陳榮發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳榮發的職稱是董事, 持有股份數是20745, 公司名稱是豐發股份有限公司, 統一編號是28669714.
董監事資料集 資料集的 陳榮發 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳榮發 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 27202 | 所代表法人: | 豐發股份有限公司 | 統一編號: 28669714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐發股份有限公司 | 統一編號: 28669714 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐發股份有限公司 | 統一編號: 28669714 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 27202 | 所代表法人: | 豐發股份有限公司 | 統一編號: 28669714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐發股份有限公司 | 統一編號: 28669714 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐發股份有限公司 | 統一編號: 28669714 |
[ 搜尋所有相關: 陳榮發 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 豐發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 豐發 ...) | 英文品名: "YONG FENG FA" Limb Orthosis (NON-STERILE) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第008935號 | 有效日期: 2026/10/31 | 註銷狀態: 已廢止 | 註銷日期: 2023/07/04 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 永豐發生技開發有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| (中華民國)臺中市豐原國際同濟會 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市豐原國際同濟會 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 英文品名: "YONG FENG FA" Limb Orthosis (NON-STERILE) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008935號 | 有效日期: 2026/03/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 永豐發生技開發有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 25075843 | 電話號碼: 0921939143 | 新北市五股區凌雲路3段85號之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 永豐發生技開發有限公司 | 統一編號: 25075843 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 29163072 | 電話號碼: 02-29181599 | 新北市新店區中興路3段138號8樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 豐發企業股份有限公司 | 統一編號: 04448782 @ 董監事資料集 |
英文品名: "YONG FENG FA" Limb Orthosis (NON-STERILE) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第008935號 | 有效日期: 2026/10/31 | 註銷狀態: 已廢止 | 註銷日期: 2023/07/04 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 永豐發生技開發有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
(中華民國)臺中市豐原國際同濟會 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市豐原國際同濟會 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
英文品名: "YONG FENG FA" Limb Orthosis (NON-STERILE) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008935號 | 有效日期: 2026/03/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 永豐發生技開發有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 25075843 | 電話號碼: 0921939143 | 新北市五股區凌雲路3段85號之1 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 永豐發生技開發有限公司 | 統一編號: 25075843 @ 董監事資料集 |
統一編號: 29163072 | 電話號碼: 02-29181599 | 新北市新店區中興路3段138號8樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 豐發企業股份有限公司 | 統一編號: 04448782 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 豐發 ... ]
根據姓名 陳榮發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳榮發 ...) | (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 陳○發 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市阿蓮區 | 異動日期: 2024/08/30 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 景禾發有限公司 | 統一編號: 50952117 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23216896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市港南里海埔路131巷53號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23216896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區港南里海埔路131巷50號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23216896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市港南里海埔路一五一巷三三號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86434321 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區坡內里備內街一巷三五弄一七號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 陳○發 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市阿蓮區 | 異動日期: 2024/08/30 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 景禾發有限公司 | 統一編號: 50952117 @ 董監事資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23216896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市港南里海埔路131巷53號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23216896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區港南里海埔路131巷50號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23216896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市港南里海埔路一五一巷三三號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86434321 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區坡內里備內街一巷三五弄一七號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳榮發 ... ]
