劉幸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉幸的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是鉅津投資顧問股份有限公司, 統一編號是28027212.
無其他 鉅津投資顧問 資料。
[ 搜尋所有 鉅津投資顧問 ... ]
根據姓名 劉幸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉幸 ...) | 事務所名稱: 劉幸旻稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區東湳里三豐路2段20巷121號1樓 | 電話: 04-25***200 | 執行業務區域: 臺中市、臺中市 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01689號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| (中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 方宣喻 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他,人文藝術 | 敍述的主要人物: 劉辛昌 | 發佈日期: 2014/01/27 | 故事摘要: 劉幸昌是土生土長的屏東縣高樹鄉人,父親是當時日據時代是臺南高等師範學校畢業,寫得一手好書法,雖自小耳濡目染,但他卻沒有興趣學習。在進入鄉公所服務的時候,為了節省經費開銷,便自己寫起來,也讓他開始學習及... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 16814208 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大寮路373巷116號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、322金屬家具 | 統一編號: 17799388 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區岸裡里大豐路五段295巷64號1樓 @ 登記工廠名錄 |
事務所名稱: 劉幸旻稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區東湳里三豐路2段20巷121號1樓 | 電話: 04-25***200 | 執行業務區域: 臺中市、臺中市 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01689號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)羅右枝、邱月秋、劉芳語、徐玉如、劉聰秀、巫季芳、劉幸妮、詹苓 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 方宣喻 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他,人文藝術 | 敍述的主要人物: 劉辛昌 | 發佈日期: 2014/01/27 | 故事摘要: 劉幸昌是土生土長的屏東縣高樹鄉人,父親是當時日據時代是臺南高等師範學校畢業,寫得一手好書法,雖自小耳濡目染,但他卻沒有興趣學習。在進入鄉公所服務的時候,為了節省經費開銷,便自己寫起來,也讓他開始學習及... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 16814208 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大寮路373巷116號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、322金屬家具 | 統一編號: 17799388 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區岸裡里大豐路五段295巷64號1樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 劉幸 ... ]
名稱 鉅津投資顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鉅津投資顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅津投資顧問股份有限公司 臺中市神岡區大漢街127巷2號1樓 | | 28027212 | 解散 (文號: 2007-12-17 經授中字 第0963326393號) |
鉅津投資顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區大漢街127巷2號1樓 | 統編: 28027212 | 解散 (文號: 2007-12-17 經授中字 第0963326393號) |
姓名 劉幸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉幸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
詹劉幸商號 臺南市東區富強里中華東路2段60號1樓 | 詹劉幸 | 14395428 | 歇業 - 獨資 |
老劉機車行 屏東縣恆春鎮南灣里南灣路林森巷9-5號一樓 | 劉幸君 | 36697609 | 核准設立 - 獨資 |
幸錡食品行 桃園縣楊梅市楊梅里楊新路89號1樓 | 劉幸錡 | 09727658 | 歇業 - 獨資 |
幸容企業社 彰化縣埔心鄉經口村建國路131號 | 劉幸容 | 10950893 | 歇業 - 獨資 |
幸福商號 花蓮縣瑞穗鄉富源村一三鄰花東路八七號 | 劉幸賢 | 94690099 | 歇業 - 獨資 |
蘇荷服飾行 臺北市中山區中山北路2段96巷1號 | 劉幸香 | 01199752 | 歇業 - 獨資 |
名家商店 臺北市松山區吳興街281巷54號1樓 | 林劉幸珠 | 01558779 | 歇業 - 獨資 |
行行商店 新北市中和區景平路335之1號1樓 | 劉幸珠 | 02379079 | 核准停業 - 獨資 |
詹劉幸商號 登記地址: 臺南市東區富強里中華東路2段60號1樓 | 負責人: 詹劉幸 | 統編: 14395428 | 歇業 - 獨資 |
老劉機車行 登記地址: 屏東縣恆春鎮南灣里南灣路林森巷9-5號一樓 | 負責人: 劉幸君 | 統編: 36697609 | 核准設立 - 獨資 |
幸錡食品行 登記地址: 桃園縣楊梅市楊梅里楊新路89號1樓 | 負責人: 劉幸錡 | 統編: 09727658 | 歇業 - 獨資 |
幸容企業社 登記地址: 彰化縣埔心鄉經口村建國路131號 | 負責人: 劉幸容 | 統編: 10950893 | 歇業 - 獨資 |
幸福商號 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉富源村一三鄰花東路八七號 | 負責人: 劉幸賢 | 統編: 94690099 | 歇業 - 獨資 |
蘇荷服飾行 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段96巷1號 | 負責人: 劉幸香 | 統編: 01199752 | 歇業 - 獨資 |
名家商店 登記地址: 臺北市松山區吳興街281巷54號1樓 | 負責人: 林劉幸珠 | 統編: 01558779 | 歇業 - 獨資 |
行行商店 登記地址: 新北市中和區景平路335之1號1樓 | 負責人: 劉幸珠 | 統編: 02379079 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉幸 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 麗磐有限公司 | 統一編號: 16135996 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322500 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 416000 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 32250 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 東興投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 新光三越百貨股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 新光三越百貨股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 新光三越百貨股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 東興投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 興遠投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5040000 | 所代表法人: 德商Pro Gamersware GmbH | 創傑國際股份有限公司 | 統一編號: 16155628 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 頂順科技有限公司 | 統一編號: 16156984 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 鼎松企業有限公司 | 統一編號: 16165421 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 162000 | 所代表法人: | 承弘工業股份有限公司 | 統一編號: 16176481 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承弘工業股份有限公司 | 統一編號: 16176481 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 麗磐有限公司 | 統一編號: 16135996 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322500 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 416000 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 32250 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 東興投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 新光三越百貨股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 新光三越百貨股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 新光三越百貨股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 東興投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 興遠投資股份有限公司 | 新緯實業股份有限公司 | 統一編號: 16149324 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5040000 | 所代表法人: 德商Pro Gamersware GmbH | 創傑國際股份有限公司 | 統一編號: 16155628 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 頂順科技有限公司 | 統一編號: 16156984 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 鼎松企業有限公司 | 統一編號: 16165421 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 162000 | 所代表法人: | 承弘工業股份有限公司 | 統一編號: 16176481 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承弘工業股份有限公司 | 統一編號: 16176481 |
|