張學良
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張學良的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是紅葉風力發電設備股份有限公司, 統一編號是28718546.
董監事資料集 資料集的 張學良 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張學良 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紅葉風力發電設備股份有限公司 | 統一編號: 28718546 |
[ 搜尋所有相關: 張學良 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 張學良 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張學良 ...) | 1 | 歷史沿革: 一、本棟建築始建於民國49年,為張學良於民國50年至83年軟禁期間之住所,張學良為發動「西安事變」重要人物,影響中國近代史至深且遠,具見證歷史人物及事件之意義及價值。
二、本基地內建物包括主房、車房... @ 文資局歷史建築 |
| 開放時間: 每週一至週日上午9:00至下午17:00 | | 電話: 886-3-5856613 | 地址: 新竹縣五峰鄉桃山村9鄰164-4號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 09:00-17:00(週一公休) | | 電話: 886-3-5856613 | 地址: 新竹縣五峰鄉256-6號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2013/4/20 | 結束時間: 2013/4/21 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 張學良故居廣場 | 地址: 新竹縣五峰鄉清泉部落 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 桂竹筍在泰雅族語稱為A-LI,每年春雨清明後,是五峰鄉桂竹筍開始盛產的季節。新竹縣五峰鄉將於102年4月20、21周休假期,於張學良故居廣場舉辦102年五峰鄉【五峰A-LI?樂活輕行新桂派】桂竹筍之旅... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄點(竹縣) | 故事類別: 其他,原住民 | 敍述的主要人物: 張傳枝 | 發佈日期: 2014/10/01 | 故事摘要: 張傳枝的泰雅族名叫MYKA,軍旅生涯16年後回到原鄉,開始擔任張學良故居的第一線解說員。因為張學良故居,讓部落開始活絡,人潮來了,對原住民產生正面影響。一開始耆老們反對觀光與原住民文化造成衝突,但一次... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄團隊 | 故事類別: 家庭/家族,原住民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/03 | 故事摘要: 曾廷盛從小在部落生活,家旁邊是張學良故居,小時候就看到張學良出來散步,前後都站著憲兵。因為家中父母都已年長,哥哥們也在當兵,於是就回家幫忙,他對部落瞭若指掌,也訴說了他身旁的大小事... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 古少騏 | 上傳者: 新竹縣縣史館蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/21 | 故事摘要: 羅金定嫁給鍾廷麟之後,共同經營竹東木行,民國40年左右,西班牙天主教神父從中國來臺灣,向鍾家租房子並常到工廠傳道,本信基督教的羅金定改信天主教。鍾廷麟大力協助竹東天主堂的興建,從擇地、選料、施工等全是... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 中華民國訓政時期約法》係我國在行憲之前的訓政時期,所頒行的最高法典,是法於中華民國20年(1931)5月12日由國民會議制定,同年6月1日由國民政府公布施行。
民國17年(1928)國民革命軍北伐成... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
1 | 歷史沿革: 一、本棟建築始建於民國49年,為張學良於民國50年至83年軟禁期間之住所,張學良為發動「西安事變」重要人物,影響中國近代史至深且遠,具見證歷史人物及事件之意義及價值。
二、本基地內建物包括主房、車房... @ 文資局歷史建築 |
開放時間: 每週一至週日上午9:00至下午17:00 | | 電話: 886-3-5856613 | 地址: 新竹縣五峰鄉桃山村9鄰164-4號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 09:00-17:00(週一公休) | | 電話: 886-3-5856613 | 地址: 新竹縣五峰鄉256-6號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2013/4/20 | 結束時間: 2013/4/21 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 張學良故居廣場 | 地址: 新竹縣五峰鄉清泉部落 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 桂竹筍在泰雅族語稱為A-LI,每年春雨清明後,是五峰鄉桂竹筍開始盛產的季節。新竹縣五峰鄉將於102年4月20、21周休假期,於張學良故居廣場舉辦102年五峰鄉【五峰A-LI?樂活輕行新桂派】桂竹筍之旅... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄點(竹縣) | 故事類別: 其他,原住民 | 敍述的主要人物: 張傳枝 | 發佈日期: 2014/10/01 | 故事摘要: 張傳枝的泰雅族名叫MYKA,軍旅生涯16年後回到原鄉,開始擔任張學良故居的第一線解說員。