王智勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王智勇的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是海柏有限公司, 統一編號是27956999.
| 統一編號: 27956999 | 電話號碼: 04-22520761 | 臺中市南屯區黎明里干城街132號1樓 |
統一編號: 27956999 | 電話號碼: 04-22520761 | 臺中市南屯區黎明里干城街132號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 王智勇 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 海柏 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 海柏 ...) | 總機電話: (02)26960660 | 公司代號: 6884 | 住址: 台北市松山區復興北路369號7樓之5 | 成立日期: 20180914 | 海柏特股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: (02)26960660 | 公司代號: 6884 | 住址: 新北市汐止區新台五路一段82號7樓 | 成立日期: 20180914 | 海柏特股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 統一編號: 73908607 | 電話號碼: 02-23702532 | 臺北市中山區民族東路60號7樓之8 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 50872352 | 電話號碼: 02-27195000 | 新北市汐止區新台五路1段82號7樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: “GraMedica” HyProCure Sinus Tarsi Implant System | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031898號 | 有效日期: 2028/12/05 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 瑞安生技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: 〝Hybrids〞R-MIX Readycells (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011736號 | 有效日期: 2022/05/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「經培養之動物和人體細胞(B.2280)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 燦通有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: Hybrids D3 Ultra 8TM DFA Respiratiry Virus Screening & Identification Kit (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008191號 | 有效日期: 2024/10/08 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「呼吸道融合細胞病毒血清試劑(C.3480)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 燦通有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
總機電話: (02)26960660 | 公司代號: 6884 | 住址: 台北市松山區復興北路369號7樓之5 | 成立日期: 20180914 | 海柏特股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: (02)26960660 | 公司代號: 6884 | 住址: 新北市汐止區新台五路一段82號7樓 | 成立日期: 20180914 | 海柏特股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
統一編號: 73908607 | 電話號碼: 02-23702532 | 臺北市中山區民族東路60號7樓之8 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 50872352 | 電話號碼: 02-27195000 | 新北市汐止區新台五路1段82號7樓 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: “GraMedica” HyProCure Sinus Tarsi Implant System | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031898號 | 有效日期: 2028/12/05 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 瑞安生技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: 〝Hybrids〞R-MIX Readycells (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011736號 | 有效日期: 2022/05/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「經培養之動物和人體細胞(B.2280)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 燦通有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: Hybrids D3 Ultra 8TM DFA Respiratiry Virus Screening & Identification Kit (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008191號 | 有效日期: 2024/10/08 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「呼吸道融合細胞病毒血清試劑(C.3480)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 燦通有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 海柏 ... ]
根據姓名 王智勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王智勇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 勇樂高壓設備有限公司 | 統一編號: 94157503 @ 董監事資料集 |
| 電話: 2372069 | 地址鄉鎮市區: 新興區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 王智勇 @ 藥局基本資料 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 雲林縣虎尾鎮過溪子段一七五八地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: P48A6998 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 力鉅營造有限公司 | 統一編號: 16395900 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 宏巨興業股份有限公司 | 統一編號: 16573257 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 華人衛星網路股份有限公司 | 星際傳播股份有限公司 | 統一編號: 16830278 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 59098624 | 所代表法人: 中鼎工程股份有限公司 | 益鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 20856593 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 康恩朋國際有限公司 | 統一編號: 24532111 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 勇樂高壓設備有限公司 | 統一編號: 94157503 @ 董監事資料集 |
