林哲民
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林哲民的職稱是董事長, 持有股份數是20000, 公司名稱是飛諾股份有限公司, 統一編號是28068120.
董監事資料集 資料集的 林哲民 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林哲民 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 飛諾股份有限公司 | 統一編號: 28068120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 飛諾股份有限公司 | 統一編號: 28068120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 飛諾股份有限公司 | 統一編號: 28068120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 飛諾股份有限公司 | 統一編號: 28068120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 飛諾股份有限公司 | 統一編號: 28068120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 飛諾股份有限公司 | 統一編號: 28068120 |
[ 搜尋所有相關: 林哲民 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 飛諾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 飛諾 ...) | OID: 2.16.886.110.90003.106544 | 電話: 02-25475822 | 地址: 台北市松山區南京東路四段19號2樓之2 | DN: o=艾飛諾專利商標事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 作者: 喬治.帕里西(Giorgio Parisi)作; 文錚譯 | 出版機構: 野人文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267428597 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 統一編號: 24401069 | 電話號碼: 0955115577 | 桃園市龍潭區大順路88巷11弄8號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 50834076 | 電話號碼: 04-35095395 | 臺中市豐原區北陽里7鄰豐東路68巷10弄6號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: PROFENAL 1% | 許可證字號: 衛署藥輸字第019399號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/09/21 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 2002/08/07 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 抑制眼科手術中縮瞳反應。 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: SUPROFEN (MADOCIL) | 製造商名稱: ALCON LABORATORIES, INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: PROFENAL 1% | 許可證字號: 衛署藥輸字第019399號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
| 統一編號: 83663476 | 電話號碼: 02-87737050 | 臺北市士林區後港街139號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: Inpheno Tablets 100 mg | 許可證字號: 衛部藥製字第058052號 @ 藥品仿單或外盒資料集 |
OID: 2.16.886.110.90003.106544 | 電話: 02-25475822 | 地址: 台北市松山區南京東路四段19號2樓之2 | DN: o=艾飛諾專利商標事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
作者: 喬治.帕里西(Giorgio Parisi)作; 文錚譯 | 出版機構: 野人文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267428597 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
統一編號: 24401069 | 電話號碼: 0955115577 | 桃園市龍潭區大順路88巷11弄8號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 50834076 | 電話號碼: 04-35095395 | 臺中市豐原區北陽里7鄰豐東路68巷10弄6號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: PROFENAL 1% | 許可證字號: 衛署藥輸字第019399號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2010/09/21 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 2002/08/07 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 抑制眼科手術中縮瞳反應。 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: SUPROFEN (MADOCIL) | 製造商名稱: ALCON LABORATORIES, INC. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: PROFENAL 1% | 許可證字號: 衛署藥輸字第019399號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
統一編號: 83663476 | 電話號碼: 02-87737050 | 臺北市士林區後港街139號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: Inpheno Tablets 100 mg | 許可證字號: 衛部藥製字第058052號 @ 藥品仿單或外盒資料集 |
[ 搜尋所有 飛諾 ... ]
根據姓名 林哲民 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林哲民 ...) | 公司名稱: 中山通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200113 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 電話: 0920786612 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、小漿果 | 證書效期: 2027/05/08 | 南投縣國姓鄉石門村4鄰國姓路188之3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 團體會址: 新北市板橋區新府路76號19樓 | 成立日期: 1101229 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺中市南屯區文心路1段428號3樓 | 成立日期: 1120312 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 新北市淡水區新春街85巷25弄49號1樓 | 成立日期: 1120325 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
