林哲民
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林哲民的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是雅之國際科技有限公司, 統一編號是28207903.
| 統一編號: 28207903 | 電話號碼: 02-87726126 | 臺北市大安區復興南路1段128號10樓之3 |
統一編號: 28207903 | 電話號碼: 02-87726126 | 臺北市大安區復興南路1段128號10樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 林哲民 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 林哲民 ...) | 英文品名: “GEOSOFT”Endoest Dental Handpiece (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第009424號 | 有效日期: 2015/10/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
| 英文品名: “GEOSOFT”Endoest Dental Handpiece (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第009424號 | 有效日期: 20151028 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180625 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
| 英文品名: “ARTS” K-Laser | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021248號 | 有效日期: 2015/07/14 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Professional 6SE以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
| 英文品名: “ARTS” K-Laser | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021248號 | 有效日期: 20150714 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180625 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Professional 6SE以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
| 英文品名: “Arts” Laser devices | 許可證字號: 衛署醫器輸字第022984號 | 有效日期: 2016/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: K-LASER PROFESSIONAL TFLs以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
| 英文品名: “Arts” Laser device | 許可證字號: 衛署醫器輸字第022984號 | 有效日期: 20161101 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180625 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: K-LASER PROFESSIONAL TFLs以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
英文品名: “GEOSOFT”Endoest Dental Handpiece (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第009424號 | 有效日期: 2015/10/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
英文品名: “GEOSOFT”Endoest Dental Handpiece (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第009424號 | 有效日期: 20151028 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180625 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
英文品名: “ARTS” K-Laser | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021248號 | 有效日期: 2015/07/14 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Professional 6SE以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
英文品名: “ARTS” K-Laser | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021248號 | 有效日期: 20150714 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180625 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Professional 6SE以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
英文品名: “Arts” Laser devices | 許可證字號: 衛署醫器輸字第022984號 | 有效日期: 2016/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: K-LASER PROFESSIONAL TFLs以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
英文品名: “Arts” Laser device | 許可證字號: 衛署醫器輸字第022984號 | 有效日期: 20161101 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20180625 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: K-LASER PROFESSIONAL TFLs以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 雅之國際科技有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 林哲民 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 雅之國際科技有限公司 | 光動力生技股份有限公司 | 統一編號: 28704661 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 雅之國際科技有限公司 | 光動力生技股份有限公司 | 統一編號: 28704661 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 雅之國際科技 ... ]
根據姓名 林哲民 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林哲民 ...) | 公司名稱: 中山通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200113 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 電話: 0920786612 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、小漿果 | 證書效期: 2027/05/08 | 南投縣國姓鄉石門村4鄰國姓路188之3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 團體會址: 新北市板橋區新府路76號19樓 | 成立日期: 1101229 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺中市南屯區文心路1段428號3樓 | 成立日期: 1120312 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 新北市淡水區新春街85巷25弄49號1樓 | 成立日期: 1120325 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
| 公司名稱: 建威遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231212 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1023000 | 所代表法人: | 松大安防股份有限公司 | 統一編號: 07220401 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23100 | 所代表法人: | 松大資訊工業股份有限公司 | 統一編號: 07692746 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 中山通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200113 @ 遊覽車駕駛資料 |
電話: 0920786612 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、小漿果 | 證書效期: 2027/05/08 | 南投縣國姓鄉石門村4鄰國姓路188之3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
團體會址: 新北市板橋區新府路76號19樓 | 成立日期: 1101229 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺中市南屯區文心路1段428號3樓 | 成立日期: 1120312 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 新北市淡水區新春街85巷25弄49號1樓 | 成立日期: 1120325 | 理事長: 林哲民 @ 全國性人民團體名冊 |
公司名稱: 建威遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/43 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231212 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1023000 | 所代表法人: | 松大安防股份有限公司 | 統一編號: 07220401 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23100 | 所代表法人: | 松大資訊工業股份有限公司 | 統一編號: 07692746 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林哲民 ... ]
雅之國際科技有限公司 | 地址: 台北市大安區復興南路一段128號10樓之3 | 電話: 02-8772-6126 |
名稱 雅之國際科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 雅之國際科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雅之國際科技有限公司 臺北市大安區復興南路1段128號10樓之3 | 林哲民 | 28207903 | 核准設立 |
雅之國際科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段128號10樓之3 | 負責人: 林哲民 | 統編: 28207903 | 核准設立 |
姓名 林哲民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林哲民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
守德青草行 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34-3號 | 林哲民 | 26489814 | 核准設立 - 獨資 |
泰和恒康有限公司 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34之3號 | 林哲民 | 55904142 | 核准設立 |
誠翼股份有限公司 新北市新店區民權路108號地下一層 | 林哲民 | 29137933 | 核准設立 |
正大美術燈社 高雄市三民區德行里博愛1路63號 | 林哲民 | 83414511 | 核准設立 - 獨資 |
栗子甜點工作室 屏東縣屏東市豐榮里民享路171號 | 林哲民 | 88940443 | 核准設立 - 獨資 |
松大資訊工業股份有限公司 臺北市大同區民族西路205巷2號1樓 | 林哲民 | 07692746 | 核准設立 |
安防有限公司 臺北市大同區民族西路205巷4號1樓 | 林哲民 | 70542942 | 核准設立 |
聯太輪胎行 新北市新店區安康路2段125之1號1樓 | 林哲民 | 02283476 | 核准設立 - 獨資 |
守德青草行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34-3號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 26489814 | 核准設立 - 獨資 |
泰和恒康有限公司 登記地址: 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路34之3號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 55904142 | 核准設立 |
誠翼股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路108號地下一層 | 負責人: 林哲民 | 統編: 29137933 | 核准設立 |
正大美術燈社 登記地址: 高雄市三民區德行里博愛1路63號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 83414511 | 核准設立 - 獨資 |
栗子甜點工作室 登記地址: 屏東縣屏東市豐榮里民享路171號 | 負責人: 林哲民 | 統編: 88940443 | 核准設立 - 獨資 |
松大資訊工業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民族西路205巷2號1樓 | 負責人: 林哲民 | 統編: 07692746 | 核准設立 |
安防有限公司 登記地址: 臺北市大同區民族西路205巷4號1樓 | 負責人: 林哲民 | 統編: 70542942 | 核准設立 |
聯太輪胎行 登記地址: 新北市新店區安康路2段125之1號1樓 | 負責人: 林哲民 | 統編: 02283476 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林哲民 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|