黃永富
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃永富的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是彥緯有限公司, 統一編號是27889373.
根據名稱 彥緯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 彥緯 ...) | (中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 姓名: 呂彥緯 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-3388839 | 桃園市桃園區鎮江街52號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 03-3388191 | 姓名: 呂彥緯 | 114/10/06 | 事務所地址: 桃園市桃園區鎮江街52號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 50753692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區湧安里21鄰工業十路12號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市新莊區營盤里中正路五一四巷五三弄五號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 代表人姓名: 劉彥緯 | 登記證號有效日期: 1120907 | 申請事項: 變更登記 @ 公寓大廈管理維護公司資料 |
| 黃彥緯 | 聯絡電話: 03-3588555 | 桃園市桃園區慈光街101巷8號(1樓) @ 電氣承裝-登記家數清冊(110年) |
(中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
姓名: 呂彥緯 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-3388839 | 桃園市桃園區鎮江街52號 @ 地政士開業資料 |
電話: 03-3388191 | 姓名: 呂彥緯 | 114/10/06 | 事務所地址: 桃園市桃園區鎮江街52號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 50753692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區湧安里21鄰工業十路12號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市新莊區營盤里中正路五一四巷五三弄五號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
代表人姓名: 劉彥緯 | 登記證號有效日期: 1120907 | 申請事項: 變更登記 @ 公寓大廈管理維護公司資料 |
黃彥緯 | 聯絡電話: 03-3588555 | 桃園市桃園區慈光街101巷8號(1樓) @ 電氣承裝-登記家數清冊(110年) |
[ 搜尋所有 彥緯 ... ]
根據姓名 黃永富 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃永富 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 富豐企業有限公司 | 富勤資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 79969171 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 森富國際企業有限公司 | 統一編號: 28788084 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 黃羽岑工程有限公司 | 統一編號: 53436545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15150 | 所代表法人: | 永互通運股份有限公司 | 統一編號: 16023486 @ 董監事資料集 |
| 電話: 會:2855843 2854155 | 理事長: 柳維聰 | 會址:嘉義市(600)永福三街23號1樓 | 類別: 國際團體 @ 人民團體 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 53390816 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路68號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 242鋁、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品 | 統一編號: 27779973 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市蘆洲區中路里和平路114巷8號(1樓及夾層) @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市蘆洲區中路里和平路114巷8號(1樓及夾層) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 242鋁
252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 富豐企業有限公司 | 富勤資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 79969171 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 森富國際企業有限公司 | 統一編號: 28788084 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 黃羽岑工程有限公司 | 統一編號: 53436545 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15150 | 所代表法人: | 永互通運股份有限公司 | 統一編號: 16023486 @ 董監事資料集 |
電話: 會:2855843 2854155 | 理事長: 柳維聰 | 會址:嘉義市(600)永福三街23號1樓 | 類別: 國際團體 @ 人民團體 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 53390816 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路68號1樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 242鋁、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品 | 統一編號: 27779973 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市蘆洲區中路里和平路114巷8號(1樓及夾層) @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市蘆洲區中路里和平路114巷8號(1樓及夾層) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 242鋁
252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 黃永富 ... ]
彥緯工程有限公司 | 地址: 新北市泰山區福興三街7號1樓 | 電話: 02-8531-3931 |
名稱 彥緯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 彥緯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥緯有限公司 臺中市大安區中庄里龜壳路117號一樓 | 黃永富 | 27889373 | 核准設立 |
彥緯生技有限公司 臺北市松山區民生東路5段169號8樓之4 | | 24321636 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-05) |
彥緯企業社 臺南市安平區平通里永華路2段910號6樓之2 | 高啟瑞 | 36818765 | 歇業 - 獨資 |
彥緯建設有限公司 基隆市中正區中正路18號11樓之1 | | 53878823 | 解散已清算完結 (107年09月18日 基院華民任107年度司司字 第21號) |
彥緯有限公司 登記地址: 臺中市大安區中庄里龜壳路117號一樓 | 負責人: 黃永富 | 統編: 27889373 | 核准設立 |
彥緯生技有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段169號8樓之4 | 統編: 24321636 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-05) |
彥緯企業社 登記地址: 臺南市安平區平通里永華路2段910號6樓之2 | 負責人: 高啟瑞 | 統編: 36818765 | 歇業 - 獨資 |
彥緯建設有限公司 登記地址: 基隆市中正區中正路18號11樓之1 | 統編: 53878823 | 解散已清算完結 (107年09月18日 基院華民任107年度司司字 第21號) |
姓名 黃永富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃永富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
森富國際企業有限公司 臺南市永康區龍安街189巷11號4樓 | 黃永富 | 28788084 | 核准設立 |
黃永富自營計程車 臺北市萬華區東園街73巷29號4樓 | 黃永富 | 01412424 | 核准設立 - 獨資 |
金永富茶莊 臺北市松山區三民路9號8樓之14 | 黃永富 | 01510353 | 撤銷 - 獨資 |
永華阿美綠豆湯 臺南市南區廣州里永華路1段61之1號1樓 | 黃永富 | 36828742 | 核准設立 - 獨資 |
銘富企業社 臺中市北屯區民政里北坑巷46-6號1樓 | 黃永富 | 17071648 | 核准設立 - 獨資 |
富軒環保科技有限公司 苗栗縣頭份市仁愛里11鄰銀河路92號10樓之4 | 黃永富 | 54988691 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-18) |
富均企業社 苗栗縣頭份市興隆里7鄰上坪100之10號 | 黃永富 | 87056085 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091008042) |
黃羽岑工程有限公司 新北市蘆洲區光復路58號3樓 | 黃永富 | 53436545 | 核准設立 |
森富國際企業有限公司 登記地址: 臺南市永康區龍安街189巷11號4樓 | 負責人: 黃永富 | 統編: 28788084 | 核准設立 |
黃永富自營計程車 登記地址: 臺北市萬華區東園街73巷29號4樓 | 負責人: 黃永富 | 統編: 01412424 | 核准設立 - 獨資 |
金永富茶莊 登記地址: 臺北市松山區三民路9號8樓之14 | 負責人: 黃永富 | 統編: 01510353 | 撤銷 - 獨資 |
永華阿美綠豆湯 登記地址: 臺南市南區廣州里永華路1段61之1號1樓 | 負責人: 黃永富 | 統編: 36828742 | 核准設立 - 獨資 |
銘富企業社 登記地址: 臺中市北屯區民政里北坑巷46-6號1樓 | 負責人: 黃永富 | 統編: 17071648 | 核准設立 - 獨資 |
富軒環保科技有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市仁愛里11鄰銀河路92號10樓之4 | 負責人: 黃永富 | 統編: 54988691 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-18) |
富均企業社 登記地址: 苗栗縣頭份市興隆里7鄰上坪100之10號 | 負責人: 黃永富 | 統編: 87056085 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091008042) |
黃羽岑工程有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區光復路58號3樓 | 負責人: 黃永富 | 統編: 53436545 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃永富 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
|