豐發商號 | 地址: 台南市新化區豐榮里45號 | 電話: 06-598-4142 |
豐發行 | 地址: 新竹市竹蓮街134號 | 電話: 03-522-2226 |
豐發食品行 | 地址: 台東縣長濱鄉長濱村長濱96號 | 電話: 089-831-076 |
信豐發有限公司 | 地址: 新北市新莊區化成路491號之1 | 電話: 02-8521-3636 |
豐發黑輪店 | 地址: 台南市中西區正興街90號 | 電話: 06-222-3805 |
豐發行 | 地址: 新北市新莊區中正路636號 | 電話: 02-2901-7508 |
豐發木材行 | 地址: 新竹縣竹東鎮中興路四段971號 | 電話: 03-582-3307 |
豐發車行 | 地址: 高雄市左營區左營大路299號 | 電話: 07-583-7710 |
億豐發有限公司 | 地址: 高雄市大社區民生路250之2號 | 電話: 07-355-8378 |
金豐發展股份有限公司 | 地址: 新北市中和區建八路2號5樓之2 | 電話: 02-8226-1031 |
名稱 豐發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 豐發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永豐發生技開發有限公司 新北市五股區凌雲路3段85號之1 | 陳鈺豐 | 25075843 | 核准設立 |
鑫豐發有限公司 高雄市三民區正興路201號1樓 | 王伯豐 | 95481366 | 核准設立 |
豐發股份有限公司 嘉義市西區康樂街378號1樓 | 陳榮豐 | 28669714 | 核准設立 |
豐發科技有限公司 新北市新店區中興路3段138號8樓之2 | 吳榮豐 | 29163072 | 核准設立 |
豐發商行 高雄市三民區正興路201號1樓 | 王伯豐 | 82672547 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161541900) |
東豐發彩券行 臺北市大安區東豐街8號1樓 | 曾莒花 | 31962847 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
隆豐發彩券行 高雄市橋頭區隆豐路210號1樓 | 江蘇麗美 | 38668382 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
豐發商號 臺南市新化區豐榮里洋子45之3號1樓 | 楊育昇 | 73676466 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120042867) |
永豐發生技開發有限公司 登記地址: 新北市五股區凌雲路3段85號之1 | 負責人: 陳鈺豐 | 統編: 25075843 | 核准設立 |
鑫豐發有限公司 登記地址: 高雄市三民區正興路201號1樓 | 負責人: 王伯豐 | 統編: 95481366 | 核准設立 |
豐發股份有限公司 登記地址: 嘉義市西區康樂街378號1樓 | 負責人: 陳榮豐 | 統編: 28669714 | 核准設立 |
豐發科技有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路3段138號8樓之2 | 負責人: 吳榮豐 | 統編: 29163072 | 核准設立 |
豐發商行 登記地址: 高雄市三民區正興路201號1樓 | 負責人: 王伯豐 | 統編: 82672547 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161541900) |
東豐發彩券行 登記地址: 臺北市大安區東豐街8號1樓 | 負責人: 曾莒花 | 統編: 31962847 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
隆豐發彩券行 登記地址: 高雄市橋頭區隆豐路210號1樓 | 負責人: 江蘇麗美 | 統編: 38668382 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
豐發商號 登記地址: 臺南市新化區豐榮里洋子45之3號1樓 | 負責人: 楊育昇 | 統編: 73676466 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120042867) |
[ 查詢所有 豐發 ... ]
姓名 陳榮發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳榮發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳榮發自營汽車行 新北市中和區興南路?0段93巷8弄8號 | 陳榮發 | 34233942 | 核准設立 - 獨資 |
榮興土木包工業 高雄市美濃區吉東里吉山23之7號1樓 | 陳榮發 | 20221712 | 歇業 - 獨資 |
全威商行 屏東縣屏東市豐榮里民享路78號1樓 | 陳榮發 | 36695721 | 核准設立 - 獨資 |
榮冠商號 臺中市北區建興里衛道路185之2號一樓 | 陳榮發 | 87601135 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
捧鮮行銷有限公司 新北市樹林區中山路3段183號8樓 | 陳榮發 | 90214860 | 核准設立 |
多利國際興業股份有限公司 新北市中和區景平路59之15號 | 陳榮發 | 24477567 | 核准設立 |
興耀建設股份有限公司 新北市中和區中原二街28號18樓 | 陳榮發 | 83059646 | 核准設立 |
勝紘樂活有限公司 新北市三重區昌隆街18號(1樓) | 陳榮發 | 24289283 | 核准設立 |
陳榮發自營汽車行 登記地址: 新北市中和區興南路?0段93巷8弄8號 | 負責人: 陳榮發 | 統編: 34233942 | 核准設立 - 獨資 |
榮興土木包工業 登記地址: 高雄市美濃區吉東里吉山23之7號1樓 | 負責人: 陳榮發 | 統編: 20221712 | 歇業 - 獨資 |
全威商行 登記地址: 屏東縣屏東市豐榮里民享路78號1樓 | 負責人: 陳榮發 | 統編: 36695721 | 核准設立 - 獨資 |
榮冠商號 登記地址: 臺中市北區建興里衛道路185之2號一樓 | 負責人: 陳榮發 | 統編: 87601135 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
捧鮮行銷有限公司 登記地址: 新北市樹林區中山路3段183號8樓 | 負責人: 陳榮發 | 統編: 90214860 | 核准設立 |
多利國際興業股份有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路59之15號 | 負責人: 陳榮發 | 統編: 24477567 | 核准設立 |
興耀建設股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中原二街28號18樓 | 負責人: 陳榮發 | 統編: 83059646 | 核准設立 |
勝紘樂活有限公司 登記地址: 新北市三重區昌隆街18號(1樓) | 負責人: 陳榮發 | 統編: 24289283 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳榮發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
|