林宜樺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宜樺的職稱是監察人, 持有股份數是30000, 公司名稱是竝昇股份有限公司, 統一編號是28590528.
根據名稱 竝昇 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 竝昇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 竝昇機械有限公司 | 統一編號: 16227165 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竝昇實業有限公司 | 統一編號: 24594397 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 竝昇機械有限公司 | 統一編號: 16227165 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竝昇實業有限公司 | 統一編號: 24594397 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 竝昇 ... ]
根據姓名 林宜樺 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宜樺 ...) | 聯絡方式: 02-6607-2548 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210401 | 結束日期: 20211130 | 發起單位: 財團法人資訊工業策進會 林宜樺 | 主辦單位: 經濟部工業局、財團法人資訊工業策進會、物聯網智造基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22000000 | 所代表法人: | 樺鉅餐飲事業有限公司 | 統一編號: 24655871 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29500000 | 所代表法人: | 樺鋒建設開發有限公司 | 統一編號: 83778300 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 79996493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉寶里福北路410巷139號 @ 登記工廠名錄 |
| 敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄點(育達科大) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/31 | 故事摘要: 學校裡難以避免會發生同儕之間的爭吵,進而引發成暴力事件,林宜樺時常扮演第三者的角色,在遇到暴力事件時站在未來的角度去思考,打架是對的嗎?如果真的傷害了對方,對未來會造成什麼樣的影響。再藉由同輩之間的溝... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 2015新營文化中心故事蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/11/30 | 故事摘要: 林宜樺是出生於臺南官田的農家女孩,長期參與青年回鄉推廣農作活動,藉著農委會承辦的文化交換活動,將刻苦耐勞的精神與熱情傳遞到加拿大,同時更珍惜自己故鄉的美景。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0986385502 | 機構負責人姓名: 林宜樺 | 機構代碼: B11500110 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市橋頭區糖廠路20號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20201012 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0986385502 | 機構負責人姓名: 林宜樺 | 機構代碼: B11500110 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市橋頭區糖廠路20號1樓 @ 長照ABC據點 |
聯絡方式: 02-6607-2548 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210401 | 結束日期: 20211130 | 發起單位: 財團法人資訊工業策進會 林宜樺 | 主辦單位: 經濟部工業局、財團法人資訊工業策進會、物聯網智造基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22000000 | 所代表法人: | 樺鉅餐飲事業有限公司 | 統一編號: 24655871 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29500000 | 所代表法人: | 樺鋒建設開發有限公司 | 統一編號: 83778300 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 79996493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉寶里福北路410巷139號 @ 登記工廠名錄 |
敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄點(育達科大) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/31 | 故事摘要: 學校裡難以避免會發生同儕之間的爭吵,進而引發成暴力事件,林宜樺時常扮演第三者的角色,在遇到暴力事件時站在未來的角度去思考,打架是對的嗎?如果真的傷害了對方,對未來會造成什麼樣的影響。再藉由同輩之間的溝... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: | 上傳者: 2015新營文化中心故事蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/11/30 | 故事摘要: 林宜樺是出生於臺南官田的農家女孩,長期參與青年回鄉推廣農作活動,藉著農委會承辦的文化交換活動,將刻苦耐勞的精神與熱情傳遞到加拿大,同時更珍惜自己故鄉的美景。 @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0986385502 | 機構負責人姓名: 林宜樺 | 機構代碼: B11500110 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市橋頭區糖廠路20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20201012 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0986385502 | 機構負責人姓名: 林宜樺 | 機構代碼: B11500110 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市橋頭區糖廠路20號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林宜樺 ... ]
竝昇貿易有限公司 | 地址: 高雄市小港區漢民路322號 | 電話: 07-806-9103 |
名稱 竝昇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 竝昇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
竝昇機械有限公司 桃園市龜山區大華里一鄰忠義路二段五0二號一樓 | 林麗春 | 16227165 | 核准設立 |
竝昇實業有限公司 臺南市新化區唪口里唪口142之21號1樓 | 傅文彥 | 24594397 | 核准設立 |
竝昇機械工程有限公司 新北市板橋區大觀路二段一七四巷一七九弄二九號一樓 | | 22508190 | 解散 (081年09月24日 建三丁字 第081346292號) |
竝昇貿易有限公司 高雄市小港區漢民路322號 | | 23347742 | 解散 (097年07月31日 高市府建二公字 第0970061780號) |
竝昇股份有限公司 高雄市三民區凱國路22巷8號5樓 | 林書宏 | 28590528 | 核准設立 |
竝昇企業有限公司 新北市新莊區中港路六一五巷十五號二樓 | | 84537287 | 解散 (088年07月22日 經88中字 第088651712號) |
竝昇機械有限公司 登記地址: 桃園市龜山區大華里一鄰忠義路二段五0二號一樓 | 負責人: 林麗春 | 統編: 16227165 | 核准設立 |
竝昇實業有限公司 登記地址: 臺南市新化區唪口里唪口142之21號1樓 | 負責人: 傅文彥 | 統編: 24594397 | 核准設立 |
竝昇機械工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區大觀路二段一七四巷一七九弄二九號一樓 | 統編: 22508190 | 解散 (081年09月24日 建三丁字 第081346292號) |
竝昇貿易有限公司 登記地址: 高雄市小港區漢民路322號 | 統編: 23347742 | 解散 (097年07月31日 高市府建二公字 第0970061780號) |
竝昇股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區凱國路22巷8號5樓 | 負責人: 林書宏 | 統編: 28590528 | 核准設立 |
竝昇企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區中港路六一五巷十五號二樓 | 統編: 84537287 | 解散 (088年07月22日 經88中字 第088651712號) |
[ 查詢所有 竝昇 ... ]
姓名 林宜樺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林宜樺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樺樺禮品店 臺北市中山區中山北路2段27巷1號 | 林宜樺 | 01272802 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056002017) |
樺鉅餐飲事業有限公司 嘉義市東區北門里民權路228號1樓 | 林宜樺 | 24655871 | 核准設立 |
豐樺商行 高雄市鳳山區中崙二路579巷9之1號7樓 | 林宜樺 | 41304597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560746300) |
樺鋒建設開發有限公司 嘉義市西區文化里國華街62之6號1樓 | 林宜樺 | 83778300 | 核准設立 |
鄉村堡早餐店 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村礁溪路一段117號一樓 | 林宜樺 | 26785603 | 核准設立 - 獨資 |
蘊髮生技有限公司 雲林縣斗六市鎮東里民生路246號4樓 | 林宜樺 | 90310293 | 核准設立 |
歐華禮品店 臺北市中山區林森北路646號1樓 | 林宜樺 | 81678728 | 歇業 - 合夥 |
無印營造有限公司 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段118巷54號1樓 | 林宜樺 | 12894089 | 核准設立 |
樺樺禮品店 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段27巷1號 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 01272802 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056002017) |
樺鉅餐飲事業有限公司 登記地址: 嘉義市東區北門里民權路228號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 24655871 | 核准設立 |
豐樺商行 登記地址: 高雄市鳳山區中崙二路579巷9之1號7樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 41304597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560746300) |
樺鋒建設開發有限公司 登記地址: 嘉義市西區文化里國華街62之6號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 83778300 | 核准設立 |
鄉村堡早餐店 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村礁溪路一段117號一樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 26785603 | 核准設立 - 獨資 |
蘊髮生技有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里民生路246號4樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 90310293 | 核准設立 |
歐華禮品店 登記地址: 臺北市中山區林森北路646號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 81678728 | 歇業 - 合夥 |
無印營造有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段118巷54號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 12894089 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林宜樺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
|