邱尹薇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱尹薇的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 所代表法人是永杉投資有限公司, 公司名稱是強和有限公司, 統一編號是27751166.
| 統一編號: 27751166 | 電話號碼: 02-2363-2129 | 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之2 |
統一編號: 27751166 | 電話號碼: 02-2363-2129 | 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 邱尹薇 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 強和 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 強和 ...) | (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 英文品名: “TEPHA” GalaFLEX Scaffold | 許可證字號: 衛部醫器輸字第036252號 | 有效日期: 2028/03/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 本產品為縫線之附屬品,其作用為軟組織薄弱處之補強和修復,適用於需要額外補強材料才能獲得預期手術結果的乳房手術病患。本產品用於醫學上必要之乳房手術中,當既有軟組織不足以支撐手術修補之情況時,進行軟組織的... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓓蕾莉生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 電話: +886-6-5905599 | 開放時間: 週二~週日11:00–22:00,週一休息 | 分類: 景觀餐廳 | 消費分類: 美食 | 712 臺南市新化區中正路500號 @ 臺南餐飲 |
| (中華民國)林靖格 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林靖格 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 93619289 | 電話號碼: 0222266777 | 新北市新莊區中華路3段216號13樓 @ 出進口廠商登記資料 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
英文品名: “TEPHA” GalaFLEX Scaffold | 許可證字號: 衛部醫器輸字第036252號 | 有效日期: 2028/03/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 本產品為縫線之附屬品,其作用為軟組織薄弱處之補強和修復,適用於需要額外補強材料才能獲得預期手術結果的乳房手術病患。本產品用於醫學上必要之乳房手術中,當既有軟組織不足以支撐手術修補之情況時,進行軟組織的... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓓蕾莉生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
電話: +886-6-5905599 | 開放時間: 週二~週日11:00–22:00,週一休息 | 分類: 景觀餐廳 | 消費分類: 美食 | 712 臺南市新化區中正路500號 @ 臺南餐飲 |
(中華民國)林靖格 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林靖格 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 93619289 | 電話號碼: 0222266777 | 新北市新莊區中華路3段216號13樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 強和 ... ]
根據姓名 邱尹薇 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 邱尹薇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 永杉投資有限公司 | 統一編號: 12685597 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1031088 | 所代表法人: | 實英實業股份有限公司 | 統一編號: 22163956 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 若亞國際有限公司 | 統一編號: 90481423 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 永杉投資有限公司 | 統一編號: 12685597 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1031088 | 所代表法人: | 實英實業股份有限公司 | 統一編號: 22163956 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 若亞國際有限公司 | 統一編號: 90481423 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱尹薇 ... ]
和樺汽車商行-林強和 | 地址: 屏東縣潮州鎮四維路350號 | 電話: 08-788-3480 |
強和企業有限公司 | 地址: 桃園市中壢區中華路一段778號 | 電話: 03-462-7051 |
強和企業有限公司 | 地址: 桃園市中壢區中華路一段778號 | 電話: 03-422-7798 |
名稱 強和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 強和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
屏東崠港強和牛燒肉店 屏東縣屏東市文明里公園路89號 | 陳志強 | 81359891 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11000106100) |
晶強和牛貿易股份有限公司 新北市新莊區中華路3段216號13樓 | 孫正強 | 93619289 | 核准設立 |
強和實業有限公司 新竹縣竹東鎮和江街150-1號9樓 | 劉義 | 24645683 | 核准設立 |
強和有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之2 | 邱尹薇 | 27751166 | 核准設立 |
新竹東港強和牛燒肉店 新竹市東區龍山里慈雲路8號 | 陳志宏 | 72894247 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002670) |
芝山東港強和牛燒肉店 臺北市士林區德行西路76號 | 杜氏垂 | 75521214 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094113389) |
東港強和牛企業社 屏東縣東港鎮興東里光復路一段88號 | 陳佩柔 | 81353138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10941209800) |
潮州涷港強和牛燒肉店 屏東縣潮州鎮永春里光春路62號1樓 | 李俊緯 | 81356162 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
屏東崠港強和牛燒肉店 登記地址: 屏東縣屏東市文明里公園路89號 | 負責人: 陳志強 | 統編: 81359891 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11000106100) |
晶強和牛貿易股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中華路3段216號13樓 | 負責人: 孫正強 | 統編: 93619289 | 核准設立 |
強和實業有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮和江街150-1號9樓 | 負責人: 劉義 | 統編: 24645683 | 核准設立 |
強和有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之2 | 負責人: 邱尹薇 | 統編: 27751166 | 核准設立 |
新竹東港強和牛燒肉店 登記地址: 新竹市東區龍山里慈雲路8號 | 負責人: 陳志宏 | 統編: 72894247 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002670) |
芝山東港強和牛燒肉店 登記地址: 臺北市士林區德行西路76號 | 負責人: 杜氏垂 | 統編: 75521214 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094113389) |
東港強和牛企業社 登記地址: 屏東縣東港鎮興東里光復路一段88號 | 負責人: 陳佩柔 | 統編: 81353138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10941209800) |
潮州涷港強和牛燒肉店 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里光春路62號1樓 | 負責人: 李俊緯 | 統編: 81356162 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 強和 ... ]
姓名 邱尹薇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 邱尹薇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
璦薇工作室 高雄市左營區文自路238號4樓 | 邱尹薇 | 88014492 | 核准設立 - 獨資 |
薩摩亞商富鴻科技有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之2 | 邱尹薇 CHIU, YI-WEI | 28993851 | 撤銷 (文號: 2010-8-20 經授商字 第09901190610號) |
若亞國際有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之3 | 邱尹薇 | 90481423 | 核准設立 |
璦薇工作室 登記地址: 高雄市左營區文自路238號4樓 | 負責人: 邱尹薇 | 統編: 88014492 | 核准設立 - 獨資 |
薩摩亞商富鴻科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之2 | 負責人: 邱尹薇 CHIU, YI-WEI | 統編: 28993851 | 撤銷 (文號: 2010-8-20 經授商字 第09901190610號) |
若亞國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之3 | 負責人: 邱尹薇 | 統編: 90481423 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|