 | 季別: 3 | 稅後淨利: 165179.00 | 營業收入: 836356.00 | 營業利益: 193344.00 | 營業外收入及支出: 15142.00 | 出表日期: 109/01/01 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 9.44 | 年度: 108 | 季別: 4 | 稅後淨利: 266358.00 | 營業收入: 1229233.00 | 營業利益: 311901.00 | 營業外收入及支出: 23467.00 | 出表日期: 109/04/29 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 1.78 | 年度: 109 | 季別: 1 | 稅後淨利: 50294.00 | 營業收入: 287857.00 | 營業利益: 57854.00 | 營業外收入及支出: 4846.00 | 出表日期: 109/07/29 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 3.93 | 年度: 109 | 季別: 2 | 稅後淨利: 110849.00 | 營業收入: 558662.00 | 營業利益: 127632.00 | 營業外收入及支出: 13014.00 | 出表日期: 109/10/28 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
登錄日期: 1090728 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
基本每股盈餘(元): 3.42 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 96384.00 | 營業收入: 540707.00 | 營業利益: 114859.00 | 營業外收入及支出: 7510.00 | 出表日期: 108/08/23 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 5.86 | 年度: 108 | 季別: 3 | 稅後淨利: 165179.00 | 營業收入: 836356.00 | 營業利益: 193344.00 | 營業外收入及支出: 15142.00 | 出表日期: 109/01/01 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 9.44 | 年度: 108 | 季別: 4 | 稅後淨利: 266358.00 | 營業收入: 1229233.00 | 營業利益: 311901.00 | 營業外收入及支出: 23467.00 | 出表日期: 109/04/29 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 1.78 | 年度: 109 | 季別: 1 | 稅後淨利: 50294.00 | 營業收入: 287857.00 | 營業利益: 57854.00 | 營業外收入及支出: 4846.00 | 出表日期: 109/07/29 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 3.93 | 年度: 109 | 季別: 2 | 稅後淨利: 110849.00 | 營業收入: 558662.00 | 營業利益: 127632.00 | 營業外收入及支出: 13014.00 | 出表日期: 109/10/28 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
[ 搜尋所有 實威國際 ... ]
根據姓名 蔡慧玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡慧玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 六玄實業股份有限公司 | 統一編號: 84327938 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 六玄實業股份有限公司 | 統一編號: 84327938 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 蔡慧玲 ... ]
實威國際股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區五權西路二段236號15樓之B | 電話: 04-2475-8008 |
實威國際股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區復興四路12號10樓之5 | 電話: 07-537-1919 |
實威國際股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5 | 電話: 02-2795-2338 |
名稱 實威國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 實威國際)
實威國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之7 | 負責人: 李建興 | 統編: 27746072 | 核准設立 |
實威國際股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市前鎮區復興四路12號10樓之5 | 負責人: 許泰源 | 統編: 53942108 | 核准設立 |
姓名 蔡慧玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡慧玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玲玲服飾 新竹市北區境福里中正路452巷1之2號二樓 | 蔡慧玲 | 85278738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002499) |
万邦生物科技股份有限公司 臺北市松山區民生東路5段206號9樓之3 | 蔡慧玲 | 80545285 | 核准設立 |
安信資產管理股份有限公司 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 蔡慧玲 | 80675744 | 核准設立 |
騰龍生物科技有限公司 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 黃蔡慧玲 | 90282705 | 核准設立 |
沅志電氣有限公司 臺北市中正區市民大道3段8號5樓585室 | 蔡慧玲 | 12380455 | 核准設立 |
旅盛行停車場 臺中市豐原區豐西里忠孝街105巷70號一樓 | 蔡慧玲 | 13816077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108608178) |
韓邑小吃店 臺北市大安區忠孝東路4段223巷26號1樓 | 蔡慧玲 | 17270858 | 歇業 - 獨資 |
詩威特美容材料行 高雄市鳳山區興仁里五甲一路206號一樓 | 蔡慧玲 | 19671555 | 歇業 - 獨資 |
玲玲服飾 登記地址: 新竹市北區境福里中正路452巷1之2號二樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 85278738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002499) |
万邦生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段206號9樓之3 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 80545285 | 核准設立 |
安信資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 80675744 | 核准設立 |
騰龍生物科技有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 負責人: 黃蔡慧玲 | 統編: 90282705 | 核准設立 |
沅志電氣有限公司 登記地址: 臺北市中正區市民大道3段8號5樓585室 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 12380455 | 核准設立 |
旅盛行停車場 登記地址: 臺中市豐原區豐西里忠孝街105巷70號一樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 13816077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108608178) |
韓邑小吃店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段223巷26號1樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 17270858 | 歇業 - 獨資 |
詩威特美容材料行 登記地址: 高雄市鳳山區興仁里五甲一路206號一樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 19671555 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡慧玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
|