蔡秀琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡秀琴的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是皇易開發資產管理股份有限公司, 統一編號是27747419.
董監事資料集 資料集的 蔡秀琴 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡秀琴 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 皇易開發資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27747419 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128042 | 所代表法人: | 皇易開發資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27747419 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 皇易開發資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27747419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 皇易開發資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27747419 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128042 | 所代表法人: | 皇易開發資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27747419 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 皇易開發資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27747419 |
[ 搜尋所有相關: 蔡秀琴 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 皇易開發資產管理 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 皇易開發資產管理 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: 皇易開發資產管理股份有限公司 | 都市策略開發股份有限公司 | 統一編號: 12860665 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: 皇易開發資產管理股份有限公司 | 都市策略開發股份有限公司 | 統一編號: 12860665 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: 皇易開發資產管理股份有限公司 | 都市策略開發股份有限公司 | 統一編號: 12860665 @ 董監事資料集 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: 皇易開發資產管理股份有限公司 | 都市策略開發股份有限公司 | 統一編號: 12860665 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 皇易開發資產管理 ... ]
根據姓名 蔡秀琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡秀琴 ...) | 敍述者: 黃資婷 | 上傳者: 黃資婷 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 蔡秀琴 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 蔡秀琴一開始從事環保工作,販賣環保肥皂,因為客戶需要收據,而辦理工商登記,又因類別被歸類於手工藝品類,而展開一系列摸索、創作、將廢物變藝術品的過程,目前還有教授手工藝課程。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| 蔡秀琴 | 聯絡電話: 03-3340706 | 桃園市桃園區秀山路155之2號 @ 電氣承裝-登記家數清冊(110年) |
| 電話: 07-5575771 | 地址: 高雄市左營區新下街7巷4號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 蔡秀琴(釋心秀) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件、332醫療器材及用品、339未分類其他製品 | 統一編號: 52943234 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁化里工業12路36號 @ 登記工廠名錄 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 電子關鍵零組件及材料應用技術四年計畫 | 專利發明人: 吳茂松 潘金平 蔡秀琴 江品季 李志聰 王復民 | 證書號碼: I269454 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-87700650 | 機構負責人姓名: 蔡秀琴 | 機構代碼: BD0100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市松山區東勢里南京東路四段133巷7弄7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-87700650 | 機構負責人姓名: 蔡秀琴 | 機構代碼: BD0100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市松山區東勢里南京東路四段133巷7弄7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-87700650 | 機構負責人姓名: 蔡秀琴 | 機構代碼: BD0100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市松山區東勢里南京東路四段133巷7弄7號 @ 長照C據點 |
敍述者: 黃資婷 | 上傳者: 黃資婷 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 蔡秀琴 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 蔡秀琴一開始從事環保工作,販賣環保肥皂,因為客戶需要收據,而辦理工商登記,又因類別被歸類於手工藝品類,而展開一系列摸索、創作、將廢物變藝術品的過程,目前還有教授手工藝課程。 @ 國民記憶庫故事資料 |
蔡秀琴 | 聯絡電話: 03-3340706 | 桃園市桃園區秀山路155之2號 @ 電氣承裝-登記家數清冊(110年) |
電話: 07-5575771 | 地址: 高雄市左營區新下街7巷4號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 蔡秀琴(釋心秀) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件、332醫療器材及用品、339未分類其他製品 | 統一編號: 52943234 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁化里工業12路36號 @ 登記工廠名錄 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 電子關鍵零組件及材料應用技術四年計畫 | 專利發明人: 吳茂松 潘金平 蔡秀琴 江品季 李志聰 王復民 | 證書號碼: I269454 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-87700650 | 機構負責人姓名: 蔡秀琴 | 機構代碼: BD0100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市松山區東勢里南京東路四段133巷7弄7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-87700650 | 機構負責人姓名: 蔡秀琴 | 機構代碼: BD0100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市松山區東勢里南京東路四段133巷7弄7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-87700650 | 機構負責人姓名: 蔡秀琴 | 機構代碼: BD0100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市松山區東勢里南京東路四段133巷7弄7號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 蔡秀琴 ... ]
名稱 皇易開發資產管理 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 皇易開發資產管理)
皇易開發資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路6段88號7樓 | 負責人: 林政邦 | 統編: 27747419 | 核准設立 |
姓名 蔡秀琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡秀琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蔡秀琴行 新北市中和區景新街218號1樓 | 蔡秀琴 | 49917367 | 歇業 - 獨資 |
愛琴海鐘錶眼鏡行 高雄市前金區前金零售市場丙字第11號什貨類攤位 | 黃蔡秀琴 | 79882007 | 核准設立 - 獨資 |
御琴商行 臺中市北屯區平心里文心路四段669號3樓之1 | 蔡秀琴 | 87096474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110866142) |
特健工程有限公司 桃園市桃園區秀山路155-2號 | 蔡秀琴 | 84210091 | 核准設立 |
琴的服飾店 臺北市大安區忠孝東路4段128號2樓 | 蔡秀琴 | 30990697 | 歇業 - 獨資 |
郁琴青果行 臺南市永康區勝利里勝利街197巷9弄3號1樓 | 蔡秀琴 | 78430076 | 撤銷 - 獨資 |
琴聲揚髮廊 高雄市前鎮區盛興里南天街20號1樓 | 李蔡秀琴 | 81208557 | 歇業 - 獨資 |
強華服裝行 臺北市松山區永吉路443巷30號1樓 | 蔡秀琴 | 01526496 | 撤銷 - 獨資 |
蔡秀琴行 登記地址: 新北市中和區景新街218號1樓 | 負責人: 蔡秀琴 | 統編: 49917367 | 歇業 - 獨資 |
愛琴海鐘錶眼鏡行 登記地址: 高雄市前金區前金零售市場丙字第11號什貨類攤位 | 負責人: 黃蔡秀琴 | 統編: 79882007 | 核准設立 - 獨資 |
御琴商行 登記地址: 臺中市北屯區平心里文心路四段669號3樓之1 | 負責人: 蔡秀琴 | 統編: 87096474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110866142) |
特健工程有限公司 登記地址: 桃園市桃園區秀山路155-2號 | 負責人: 蔡秀琴 | 統編: 84210091 | 核准設立 |
琴的服飾店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段128號2樓 | 負責人: 蔡秀琴 | 統編: 30990697 | 歇業 - 獨資 |
郁琴青果行 登記地址: 臺南市永康區勝利里勝利街197巷9弄3號1樓 | 負責人: 蔡秀琴 | 統編: 78430076 | 撤銷 - 獨資 |
琴聲揚髮廊 登記地址: 高雄市前鎮區盛興里南天街20號1樓 | 負責人: 李蔡秀琴 | 統編: 81208557 | 歇業 - 獨資 |
強華服裝行 登記地址: 臺北市松山區永吉路443巷30號1樓 | 負責人: 蔡秀琴 | 統編: 01526496 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡秀琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
|