| 公司名稱: 建威遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231212 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1023000 | 所代表法人: | 松大安防股份有限公司 | 統一編號: 07220401 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23100 | 所代表法人: | 松大資訊工業股份有限公司 | 統一編號: 07692746 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 中山通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200113 @ 遊覽車駕駛資料 |
電話: 0920786612 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、小漿果 | 證書效期: 2027/05/08 | 南投縣國姓鄉石門村4鄰國姓路188之3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
團體會址: 新北市板橋區新府路76號19樓 | 成立日期: 1101229 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺中市南屯區文心路1段428號3樓 | 成立日期: 1120312 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 新北市淡水區新春街85巷25弄49號1樓 | 成立日期: 1120325 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
公司名稱: 建威遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231212 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1023000 | 所代表法人: | 松大安防股份有限公司 | 統一編號: 07220401 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23100 | 所代表法人: | 松大資訊工業股份有限公司 | 統一編號: 07692746 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林哲民 ... ]
名稱 飛諾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 飛諾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
捷飛諾科技股份有限公司 桃園市龍潭區大順路88巷11弄8號 | 王宥森 | 24401069 | 核准設立 |
飛諾股份有限公司 彰化縣彰化市台鳳里一心南街311號 | 林哲民 | 28068120 | 核准設立 |
艾飛諾科技有限公司 臺中市豐原區北陽里7鄰豐東路68巷10弄6號1樓 | 蔡明宏 | 50834076 | 核准設立 |
博飛諾企業管理顧問有限公司 臺中市豐原區西勢路190巷32弄3號 | 廖金蘭 | 53386974 | 核准設立 |
飛諾管理顧問有限公司 臺北市大安區敦化南路2段32號8樓 | 許若冰 | 82954969 | 核准設立 |
荷蘭商飛諾斯貝有限公司 臺北市士林區後港街139號1樓 | 蕭凱富 FERNANDES KEVIN EYMERIC | 83663476 | 核准登記 |
帝飛諾小吃店 臺中市北區賴村里進化北路359號1樓 | 于鎮相 | 87112158 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108610240) |
捷飛諾科技股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區大順路88巷11弄8號 | 負責人: 王宥森 | 統編: 24401069 | 核准設立 |
飛諾股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市台鳳里一心南街311號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 28068120 | 核准設立 |
艾飛諾科技有限公司 登記地址: 臺中市豐原區北陽里7鄰豐東路68巷10弄6號1樓 | 負責人: 蔡明宏 | 統編: 50834076 | 核准設立 |
博飛諾企業管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市豐原區西勢路190巷32弄3號 | 負責人: 廖金蘭 | 統編: 53386974 | 核准設立 |
飛諾管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段32號8樓 | 負責人: 許若冰 | 統編: 82954969 | 核准設立 |
荷蘭商飛諾斯貝有限公司 登記地址: 臺北市士林區後港街139號1樓 | 負責人: 蕭凱富 FERNANDES KEVIN EYMERIC | 統編: 83663476 | 核准登記 |
帝飛諾小吃店 登記地址: 臺中市北區賴村里進化北路359號1樓 | 負責人: 于鎮相 | 統編: 87112158 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108610240) |
[ 查詢所有 飛諾 ... ]
姓名 林哲民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林哲民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
守德青草行 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34-3號 | 林哲民 | 26489814 | 核准設立 - 獨資 |
泰和恒康有限公司 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34之3號 | 林哲民 | 55904142 | 核准設立 |
誠翼股份有限公司 新北市新店區民權路108號地下一層 | 林哲民 | 29137933 | 核准設立 |
正大美術燈社 高雄市三民區德行里博愛1路63號 | 林哲民 | 83414511 | 核准設立 - 獨資 |
栗子甜點工作室 屏東縣屏東市豐榮里民享路171號 | 林哲民 | 88940443 | 核准設立 - 獨資 |
松大資訊工業股份有限公司 臺北市大同區民族西路205巷2號1樓 | 林哲民 | 07692746 | 核准設立 |
安防有限公司 臺北市大同區民族西路205巷4號1樓 | 林哲民 | 70542942 | 核准設立 |
聯太輪胎行 新北市新店區安康路2段125之1號1樓 | 林哲民 | 02283476 | 核准設立 - 獨資 |
守德青草行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34-3號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 26489814 | 核准設立 - 獨資 |
泰和恒康有限公司 登記地址: 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34之3號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 55904142 | 核准設立 |
誠翼股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路108號地下一層 | 負責人: 林哲民 | 統編: 29137933 | 核准設立 |
正大美術燈社 登記地址: 高雄市三民區德行里博愛1路63號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 83414511 | 核准設立 - 獨資 |
栗子甜點工作室 登記地址: 屏東縣屏東市豐榮里民享路171號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 88940443 | 核准設立 - 獨資 |
松大資訊工業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民族西路205巷2號1樓 | 負責人: 林哲民 | 統編: 07692746 | 核准設立 |
安防有限公司 登記地址: 臺北市大同區民族西路205巷4號1樓 | 負責人: 林哲民 | 統編: 70542942 | 核准設立 |
聯太輪胎行 登記地址: 新北市新店區安康路2段125之1號1樓 | 負責人: 林哲民 | 統編: 02283476 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林哲民 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|