因為張學良故居,讓部落開始活絡,人潮來了,對原住民產生正面影響。一開始耆老們反對觀光與原住民文化造成衝突,但一次... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄團隊 | 故事類別: 家庭/家族,原住民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/03 | 故事摘要: 曾廷盛從小在部落生活,家旁邊是張學良故居,小時候就看到張學良出來散步,前後都站著憲兵。因為家中父母都已年長,哥哥們也在當兵,於是就回家幫忙,他對部落瞭若指掌,也訴說了他身旁的大小事... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 古少騏 | 上傳者: 新竹縣縣史館蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/21 | 故事摘要: 羅金定嫁給鍾廷麟之後,共同經營竹東木行,民國40年左右,西班牙天主教神父從中國來臺灣,向鍾家租房子並常到工廠傳道,本信基督教的羅金定改信天主教。鍾廷麟大力協助竹東天主堂的興建,從擇地、選料、施工等全是... @ 國民記憶庫故事資料 |
級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 中華民國訓政時期約法》係我國在行憲之前的訓政時期,所頒行的最高法典,是法於中華民國20年(1931)5月12日由國民會議制定,同年6月1日由國民政府公布施行。
民國17年(1928)國民革命軍北伐成... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
[ 搜尋所有 張學良 ... ]
名稱 紅葉風力發電設備 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 紅葉風力發電設備)
紅葉風力發電設備股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段75號11樓之6 | 負責人: 張錦田 | 統編: 28718546 | 核准設立 |
姓名 張學良 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張學良)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞瓦原住民清潔工程行 新竹縣竹東鎮上館里幸福路121巷13號8樓(供辦公用) | 張學良 | 13486879 | 核准設立 - 獨資 |
妙妙屋冰品行 臺中市太平區新吉里新平路三段93號1樓 | 張學良 | 15672477 | 核准設立 - 合夥 |
德源商行 臺北市內湖區港墘路1巷13號2樓 | 張學良 | 25555977 | 廢止 (101年08月28日 字第 10131399500 號) - 獨資 |
中立土木包工業 屏東縣內埔鄉老埤村壽比路361巷13號 | 張學良 | 36890230 | 廢止 (106年09月05日 字第 10629901300 號) - 獨資 |
展陞工程行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北1街87號1樓 | 張學良 | 39950529 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030041373) |
盛元企業社 桃園市八德區興仁里建德路1巷91弄63衖23號1樓 | 張學良 | 47992847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089010592) |
展陞鋁業有限公司 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北1街87號1樓 | 張學良 | 83047163 | 核准設立 |
璽御建設股份有限公司 嘉義縣太保市故宮大道735號 | 張學良 | 91026042 | 核准設立 |
亞瓦原住民清潔工程行 登記地址: 新竹縣竹東鎮上館里幸福路121巷13號8樓(供辦公用) | 負責人: 張學良 | 統編: 13486879 | 核准設立 - 獨資 |
妙妙屋冰品行 登記地址: 臺中市太平區新吉里新平路三段93號1樓 | 負責人: 張學良 | 統編: 15672477 | 核准設立 - 合夥 |
德源商行 登記地址: 臺北市內湖區港墘路1巷13號2樓 | 負責人: 張學良 | 統編: 25555977 | 廢止 (101年08月28日 字第 10131399500 號) - 獨資 |
中立土木包工業 登記地址: 屏東縣內埔鄉老埤村壽比路361巷13號 | 負責人: 張學良 | 統編: 36890230 | 廢止 (106年09月05日 字第 10629901300 號) - 獨資 |
展陞工程行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北1街87號1樓 | 負責人: 張學良 | 統編: 39950529 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030041373) |
盛元企業社 登記地址: 桃園市八德區興仁里建德路1巷91弄63衖23號1樓 | 負責人: 張學良 | 統編: 47992847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089010592) |
展陞鋁業有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北1街87號1樓 | 負責人: 張學良 | 統編: 83047163 | 核准設立 |
璽御建設股份有限公司 登記地址: 嘉義縣太保市故宮大道735號 | 負責人: 張學良 | 統編: 91026042 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張學良 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|