黃麗紅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗紅的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是政鋐科技股份有限公司, 統一編號是27861059.
無其他 政鋐科技 資料。
[ 搜尋所有 政鋐科技 ... ]
根據姓名 黃麗紅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗紅 ...) | 作者: BF;黃麗紅 編校 ;孫叔叔 作者 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 臺北縣新莊市 : 輔欣, 民81[1992] | ISBN: 957-737-004-7 (第四冊:平裝) : 新臺幣150元; 9577370101 (第十冊:平裝) : 新臺幣150元; 9577370098 (第九冊:平裝) : 新臺幣150元; 9577... @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-051883 | 機構負責人姓名: 黃麗紅 | 機構代碼: B11600041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 屏東縣南州鄉三民路253號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0972-051883 | 機構負責人姓名: 黃麗紅 | 機構代碼: B11600041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 屏東縣南州鄉三民路253號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0972051883 | 機構負責人姓名: 黃麗紅 | 機構代碼: B11600041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 屏東縣南州鄉溪洲村三民路253號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 聯絡電話: 03-9315028 | 聯絡人: 黃麗紅 | 聯絡地址: 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段340號1樓 | 標章編號: 4648 | 商店編號: G000284 @ 綠色商店基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1770 | 所代表法人: | 立吉興國際股份有限公司 | 統一編號: 16206909 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 星聯資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 16316764 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2920 | 所代表法人: | 穗榮包裝實業股份有限公司 | 統一編號: 22676267 @ 董監事資料集 |
作者: BF;黃麗紅 編校 ;孫叔叔 作者 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 臺北縣新莊市 : 輔欣, 民81[1992] | ISBN: 957-737-004-7 (第四冊:平裝) : 新臺幣150元; 9577370101 (第十冊:平裝) : 新臺幣150元; 9577370098 (第九冊:平裝) : 新臺幣150元; 9577... @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-051883 | 機構負責人姓名: 黃麗紅 | 機構代碼: B11600041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 屏東縣南州鄉三民路253號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0972-051883 | 機構負責人姓名: 黃麗紅 | 機構代碼: B11600041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 屏東縣南州鄉三民路253號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0972051883 | 機構負責人姓名: 黃麗紅 | 機構代碼: B11600041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 屏東縣南州鄉溪洲村三民路253號1樓 @ 長照ABC據點 |
聯絡電話: 03-9315028 | 聯絡人: 黃麗紅 | 聯絡地址: 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段340號1樓 | 標章編號: 4648 | 商店編號: G000284 @ 綠色商店基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1770 | 所代表法人: | 立吉興國際股份有限公司 | 統一編號: 16206909 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 星聯資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 16316764 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2920 | 所代表法人: | 穗榮包裝實業股份有限公司 | 統一編號: 22676267 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃麗紅 ... ]
名稱 政鋐科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 政鋐科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政鋐科技股份有限公司 臺中市南區工學路59巷39號1樓 | | 27861059 | 解散 (文號: 2009-12-1 經授中字 第0983504512號) |
政鋐科技股份有限公司 登記地址: 臺中市南區工學路59巷39號1樓 | 統編: 27861059 | 解散 (文號: 2009-12-1 經授中字 第0983504512號) |
姓名 黃麗紅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗紅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紅果文創設計 南投縣草屯鎮上林里太平路一段351巷18弄40號 | 黃麗紅 | 39699790 | 核准設立 - 獨資 |
小紅帽造型髮坊 新北市中和區中正路839巷17號 | 黃麗紅 | 91201168 | 核准設立 - 獨資 |
桔豐企業社 臺中市神岡區社南里中山路667巷91號1樓 | 黃麗紅 | 05755189 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090865739) |
光偉印刷紙袋廠 彰化縣員林鎮三橋里建國路一三六巷三六號 | 黃麗紅 | 05975254 | 核准設立 - 獨資 |
利興木箱行 南投縣名間鄉東湖村彰南路325之1號 | 黃麗紅 | 10920977 | 核准設立 - 獨資 |
壹伍參小吃店 桃園縣蘆竹鄉營盤村六福路153號1樓 | 黃麗紅 | 13250753 | 核准設立 - 獨資 |
立吉興國際股份有限公司 臺中市北區頂厝里進化北路238號10樓之3 | 賴黃麗紅 | 16206909 | 核准設立 |
銀川永續商行 臺中市龍井區東海里遊園北路五七五巷一弄二號 | 黃麗紅 | 18316001 | 歇業 - 獨資 |
紅果文創設計 登記地址: 南投縣草屯鎮上林里太平路一段351巷18弄40號 | 負責人: 黃麗紅 | 統編: 39699790 | 核准設立 - 獨資 |
小紅帽造型髮坊 登記地址: 新北市中和區中正路839巷17號 | 負責人: 黃麗紅 | 統編: 91201168 | 核准設立 - 獨資 |
桔豐企業社 登記地址: 臺中市神岡區社南里中山路667巷91號1樓 | 負責人: 黃麗紅 | 統編: 05755189 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090865739) |
光偉印刷紙袋廠 登記地址: 彰化縣員林鎮三橋里建國路一三六巷三六號 | 負責人: 黃麗紅 | 統編: 05975254 | 核准設立 - 獨資 |
利興木箱行 登記地址: 南投縣名間鄉東湖村彰南路325之1號 | 負責人: 黃麗紅 | 統編: 10920977 | 核准設立 - 獨資 |
壹伍參小吃店 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉營盤村六福路153號1樓 | 負責人: 黃麗紅 | 統編: 13250753 | 核准設立 - 獨資 |
立吉興國際股份有限公司 登記地址: 臺中市北區頂厝里進化北路238號10樓之3 | 負責人: 賴黃麗紅 | 統編: 16206909 | 核准設立 |
銀川永續商行 登記地址: 臺中市龍井區東海里遊園北路五七五巷一弄二號 | 負責人: 黃麗紅 | 統編: 18316001 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃麗紅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
|