電話: 2372069 | 地址鄉鎮市區: 新興區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 王智勇 @ 藥局基本資料 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 雲林縣虎尾鎮過溪子段一七五八地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: P48A6998 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 力鉅營造有限公司 | 統一編號: 16395900 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 宏巨興業股份有限公司 | 統一編號: 16573257 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 華人衛星網路股份有限公司 | 星際傳播股份有限公司 | 統一編號: 16830278 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 59098624 | 所代表法人: 中鼎工程股份有限公司 | 益鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 20856593 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 康恩朋國際有限公司 | 統一編號: 24532111 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王智勇 ... ]
海柏企業股份有限公司 | 地址: 新北市三重區光復路一段83巷3號5樓 | 電話: 02-2999-0436 |
海柏室內設計社 | 地址: 桃園市蘆竹區奉化路104巷19號1樓 | 電話: 03-311-9366 |
海柏企業股份有限公司 | 地址: 新北市三重區光復路一段83巷3號5樓 | 電話: 02-2999-0730 |
名稱 海柏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 海柏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海柏士商行 基隆市安樂區安一路331號(1樓) | 王柏鈞 | 92768232 | 核准設立 - 獨資 |
海柏工程行 桃園縣蘆竹鄉南興村忠孝西路189號3樓 | 呂文輝 | 17892429 | 核准設立 - 獨資 |
海柏有限公司 臺中市南屯區黎明里干城街132號1樓 | 王智勇 | 27956999 | 核准設立 |
香港商海柏斯股份有限公司 臺中市東區復興路4段186號9樓 | 馮憲平 | 42976397 | 核准設立 |
海柏特股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段82號7樓 | 侯知遠 | 50872352 | 核准設立 |
海柏利昂投資顧問有限公司 臺北市中山區中山北路2段46號12樓 | 李無非 | 53356351 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-30) |
海柏體育休閒用品社 臺北市中山區民族東路60號7樓之8 | 陳筱嘉 | 73908607 | 核准設立 - 獨資 |
海柏庭院咖啡 屏東縣內埔鄉內埔村勝光路65-1號一樓 | 劉鳳敏 | 81351595 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
海柏士商行 登記地址: 基隆市安樂區安一路331號(1樓) | 負責人: 王柏鈞 | 統編: 92768232 | 核准設立 - 獨資 |
海柏工程行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉南興村忠孝西路189號3樓 | 負責人: 呂文輝 | 統編: 17892429 | 核准設立 - 獨資 |
海柏有限公司 登記地址: 臺中市南屯區黎明里干城街132號1樓 | 負責人: 王智勇 | 統編: 27956999 | 核准設立 |
香港商海柏斯股份有限公司 登記地址: 臺中市東區復興路4段186號9樓 | 負責人: 馮憲平 | 統編: 42976397 | 核准設立 |
海柏特股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段82號7樓 | 負責人: 侯知遠 | 統編: 50872352 | 核准設立 |
海柏利昂投資顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段46號12樓 | 負責人: 李無非 | 統編: 53356351 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-30) |
海柏體育休閒用品社 登記地址: 臺北市中山區民族東路60號7樓之8 | 負責人: 陳筱嘉 | 統編: 73908607 | 核准設立 - 獨資 |
海柏庭院咖啡 登記地址: 屏東縣內埔鄉內埔村勝光路65-1號一樓 | 負責人: 劉鳳敏 | 統編: 81351595 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 海柏 ... ]
姓名 王智勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王智勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智勇專業清潔實業社 嘉義縣水上鄉國姓村三界埔四四三號 | 王智勇 | 78452850 | 核准設立 - 獨資 |
勇樂高壓設備有限公司 臺中市東區東橋里建德街185號3樓之1 | 王智勇 | 94157503 | 核准設立 |
萬馨堂香舖 新北市板橋區信義路74巷1弄1號1樓 | 王智勇 | 01856741 | 歇業 - 獨資 |
勝隆五金行 宜蘭縣宜蘭市小東里新興路九八號 | 王智勇 | 02385282 | 核准設立 - 獨資 |
力鉅營造有限公司 新北市土城區中央路二段一九二巷一弄九號二樓 | 王智勇 | 16395900 | 核准設立 |
弘揚企業社 南投縣竹山鎮德興里德興巷二一號一樓 | 王智勇 | 19245201 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001543) |
日豪飲食店 新竹縣竹東鎮忠孝里長春路3段201號 | 王智勇 | 19655719 | 歇業 - 獨資 |
悅而康食品行 高雄市新興區成功里林森1路182號1樓 | 王智勇 | 21365693 | 歇業 - 獨資 |
智勇專業清潔實業社 登記地址: 嘉義縣水上鄉國姓村三界埔四四三號 | 負責人: 王智勇 | 統編: 78452850 | 核准設立 - 獨資 |
勇樂高壓設備有限公司 登記地址: 臺中市東區東橋里建德街185號3樓之1 | 負責人: 王智勇 | 統編: 94157503 | 核准設立 |
萬馨堂香舖 登記地址: 新北市板橋區信義路74巷1弄1號1樓 | 負責人: 王智勇 | 統編: 01856741 | 歇業 - 獨資 |
勝隆五金行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市小東里新興路九八號 | 負責人: 王智勇 | 統編: 02385282 | 核准設立 - 獨資 |
力鉅營造有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路二段一九二巷一弄九號二樓 | 負責人: 王智勇 | 統編: 16395900 | 核准設立 |
弘揚企業社 登記地址: 南投縣竹山鎮德興里德興巷二一號一樓 | 負責人: 王智勇 | 統編: 19245201 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001543) |
日豪飲食店 登記地址: 新竹縣竹東鎮忠孝里長春路3段201號 | 負責人: 王智勇 | 統編: 19655719 | 歇業 - 獨資 |
悅而康食品行 登記地址: 高雄市新興區成功里林森1路182號1樓 | 負責人: 王智勇 | 統編: 21365693 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王智勇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
|